LES CEDRES
Présentation générale de LES CEDRES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES CEDRES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES CEDRES est situé au 7 RUE HENRI CORNU 97490 SAINT-DENIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 09 juin 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 395340292 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 468 781,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
LES CEDRES à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -219 223.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
LES CEDRES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si LES CEDRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45395340292
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES CEDRES de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dbf audit,
- moreau, christian,
- nadot, marie-annick,
- robin, jacques
- turley sébastien, marc, gilbert
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES CEDRES
- 2008-07-27 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Nadot, Marie-Annick, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Moreau, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Robin, Jacques
- 2009-03-03 : nomination du Directeur général : Petitjean, nom d'usage : Turley, Géraldine.
- 2012-09-04 : nomination du Directeur général : Hillaire, Jean Michel
- 2018-05-17 : Président : TURLEY Sébastien, Marc, Gilbert
Les autres mandats des administrateurs
- dbf audit, :
- 2016-12-15 : BUF COMPAGNIE (320074388)
- 2016-08-23 : OPINION VALLEY (479966665)
- 2016-08-21 : HUREL TEXTILES ET BRODERIES (572197648)
- 2016-03-31 : TERRES DE BONNE ESPERANCE (492867460)
- 2015-02-17 : TV LOW COST (479919938)
- 2014-11-09 : WSE LILLE (527481378)
- 2014-10-21 : POT-EXPRESS (322669185)
- 2014-10-21 : J.B. (339817967)
- 2014-10-21 : A B J C (950516799)
- 2014-10-08 : TELEPAY SOLUTIONS FRANCE (498196922)
- 2014-09-28 : B.A.J. (334183191)
- 2014-07-30 : PROLOGIC INGENIERIE (495378895)
- 2014-05-18 : MERCATOR (349698944)
- 2014-04-13 : SOFTEAM Cadextan (352649339)
- 2014-04-13 : MODELIOSOFT (440285302)
- 2013-11-07 : GEEX (302636568)
- 2013-04-07 : PRESSETOURS (404052169)
- 2012-01-31 : ARTEC - FUR COOP (392066981)
- 2011-02-03 : DINOTIS (450012091)
- 2010-08-19 : PLACEMENT INTERNATIONAL DE REASSURANCES - PLAIRE (335062949)
- moreau, christian, :
- 2018-06-28 : IP'FLEX NANTES (521214593)
- 2014-10-31 : SOCIETE BOULEN (384764239)
- robin, jacques :
- 2019-08-23 : NOISY DEVELOPPEMENT (790887251)
- 2015-02-17 : TV LOW COST (479919938)
- 2014-12-11 : JERCAR (319074712)
- 2014-10-21 : J.B. (339817967)
- 2014-10-21 : A B J C (950516799)
- 2014-10-21 : POT-EXPRESS (322669185)
- 2014-09-28 : B.A.J. (334183191)
- 2013-07-05 : FAC INTERNATIONAL (343151437)
- 2012-11-29 : VIREVOLTANTE (452599160)
- 2010-08-19 : PLACEMENT INTERNATIONAL DE REASSURANCES - PLAIRE (335062949)
- 2008-07-11 : YV'ANIK CONSEILS (352781629)
- 2008-07-02 : SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (732005285)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES CEDRES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES CEDRES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | COFIMMO PROMOTION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 395340292 00089 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1994-06-09 : jeudi 09 juin 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES CEDRES- CO
2018 | 1 982 649.00 | 1 669 577.00 |
2017 | 313 072.00 | 1 651 688.00 |
2018 | 468 781.00 |
2017 | 468 781.00 |
2018 | -218 865.00 |
2017 | 2 597.00 |
2018 | 1 669 577.00 |
2017 | 1 651 688.00 |
2018 | -219 223.00 |
2017 | 2 597.00 |
2018 | -218 865.00 |
2017 | 2 597.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES CEDRES- dimanche 27 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080131 publié le 27/07/2008Annonce n° 1977 N° RCS : 395340292 - Dénomination : LES CEDRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 468780.73 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Nadot, Marie-Annick, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Moreau, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Robin, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 04 février 2009: Depot des comptes
- mardi 03 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090043 publié le 03/03/2009Annonce n° 957 N° RCS : 395340292 - Dénomination : LES CEDRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 468780.73 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Petitjean, nom d'usage : Turley, Géraldine. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 08 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100005 publié le 08/01/2010Annonce n° 1079 N° RCS : 395340292 - Dénomination : LES CEDRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 468780.73 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial et l'adresse du siège
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 30 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110231 publié le 30/11/2011Annonce n° 1396 N° RCS : 395340292 - Dénomination : LES CEDRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 468780.73 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 04 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120170 publié le 04/09/2012Annonce n° 802 N° RCS : 395340292 - Dénomination : LES CEDRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 468780.73 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Hillaire, Jean Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 23 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 17 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180093 publié le 17/05/2018Annonce n° 3343 N° RCS : 395340292 - Dénomination : LES CEDRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TURLEY Sébastien, Marc, Gilbert - Modification : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES CEDRES- samedi 01 janvier 2000 : Fermé
27 AV DE ST MANDE 75012 PARIS 12 - vendredi 11 avril 2003 : Fermé
27 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 13 - mardi 30 juin 2009 : Fermé
17 RUE DUPIN 75006 PARIS 6 - mardi 30 juin 2009 : Fermé
60 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT - dimanche 15 mai 2011 : Fermé
9 RUE BERTIN POIREE 75001 PARIS 1 - mercredi 28 février 2018 : Fermé
142 RUE DE RENNES 75006 PARIS 6 - mardi 23 mai 2017 : Fermé
42 RUE DES SABLES ST GILLES L B 97434 SAINT-PAUL - mercredi 31 juillet 2019 : Ouvert
7 RUE HENRI CORNU 97490 SAINT-DENIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES CEDRES- ANGELICA ARNAUD : 1290 RTE DEPARTEMENTALE 8 83370 FREJUS
- ADLIMMOBLEU : 51 RUE DE L HOTEL DE VILLE 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
- CAVIDOULE : 13 RUE ANDRE BENOIT 13200 ARLES
- DORIMMO : LD BROUSSIN 72550 FAY
- J.MA : 37 LES JARDINS DE SAINT JEAN 97133 SAINT BARTHELEMY
- LA CONCIERGERIE DE L'IMMOBILIER : 12 PL EDOUARD VII 75009 PARIS 9
- LBDM : 13 RUE SAINTE URSULE 31000 TOULOUSE
- LE SUD : 175 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE
- MARENA : 102 CRS DU MARECHAL LECLERC 17100 SAINTES
- MDB 64 : 2 ALL DE L ALBRET 64140 LONS
- PRESTIGEST : 10 SEN DE LA COTE ROTIE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- S.C.R.INVESTISSEMENTS : ALL MANCINI 05560 VARS
- SARL LULLI : 3 ALL JEAN BAPTISTE LULLI 33120 ARCACHON
- SAS 14 RUE DE MANTES : 1 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS 9
- SCI CANFIK : RTE DE MONTELIER 26000 VALENCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES CEDRES- AH THION CYRIENNE : 44 RUE THERESIEN CADET 97490 SAINT-DENIS
- LEONG KAM PO JEAN : 14 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 97490 SAINT-DENIS
- MUSSARD WILLIAM : 20 RUE THEODORE CHASSERIAU 97490 SAINT-DENIS
- NELAUPE JEAN : 78 ALL GERARD DE NERVAL 97490 SAINT-DENIS
- RAFIRAVOANTSILEFITANTELY SYLV : 38 CHE DES MARAICHERS 97490 SAINT-DENIS
- RAMSTEIN JEAN : 104 AV LECONTE DE LISLE 97490 SAINT-DENIS
- BLUE ISLAND STUDIOS : 11 RUE DES ECOLIERS 97490 SAINT-DENIS
- DRONE MODELS : 166 RTE DE MOUFIA 97490 SAINT-DENIS
- FORMA CONSEIL : 8 AV DESBASSYNS 97490 SAINT-DENIS
- ILE DES PINS : 12 RUE JEAN BERTHO 97490 SAINT-DENIS
- SNACK BAR DE LA DIGUE : AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 97490 SAINT-DENIS
- SOCIETE CONSTRUCTION TRAVAUX AMENAGEMENT : 81 RUE ANTOINE ROUSSIN 97490 SAINT-DENIS
- SOCIETE D'HYPERMARCHES DU NORD : 2 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 97490 SAINT-DENIS
- SYNDIC COPROPRIE RES LE CENTRAL FAC III : 6 RUE DES JACINTHES 97490 SAINT-DENIS
- UNION NATIONALE ETUDIANTS FRANCE-REUNION : 15 AV RENE CASSIN 97490 SAINT-DENIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES CEDRESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives