LES GRANDS CRUS
Présentation générale de LES GRANDS CRUS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES GRANDS CRUS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES GRANDS CRUS est situé au 33 CRS XAVIER ARNOZAN 33000 BORDEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 19 septembre 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 383122413 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.17B ( Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac)
L'activité déclarée au greffe est : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.17B (Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac), les activités sont :
Chiffre d’affaire
LES GRANDS CRUS à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
LES GRANDS CRUS est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si LES GRANDS CRUS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR89383122413
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES GRANDS CRUS de part son activité de 46.17B ( Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac) sont :
- 00043 : Commission courtage importation exportation (33.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (10.2% des salariés)
- 00493 : Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux (8% des salariés)
- 00804 : VRP (6.6% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (5.2% des salariés)
- 00086 : Publicité (3.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.8% des salariés)
- 01504 : Poissonnerie (2.3% des salariés)
- 02728 : Sucreries sucreries-distilleries raffineries (2.2% des salariés)
- 01384 : Vins de Champagne (1.7% des salariés)
- 01930 : Meunerie (1.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.6% des salariés)
- 01396 : Industries des produits alimentaires élaborés (1.4% des salariés)
- 01513 : Production eaux boissons sans alcool bière (1.3% des salariés)
- 01405 : Expédition exportation de fruits et légumes (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (17.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois Jean-Louis
- CHEVALIER Sébastien
- CIRON ET ASSOCIES
- CIRON Jean-Luc
- DESCOUENS Jean-Marie
- MOGA Antoine
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES GRANDS CRUS
- 2011-02-22 : Commissaire aux comptes titulaire : CIRON Jean-Luc en fonction le 15 Mars 2001 Commissaire aux comptes suppléant : DESCOUENS Jean-Marie en fonction le 15 Mars 2001 Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011
- 2012-09-20 : Commissaire aux comptes titulaire : CIRON Jean-Luc en fonction le 15 Mars 2001 Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2012
- 2013-10-09 : Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 01 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 01 Octobre 2013
- 2017-09-21 : Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 01 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 01 Octobre 2013 ; Directeur général : MOGA Antoine en fonction le 18 Septembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
- CIRON Jean-Luc :
- 2014-06-19 : PRO Rent (538789553)
- 2014-03-21 : LES ORTIGUES (351356241)
- 2013-06-07 : CIRON ET ASSOCIES (434445607)
- 2013-06-04 : SEMAMONT SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MONTESSON (382484111)
- 2012-07-25 : MIXENER (529900821)
- 2012-06-20 : GRH INVEST (423992882)
- 2012-06-19 : SCI PLACE NEY (400447223)
- 2011-10-31 : BUREAU FRANCOIS LILLET (410485379)
- 2010-09-26 : LES ETUDES HOSPITALIERES (401550553)
- 2010-08-06 : AQUIREST (412274987)
- 2010-04-14 : ALTUM (301572442)
- 2009-08-11 : SOCIETE NOUVELLE GARAGE PLACE NEY (391694007)
- 2009-03-05 : PR FINANCE (433916376)
- 2008-12-18 : GAZ DE BORDEAUX (502941479)
- 2008-03-27 : SOCIETE GIRONDINE DE VIANDES EN GROS (339351769)
- DESCOUENS Jean-Marie :
- 2011-12-09 : LE TOUCAN (307712356)
- 2011-04-15 : STE NOUVELLE ALPHA ESPACES (392259446)
- 2010-08-26 : ACTUARIS (413611344)
- 2010-08-06 : AQUIREST (412274987)
- 2009-10-13 : AutoContact Group (398988972)
- 2009-05-27 : PALMA PUB (384046959)
- CIRON ET ASSOCIES :
- 2016-10-09 : MADAGASCAR SEAFOOD (480335413)
- 2016-09-27 : EULADINE (390933976)
- 2016-06-29 : GRH INVEST (423992882)
- 2016-05-26 : FINANCIERE SD (511871725)
- 2015-05-31 : PR FINANCE (433916376)
- 2015-03-18 : ACOUSYSTEM (381822360)
- 2014-06-19 : PRO Rent (538789553)
- 2014-03-21 : LES ORTIGUES (351356241)
- 2013-10-08 : BUREAU FRANCOIS LILLET (410485379)
- 2013-07-18 : MIXENER (529900821)
- 2013-02-03 : CAP-SERVICES - MERIGNAC AEROPORT (333673127)
- 2012-03-21 : GOLF PARK (749850350)
- 2011-10-04 : AQUITAINE RECRUTEMENT (332723576)
- 2011-04-28 : GROUPE RH PARTNERS (417494168)
- 2010-09-26 : LES ETUDES HOSPITALIERES (401550553)
- 2010-06-15 : REGAZ - BORDEAUX (382589125)
- 2010-02-04 : NOUVELLES ENERGIES SOL (483869517)
- 2008-12-18 : GAZ DE BORDEAUX (502941479)
- 2008-10-13 : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'ARCACHONSABARC (342601937)
- 2008-08-28 : DARMON IMPRESSIONS (352255806)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES GRANDS CRUS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES GRANDS CRUS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 383122413 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-09-19 : jeudi 19 septembre 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 46.17B : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en denrées, agent commercial en denrées, intermédiaire de commerce en boissons, agent commercial en boissons, intermédiaire de commerce en tabac, agent commercial en tabac |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES GRANDS CRUSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES GRANDS CRUS- dimanche 26 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100187 publié le 26/09/2010Annonce n° 430 N° RCS : 383122413 - Dénomination : LES GRANDS CRUS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 140250.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 22 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110037 publié le 22/02/2011Annonce n° 540 N° RCS : 383122413 - Dénomination : LES GRANDS CRUS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CIRON Jean-Luc en fonction le 15 Mars 2001 Commissaire aux comptes suppléant : DESCOUENS Jean-Marie en fonction le 15 Mars 2001 Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 20 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120182 publié le 20/09/2012Annonce n° 424 N° RCS : 383122413 - Dénomination : LES GRANDS CRUS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CIRON Jean-Luc en fonction le 15 Mars 2001 Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 09 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130195 publié le 09/10/2013Annonce n° 895 N° RCS : 383122413 - Dénomination : LES GRANDS CRUS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 01 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 01 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 29 octobre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 248 N° RCS : 383122413 - Dénomination : LES GRANDS CRUS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 140250.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- jeudi 21 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170181 publié le 21/09/2017Annonce n° 354 N° RCS : 383122413 - Dénomination : LES GRANDS CRUS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BUREAU FRANCOIS LILLET représenté par LILLET Francois, Jean-Louis en fonction le 14 Février 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 01 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 01 Octobre 2013 ; Directeur général : MOGA Antoine en fonction le 18 Septembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 24 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210016 publié le 24/01/2021Annonce n° 1125 N° RCS : 383122413 - Dénomination : LES GRANDS CRUS Prise de participation dans des societes francaises non cotees, en vue de renforcer leurs fonds propres, courtier en vins - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES GRANDS CRUS- vendredi 29 juillet 1994 : Fermé
23 RUE VERDIER 33000 BORDEAUX - vendredi 31 décembre 1999 : Fermé
24 CRS DE LA MARTINIQUE 33000 BORDEAUX - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
33 CRS XAVIER ARNOZAN 33000 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES GRANDS CRUS- BAGOURD FLORIAN : 3 AV DE VERDUN RES. ATLANTIS LOT 7 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
- GARNIER CHRISTOPHE : 18 RUE JEAN INGLESSI 37230 FONDETTES
- GUIRAUD FREDERIC : MOUNICAT 47120 BALEYSSAGUES
- LELIEVRE HERVE : 18 RUE DE SOLFERINO 76620 LE HAVRE
- MALLARINO SILVANA : 9 RUE AUBANEL 06400 CANNES
- PRADIE EMMANUELLE : 104 RTE DE LA BORDE 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
- RAMOUTAR-BADAL DARIUS : LD BIEN DESIRE 97118 SAINT-FRANCOIS
- SAVOYEN MAX : 3 SQ ARTHUR RIMBAUD 91000 EVRY-COURCOURONNES
- VIEUX CYRILLE : SAINT CLAUDE 42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE
- CULTURES CHEFS : 4 RUE FRANCOIS GILLET 69003 LYON 3EME
- DISTRIBUTION HAUT NORMANDE : 160 RTE DEPARTEMENTALE 6015 76190 CROIX-MARE
- G.C.O. CONSULTING : 6 RUE ETROITE 67112 BREUSCHWICKERSHEIM
- S.C.A.F DES RIVES DE DURANCE : RTE DU PONT 84460 CHEVAL-BLANC
- SACHA LICHINE INTERNATIONALE : MANCHESTER
- VINS SUR MESURE : 3 AV DE GRANDCOURT 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES GRANDS CRUS- BRASSIE ANNE-SOPHIE : 27 RUE DES TROIS CONILS 33000 BORDEAUX
- CHARAF NAJI-ADEL : 29 RUE SAINT REMI 33000 BORDEAUX
- FLORENT HELENE : 1 RUE CHEVERUS 33000 BORDEAUX
- HAYETTE STEPHANE : 26 RUE DU COMMANDANT ARNOULD 33000 BORDEAUX
- MARQUET CYRIL : 89 RUE DU DOCTEUR ALBERT BARRAUD 33000 BORDEAUX
- MLE GAZEL CAMILLE : 52 RUE DU MIRAIL 33000 BORDEAUX
- MORAND GUENAELLE : 40 CRS DU MARECHAL FOCH 33000 BORDEAUX
- PESSEY AURELIE : 168 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
- REGNAULT DE SAVIGNY DE MONCORP AXELLE : 19 PL AMEDEE LARRIEU 33000 BORDEAUX
- BEE GREEN JARDINS VERTICAUX : 10 RUE DE BLANQUEFORT 33000 BORDEAUX
- PITAYA DEVELOPPEMENT : 4 RUE DE CONDE 33000 BORDEAUX
- ROMIO : 78 RUE NOTRE DAME 33000 BORDEAUX
- SCI 3F GUADELOUPE : 232 RUE EMILE COMBES 33000 BORDEAUX
- SCI IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT : 60 RUE LAFAURIE MONBADON 33000 BORDEAUX
- SGBH : 203 RUE DE PESSAC 33000 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES GRANDS CRUSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives