OGP FRANCE
Présentation générale de OGP FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OGP FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OGP FRANCE est situé au 1 RUE DE TERRE NEUVE 91940 LES ULIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 avril 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 385017462 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 160 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.69A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.69A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique), les activités sont :
- - le commerce de gros d'autres matériels électriques tels les moteurs et les transformateurs
- - le commerce de gros d'instruments et d'appareils de mesure
- - le commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel
Chiffre d’affaire
OGP FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 364 903.00 € pour un résultat de 403 731.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
OGP FRANCE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si OGP FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR66385017462
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OGP FRANCE de part son activité de 46.69A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique) sont :
- 00573 : Commerces de gros (67.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (13.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (8.5% des salariés)
- 02700 : Métallurgie Oise (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société OGP FRANCE
- 2008-06-25 : Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE BONNEFOY & MOUGEL en fonction le 10 Août 1999Commissaire aux comptes suppléant : MOUGEL Christian en fonction le 10 Août 1999. Président : GOUBET Jean-Pierre en fonction le 16 Juin 2008.
- 2009-12-10 : Gérant : GOUBET Jean-Pierre en fonction le 30 Novembre 2009
- 2016-03-23 : Gérant : GOUBET Jean-Pierre en fonction le 30 Novembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DE TRUCHIS DE VARENNES Pierre en fonction le 16 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre en fonction le 16 Mars 2016
- 2016-07-26 : Président : GOUBET Jean-Pierre modification le 21 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : DE TRUCHIS DE VARENNES Pierre en fonction le 16 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre en fonction le 16 Mars 2016
- 2016-08-12 : Commissaire aux comptes suppléant : DE TRUCHIS DE VARENNES Pierre en fonction le 16 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre en fonction le 16 Mars 2016 Président : CONVERGENCES en fonction le 09 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OGP FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OGP FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 385017462 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-04-01 : mercredi 01 avril 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 46.69A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OGP FRANCE- CO
2020 | 3 542 178.00 | 2 791 131.00 |
2019 | 751 047.00 |
2020 | 160 000.00 |
2019 |
2020 | 297 590.00 |
2019 |
2020 | 2 791 131.00 |
2019 |
2020 | 3 364 903.00 | 3 768 578.00 |
2019 | 403 674.00 |
2020 | 403 731.00 |
2019 |
2020 | 297 590.00 |
2019 |
2020 | 1 796 656.00 | 97 413.00 |
2019 | 1 699 243.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OGP FRANCE- mercredi 25 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080110 publié le 25/06/2008Annonce n° 3634 N° RCS : 385017462 - Dénomination : OGP FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE BONNEFOY & MOUGEL en fonction le 10 Août 1999Commissaire aux comptes suppléant : MOUGEL Christian en fonction le 10 Août 1999. Président : GOUBET Jean-Pierre en fonction le 16 Juin 2008. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 12 novembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 12 novembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090238 publié le 10/12/2009Annonce n° 2430 N° RCS : 385017462 - Dénomination : OGP FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : GOUBET Jean-Pierre en fonction le 30 Novembre 2009 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 21 décembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 06 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140214 publié le 06/11/2014Annonce n° 1238 N° RCS : 385017462 - Dénomination : OGP FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160058 publié le 23/03/2016Annonce n° 1381 N° RCS : 385017462 - Dénomination : OGP FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : GOUBET Jean-Pierre en fonction le 30 Novembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DE TRUCHIS DE VARENNES Pierre en fonction le 16 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre en fonction le 16 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 26 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160145 publié le 26/07/2016Annonce n° 1403 N° RCS : 385017462 - Dénomination : OGP FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : GOUBET Jean-Pierre modification le 21 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : DE TRUCHIS DE VARENNES Pierre en fonction le 16 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre en fonction le 16 Mars 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- vendredi 12 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160158 publié le 12/08/2016Annonce n° 2059 N° RCS : 385017462 - Dénomination : OGP FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DE TRUCHIS DE VARENNES Pierre en fonction le 16 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre en fonction le 16 Mars 2016 Président : CONVERGENCES en fonction le 09 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 29 mars 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OGP FRANCE- mardi 01 juillet 2014 : Fermé
22 AV DE LA BALTIQUE 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - mardi 01 juillet 2014 : Ouvert
1 RUE DE TERRE NEUVE 91940 LES ULIS - jeudi 21 décembre 2017 : Fermé
CHE DU CLOS 26120 MONTELIER - jeudi 18 août 2016 : Ouvert
3 RUE DE LA FONDERIE 74140 DOUVAINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OGP FRANCE- AVENIR ORIGIN : 1 CHE DES BALMES 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- B.H.P. INDUSTRIE : PARC D'ACTIVITE LAZZARO 14460 COLOMBELLES
- COLIFI COMPAGNIE DU LIFI : 13 RUE DE LA PERDRIX 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- CORDEL : 101 ALL DES VERGERS 76360 BARENTIN
- DISMAT RAIL INDUSTRIES : 16 RUE JEAN MERMOZ 78000 VERSAILLES
- DISTRIB CABLES MATERIELS ELECT 78 : 30 RUE DU VIEIL ABREUVOIR 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- ENDLESS : 121 RUE DU PARC 93130 NOISY-LE-SEC
- ENERGIES NATURELLES : 19 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 69100 VILLEURBANNE
- FRANCE ANTENNES : 11 RUE DE L INDUSTRIE 68260 KINGERSHEIM
- INTER-PRO : 10 RUE GIBAULT 93200 SAINT-DENIS
- MG2C INTERNATIONAL : RUE DU BOIS DU LANS 8
- MONTALUX : 1 RUE FORNERO MENEI 06300 NICE
- ORELEC SARL : 132 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- SR DAUPHINE SAVOIE : 233 RUE DE LA CURIAZ 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- THERMON FRANCE : 2 BD DU GENERAL DE GAULLE 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OGP FRANCE- ANTONIUS ROBERT : 3 RTE DE CHARTRES 91940 GOMETZ-LE-CHATEL
- CAMARA SAMBA : 15 RES LE BOSQUET 91940 LES ULIS
- CHARLES GERALD : 2 AV DE NORMANDIE 91940 LES ULIS
- ELGHAZLANI YASSINE : 37 AV DE GUYENNE 91940 LES ULIS
- GUIGNET THIBAUD : 16 ALL DES BERGERONNETTES 91940 LES ULIS
- MUELLE MARIKO : 12 RUE MOZART 91940 LES ULIS
- NGUYEN NGOC : RES TOURNEMIRE 91940 LES ULIS
- PANI JEROME : 10 RUE DU MERCANTOUR 91940 LES ULIS
- CANCER AFRIQUE SENEGAL SOLIDARITE : 21 RUE DU MONT VENTOUX 91940 LES ULIS
- JLD LES ULIS : CENTRE COM DES ULIS 2 91940 LES ULIS
- LES COUVREURS FRANCILIENS : 1 RUE DE TERRE NEUVE 91940 LES ULIS
- LUDOSHOP : 3 CHE DES FRAISIERS 91940 SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD
- MFPRT : 12 RES DES HAUTES BERGERES 91940 LES ULIS
- SHOW DRONES : 1 RUE DE TERRE NEUVE 91940 LES ULIS
- SILK ENERGIES : 17 AV DE LA FRILEUSE 91940 GOMETZ-LE-CHATEL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OGP FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives