S.E.D.N.A. BORDEAUX
Présentation générale de S.E.D.N.A. BORDEAUX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société S.E.D.N.A. BORDEAUX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société S.E.D.N.A. BORDEAUX est situé au 11 RUE FURTADO 33800 BORDEAUX
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 01 avril 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 385190764 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 049,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 87.30A ( Hébergement social pour personnes âgées)
L'activité déclarée au greffe est : Hébergement social pour personnes âgées
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 87.30A (Hébergement social pour personnes âgées), les activités sont :
- - l'accueil et l'hébergement de personnes âgées qui ne sont pas autonomes ou qui ne désirent plus vivre de manière autonomeLes établissements concernés (établissements de moyen et long séjour, maisons de repos, etc.) procurent hébergement, nourriture,
- - par exemple, services fournis par les établissements suivants : logement-foyer
Mais exclus
- - les activités des résidences pour personnes âgées dispensant des soins médicaux (cf87.10A)
Chiffre d’affaire
S.E.D.N.A. BORDEAUX à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 576 767.00 € pour un résultat de 143 310.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
S.E.D.N.A. BORDEAUX est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si S.E.D.N.A. BORDEAUX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR52385190764
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à S.E.D.N.A. BORDEAUX de part son activité de 87.30A ( Hébergement social pour personnes âgées) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société S.E.D.N.A. BORDEAUX
- 2008-07-08 : Associé : RESIDENCE DES REMPARTS en fonction le 10 Décembre 1997Associé : DOMUSVI représenté par JOURNEL Yves en fonction le 14 Mars 2007. Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008.
- 2011-04-14 : Associé : RESIDENCE DES REMPARTS en fonction le 10 Décembre 1997 Associé : DOMUSVI DOLCEA PARTICIPATIONS modification le 06 Avril 2011 Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008
- 2014-01-17 : Associé : DOMUSVI DOLCEA PARTICIPATIONS modification le 09 Janvier 2014 Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008 Associé : IMMOBILIERE DOMUSVI 2 en fonction le 09 Janvier 2014
- 2015-12-23 : Associé : DOMUSVI modification le 16 Décembre 2015 Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008 Associé : IMMOBILIERE DOMUSVI 2 en fonction le 09 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2015
- 2018-04-26 : Président : MORIN Daniel modification le 24 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2015
- 2018-06-17 : Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2015 ; Président : DV ORANGE en fonction le 14 Juin 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société S.E.D.N.A. BORDEAUX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | S.E.D.N.A. BORDEAUX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 385190764 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-04-01 : mercredi 01 avril 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 87.30A : Hébergement social pour personnes âgées |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Hébergement médico-social et social |
Division | Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques |
Activite | Hébergement social pour personnes âgées |
Synonyme | foyer, foyer d'hébergement, maison de retraite, maison de repos, hospice |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de S.E.D.N.A. BORDEAUX- CO
2019 | 1 963 408.00 | 1 580 888.00 |
2018 | 382 520.00 | 1 383 498.00 |
2019 | 3 049.00 |
2018 | 3 049.00 |
2019 | 203 630.00 |
2018 | -153 495.00 |
2019 | 1 580 888.00 |
2018 | 1 383 498.00 |
2019 | 3 576 767.00 | 3 576 767.00 |
2018 | 3 125 057.00 |
2019 | 143 310.00 |
2018 | 260 302.00 |
2019 | 203 630.00 |
2018 | -153 495.00 |
2019 | 1 466 615.00 | |
2018 | 1 291 715.00 | 174 899.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société S.E.D.N.A. BORDEAUX- mardi 08 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080119 publié le 08/07/2008Annonce n° 443 N° RCS : 385190764 - Dénomination : TIERS TEMPS BORDEAUX - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : RESIDENCE DES REMPARTS en fonction le 10 Décembre 1997Associé : DOMUSVI représenté par JOURNEL Yves en fonction le 14 Mars 2007. Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- jeudi 14 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110074 publié le 14/04/2011Annonce n° 321 N° RCS : 385190764 - Dénomination : TIERS TEMPS BORDEAUX - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : RESIDENCE DES REMPARTS en fonction le 10 Décembre 1997 Associé : DOMUSVI DOLCEA PARTICIPATIONS modification le 06 Avril 2011 Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 17 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140012 publié le 17/01/2014Annonce n° 714 N° RCS : 385190764 - Dénomination : TIERS TEMPS BORDEAUX - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : DOMUSVI DOLCEA PARTICIPATIONS modification le 09 Janvier 2014 Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008 Associé : IMMOBILIERE DOMUSVI 2 en fonction le 09 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 07 juin 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150247 publié le 23/12/2015Annonce n° 531 N° RCS : 385190764 - Dénomination : TIERS TEMPS BORDEAUX - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : DOMUSVI modification le 16 Décembre 2015 Gérant : MORIN Daniel en fonction le 27 Juin 2008 Associé : IMMOBILIERE DOMUSVI 2 en fonction le 09 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180081 publié le 26/04/2018Annonce n° 907 N° RCS : 385190764 - Dénomination : TIERS TEMPS BORDEAUX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MORIN Daniel modification le 24 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 05 juin 2018: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180114 publié le 17/06/2018Annonce n° 351 N° RCS : 385190764 - Dénomination : S. E. D. N. A. BORDEAUX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2015 ; Président : DV ORANGE en fonction le 14 Juin 2018 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de représentant.
- mardi 19 février 2019: Depot des comptes
- mardi 30 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190084 publié le 30/04/2019Annonce n° 369 N° RCS : 385190764 - Dénomination : S.E.D.N.A.BORDEAUX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société S.E.D.N.A. BORDEAUX- vendredi 12 avril 2019 : Fermé
1 RUE MONTGOLFIER 33000 BORDEAUX - vendredi 01 février 2019 : Ouvert
11 RUE FURTADO 33800 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société S.E.D.N.A. BORDEAUX- PETIT CLAUDINE : LD BOIS DE TUCOLE 47270 GRAYSSAS
- AIN RETRAITE : 41 QUAI JOSEPH GILLET 69004 LYON 4EME
- ASS. GEST. MARPA ST ETIENNE BOIS ENVI. : 707 RUE CENTRALE 01370 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
- ASSOCIATION BEGLAISE DE BON SECOURS : RUE SAINTE MARIE 33130 BEGLES
- ASSOCIATION MAISON DE LA PROVIDENCE : 24 ALL DE L AVE MARIA 97400 SAINT-DENIS
- EHPAD LES ROMARINS : 40 RUE DES OLIVIERS 34560 VILLEVEYRAC
- GESTION MAISON ACCUEIL RURAL PERSON AGEE : MAIRIE 02120 TUPIGNY
- LA ROSERAIE : RUE PAUL MORCHAIN 17300 ROCHEFORT
- LES MILLES SOLEILS : BD CHARLES DE GAULLE 83490 LE MUY
- LES TERRASSES DU LEVANT : 67 CHE DES ANEMONES 13012 MARSEILLE 12
- MAISON NOTRE DAME : 6 BD BENOITE DANESI 20200 BASTIA
- MARY FLOR LOCHES : 3 AV LOUIS XI 37600 LOCHES
- RESEAU GERONTOLOGIQUE DU PIEMONT : 8 CRS PASTEUR 64800 NAY
- RESIDENCE BETHEL : RUE THOMAS 97125 BOUILLANTE
- TREGUER PATRIMOINE : 4 RUE PAPIAU DE LA VERRIE 49000 ANGERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société S.E.D.N.A. BORDEAUX- CANU-MONGET DEBORAH : 6 QUAI DE LA MONNAIE 33800 BORDEAUX
- CHABRELY ERIC : 31 RUE PELLEPORT 33800 BORDEAUX
- CHERIF IBRAHIMA : 13 RUE CAMBON 33800 BORDEAUX
- DAS PRADIP : 69 CRS DE L YSER 33800 BORDEAUX
- DEMIRAGAC MUSTAFA : 5 RUE DES VIGNES 33800 BORDEAUX
- LEBRUN AGNES : 29 RUE VILARIS 33800 BORDEAUX
- MARTIN PAUL-HENRY : 28 RUE TIFFONET 33800 BORDEAUX
- VIDAL RODOLPHE : 22 RUE LAFONTAINE 33800 BORDEAUX
- AURORA COMPANY LIMITED : 11 PAS FRANCOIS DUCOM 33800 BORDEAUX
- CABANE 191 : 40 RUE DE CARROS 33800 BORDEAUX
- CODA'XION : 3 RUE ANDRONNE 33800 BORDEAUX
- DIRCKS : 14 RUE DES VIGNES 33800 BORDEAUX
- GERPHO : 216 CRS DE L YSER 33800 BORDEAUX
- LE CHRONOSCOPE : 75 RUE D AUBIDEY 33800 BORDEAUX
- MADAME TOULMONDE : 6 RUE DES VIGNES 33800 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société S.E.D.N.A. BORDEAUXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives