A K C S
Présentation générale de A K C S
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société A K C S et ses dirigeants.
Immatriculation
La société A K C S est situé au 2 RUE DE LA PREVOYANCE 94300 VINCENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 09 janvier 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 384392361 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de logiciels applicatifs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.29C (Édition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- - applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- - l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- - l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- - l'édition de logiciels utilitaires
Chiffre d’affaire
A K C S à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
A K C S est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si A K C S est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64384392361
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à A K C S de part son activité de 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (86.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société A K C S
- 2014-09-05 : Gérant : SALÉ Mathieu en fonction le 28 Août 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société A K C S et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | A K C S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 384392361 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1992-01-09 : jeudi 09 janvier 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 58.29C : Édition de logiciels applicatifs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de logiciels |
Activite | Édition de logiciels applicatifs |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de A K C SIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société A K C S- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- mardi 03 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 27 décembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 05 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140170 publié le 05/09/2014Annonce n° 1619 N° RCS : 384392361 - Dénomination : AKCS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : SALÉ Mathieu en fonction le 28 Août 2014 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société A K C S- mercredi 31 décembre 1997 : Fermé
106 BD DIDEROT 75012 PARIS 12 - mercredi 01 avril 2015 : Ouvert
2 RUE DE LA PREVOYANCE 94300 VINCENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société A K C S- DESCHAMPS JULIEN : LD AU PIN 47350 ESCASSEFORT
- PEREZ GABRIEL : LD LE VILLAGE 81170 LABARTHE-BLEYS
- SEGUIN OLIVIER : 166 RUE MARCADET 75018 PARIS 18
- BURGEL 2 EXPAND : 19 RUE PERE CHEVRIER 69007 LYON 7EME
- DIFF EQUIPE FORMATION INFORMAT SERV 77 : 15 PL DE LA PORTE DE PARIS 77000 MELUN
- GLOBALIA : 115 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS 2
- JACTA EST : 3 RUE DE L'OUEST 92000 NANTERRE
- MEDGICGROUP : 15 AV PIERRE MENDES FRANCE 14000 CAEN
- NOVIGOTECH : 11 RUE DE L HARMONIE 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- P&S INTERNATIONAL : 3 SQ EMMANUEL CHABRIER 75017 PARIS 17
- SYNAPS : 65 RUE HENRI DEPAGNEUX 69400 LIMAS
- TEELT : 37 RUE WALDECK ROUSSEAU 94400 VITRY-SUR-SEINE
- TINDRIVE : 2 ALL DU NIGER 31000 TOULOUSE
- TRACOM INTERNATIONAL : 1 PL DE L HOMME DE FER 67000 STRASBOURG
- Z 1 F O 4 : 40 RUE DU PRIEURE 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société A K C S- ARNAUD ELODIE : 257 RUE DIDEROT 94300 VINCENNES
- FAURE SOPHIE : 35 RUE DE MONTREUIL 94300 VINCENNES
- GILLOT BERNADETTE : 3 VLA FAIE FELIX 94300 VINCENNES
- GREGOIRE PATRICIA : 63 RUE DE LA JARRY 94300 VINCENNES
- MARTEAU SYLVIE : 90 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- MATOUGUI MEHDI : 95 RUE DE LA JARRY 94300 VINCENNES
- PATTEGAY SARAH : 14 RUE FAYS 94300 VINCENNES
- PAULIGNAN CAROLE : 89 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
- PINAUD VINCENT : 9 RUE LEJEMPTEL 94300 VINCENNES
- FOUCAYROL : 54 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- LAUDI : 6 RUE DIDEROT 94300 VINCENNES
- O.D.P.ASSOCIES : 10 CRS LOUIS LUMIERE 94300 VINCENNES
- PLANETE COUPE : 2 RUE DE LA PREVOYANCE 94300 VINCENNES
- SCI 5B PARC IMMO : 31 AV DU PETIT PARC 94300 VINCENNES
- SYND COPROP DU 47 RUE DE MONTREUIL : 47 RUE DE MONTREUIL 94300 VINCENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société A K C SRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives