YERAZ
Présentation générale de YERAZ
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société YERAZ et ses dirigeants.
Immatriculation
La société YERAZ est situé au 18 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 01 septembre 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 389551904 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 226 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
YERAZ à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 145 032 000.00 € pour un résultat de 21 243 000.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
YERAZ est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si YERAZ est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15389551904
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à YERAZ de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- berberian, yervant,
- joyerot, bruno,
- karakozian,
Les modifications survenues dans l'administration de la société YERAZ
- 2008-07-02 : Président partant : Berberian, Yervant, nomination du Président : Joyerot, Bruno, Directeur général partant : Karakozian, nom d'usage : Kandarjian, Mariam Azade
- 2016-05-27 : Président : JOYEROT Bruno Patrick Frédéric modification le 24 Mai 2016 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane en fonction le 24 Mai 2016 Commissaire aux comptes titulaire : SOREX en fonction le 24 Mai 2016
- 2016-11-13 : Président : JOYEROT Bruno Patrick Frédéric modification le 24 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane en fonction le 24 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREX en fonction le 24 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : DUBAIL Etienne en fonction le 08 Novembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
- berberian, yervant, :
- 2008-06-29 : ARCO MARKETING (398728063)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société YERAZ et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | YERAZ |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 389551904 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-09-01 : mardi 01 septembre 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de YERAZ- CO
2020 | 93 826 000.00 |
2019 | 85 023 000.00 |
2020 | 226 000.00 |
2019 | 226 000.00 |
2020 | 93 628 000.00 |
2019 | 65 023 000.00 |
2020 | 145 032 000.00 |
2019 | 129 312 000.00 |
2020 | 21 243 000.00 |
2019 | 17 245 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société YERAZ- lundi 02 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 04 juin 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/06/2008N° RCS : 389551904 - Dénomination : YERAZ - Adresse : 8 avenue Auguste Sutter 86100 Châtellerault - Activité : Gérer toutes sociétés commerciales. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 225625.00 EUR - Administration : Président de la société : JOYEROT Bruno Patrick Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle.
- mercredi 02 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080115 publié le 02/07/2008Annonce n° 1739 N° RCS : 389551904 - Dénomination : YERAZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 225625 EUR - Administration : Président partant : Berberian, Yervant, nomination du Président : Joyerot, Bruno, Directeur général partant : Karakozian, nom d'usage : Kandarjian, Mariam Azade - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 25 janvier 2016: Depot des comptes
- vendredi 27 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160104 publié le 27/05/2016Annonce n° 1882 N° RCS : 389551904 - Dénomination : YERAZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : JOYEROT Bruno Patrick Frédéric modification le 24 Mai 2016 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane en fonction le 24 Mai 2016 Commissaire aux comptes titulaire : SOREX en fonction le 24 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 13 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160221 publié le 13/11/2016Annonce n° 1935 N° RCS : 389551904 - Dénomination : YERAZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : JOYEROT Bruno Patrick Frédéric modification le 24 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane en fonction le 24 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREX en fonction le 24 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : DUBAIL Etienne en fonction le 08 Novembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 13 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 13 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société YERAZ- lundi 01 novembre 1993 : Fermé
50 RUE RICHER 75009 PARIS 9 - mardi 25 mars 2008 : Fermé
94 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 - mardi 20 août 2019 : Fermé
8 AV AUGUSTE SUTTER 86100 CHATELLERAULT - mardi 20 août 2019 : Ouvert
11 AV AUGUSTE SUTTER 86100 CHATELLERAULT - vendredi 01 mars 2019 : Ouvert
18 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société YERAZ- ACHABE : 105 AV DE VERDUN 92320 CHATILLON
- ATYX GROUP HOLDING : 2 RUE MICHAEL FARADAY 44800 SAINT-HERBLAIN
- GAMBIN : 724 AV DU CLUB HIPPIQUE 13090 AIX-EN-PROVENCE
- HOLDING DMP : 2 RUE CALMELS 75018 PARIS 18
- HOLDING VIETTE : RUE ALFRED BOELLE 51110 BOURGOGNE-FRESNE
- JK2L : 8 IMP JACKIE THOMAS 78890 GARANCIERES
- KILICAP MGMT : 71 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- MAYILAN : 177 RTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES
- MVB : 505 AV DE MARLIOZ 74190 PASSY
- NJJ IMMOBILIER : 16 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8
- NOE : LA CHAPELLE 21550 LADOIX-SERRIGNY
- SC CLP : 111 RUE SAINT JACQUES 13006 MARSEILLE 6
- SOFIDEL : LE MOULIN A VENT 27600 HEUDEBOUVILLE
- TINRERDT : 27 AV DE ST MANDE 75012 PARIS 12
- VH HOLDING : LD HYDREQUENT 62720 RINXENT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société YERAZ- GENEUS JEFFYSON : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- UEVA VETEARII : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ASS NATION DES RESERVES ARMEE DE TERRE : 18 RUE DE VEZELAY 75008 PARIS 8
- BLEU : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- CENTRALE SOLAIRE ORION 20 : 4 RUE EULER 75008 PARIS 8
- DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC &ASSOCIES : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- FIRST CLASS : 71 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- GRIMSHAW ARCHITECTS FRANCE : 26 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8
- HEROES CONSEIL : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- INDIVISION THIEBAUT : 51 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- LOC LEMEN : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 029 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SCI CLAUDIA : 27 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- STEF LOGISTIQUE 3 : 93 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- VEROPE FRANCE SARL : 27 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société YERAZRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives