G.D
Présentation générale de G.D
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société G.D et ses dirigeants.
Immatriculation
La société G.D est situé au BD CHARLES DE GAULLE 91800 BRUNOY
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 10 août 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 388610529 au greffe de
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 235 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
G.D à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 5 660 897.00 € pour un résultat de 3 445 236.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
G.D est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si G.D est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45388610529
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à G.D de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société G.D
- 2008-06-04 : Président du conseil d'administration et directeur général : GILLET RenéAdministrateur : GILLET Christèle. Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX en fonction le 08 Juillet 2005. Administrateur : GILLET Aurélia Chantal Rosine en fonction le 26 Mai 2008.
- 2009-04-24 : Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009. Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX en fonction le 08 Juillet 2005.
- 2011-04-10 : Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES Commissaire aux comptes titulaire : FAUVEL Isabelle en fonction le 01 Avril 2011
- 2012-12-09 : Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A en fonction le 30 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SAINT HONORE SEREG en fonction le 30 Novembre 2012
- 2018-01-18 : Président : GILLET René modification le 16 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A en fonction le 30 Novembre 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société G.D et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | G.D |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 388610529 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-08-10 : lundi 10 août 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de G.D- CO
2018 | 4 343 189.00 |
2017 | 4 493 225.00 |
2018 | 1 235 000.00 |
2017 | 1 235 000.00 |
2018 | 3 240 465.00 |
2017 | 2 554 132.00 |
2018 | 4 343 189.00 |
2017 | 4 493 225.00 |
2018 | 5 660 897.00 |
2017 | 4 630 196.00 |
2018 | 3 445 236.00 |
2017 | 2 744 623.00 |
2018 | 3 240 465.00 |
2017 | 2 554 132.00 |
2018 | 2 616 916.00 | 165 179.00 |
2017 | 2 451 737.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société G.D- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- mercredi 04 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080095 publié le 04/06/2008Annonce n° 2841 N° RCS : 388610529 - Dénomination : G D - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : GILLET RenéAdministrateur : GILLET Christèle. Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX en fonction le 08 Juillet 2005. Administrateur : GILLET Aurélia Chantal Rosine en fonction le 26 Mai 2008. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 26 mars 2009: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090080 publié le 24/04/2009Annonce n° 1693 N° RCS : 388610529 - Dénomination : G D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009. Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX en fonction le 08 Juillet 2005. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 04 avril 2011: Depot des comptes
- dimanche 10 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110071 publié le 10/04/2011Annonce n° 1972 N° RCS : 388610529 - Dénomination : G D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES Commissaire aux comptes titulaire : FAUVEL Isabelle en fonction le 01 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- dimanche 09 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120238 publié le 09/12/2012Annonce n° 1170 N° RCS : 388610529 - Dénomination : G D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A en fonction le 30 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SAINT HONORE SEREG en fonction le 30 Novembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 24 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 08 avril 2014: Depot des comptes
- lundi 13 avril 2015: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 18 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180012 publié le 18/01/2018Annonce n° 2976 N° RCS : 388610529 - Dénomination : G D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GILLET René modification le 16 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A en fonction le 30 Novembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 14 mai 2019: Depot des comptes
- mercredi 10 mars 2021: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 2950 N° RCS : 388610529 - Dénomination : G D - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1235000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société G.D- samedi 01 octobre 1994 : Fermé
58 RUE DE LA LIBERATION 91480 QUINCY-SOUS-SENART - samedi 01 mars 2003 : Fermé
3 RUE PROUDHON 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
BD CHARLES DE GAULLE 91800 BRUNOY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société G.D- AGSL ASSISTANCE : 7 LOT LES JASMINS 97217 ANSES D'ARLET
- ALLVAL FINANCIERE : RUE MARCEL PAGNOL 47510 FOULAYRONNES
- AUTOMOBILES FINANCES FRANCISCO : 29 AV DE VIERZON 41600 LAMOTTE-BEUVRON
- AVILOG : 399 RUE DES CHANTIERS 76600 LE HAVRE
- DEBEFI : 3 CHE DU FORT DE LA BRICHE 93200 SAINT-DENIS
- FRAVER HOLDING : 4 ALL DR LEJZER LUDWIK ZAMENHOF 31100 TOULOUSE
- HOLDING MD : LES BARRAQUES 01300 ANDERT-ET-CONDON
- K&K : 4 RUE TREILHARD 75008 PARIS 8
- MACC DEUX : 72 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 5
- MONTGRAND CAPITAL : PARC EDONIA 35760 SAINT-GREGOIRE
- O N L : 41 RUE LE CROISE 35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
- ROXTRAD : ZA DU HAUT AGENAIS 47500 MONTAYRAL
- SARL ART : 33820 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
- SC ELSA S : 12 RUE ANTONIN DAUM 54000 NANCY
- YELLOW : 27 CHE DES FOURCHES 93240 STAINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société G.D- HUBLER CHARLOTTE : 62 AV KRUGER 91800 BRUNOY
- LUIS IBANEZ RICHARD : 2 RES ST MEDARD 91800 BRUNOY
- MAPELLA MARTIN : 24 RUE DE VERDUN 91800 BRUNOY
- MBEDE JOELLE : 2 ALL DES CEDRES 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
- NIZIER PHILIPPE : 10 RUE EDOUARD BRANLY 91800 BRUNOY
- THERS NICOLAS : 6 RUE SAINT NICOLAS 91800 BRUNOY
- A N C : 4 IMP SCIPION COCHET 91800 BRUNOY
- BADMINTON CLUB D'EPINAY SOUS SENART : 8 RUE DU ROLE 91800 BRUNOY
- CHAMA RESTAURATION : 9 AV DU GAL CHARLES DE GAULLE 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
- CLOTEAUX CHARCUTIER TRAITEUR : 3 GRANDE RUE 91800 BRUNOY
- JMTB IMMO : 14 RUE DES CHASSEURS 91800 BRUNOY
- SCI APA : 144 RUE DES VALLEES 91800 BRUNOY
- SCI TONY : 54 RUE DU MOULIN NEUF 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
- SOCIETE CIVILE MEDICALE DU PLATEAU : 7 RUE DU PLATEAU 91800 BRUNOY
- SURAL-SACICC : 31 RTE DE BRIE 91800 BRUNOY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société G.DRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives