SYLVA
Présentation générale de SYLVA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SYLVA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SYLVA est situé au 40 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 20 octobre 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 398747048 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.21Z ( Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.21Z (Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de fruits et légumes en conserve
- - le commerce de détail de fruits et légumes frais
Mais exclus
- - le commerce de détail de fruits et légumes surgelés (cf47.11A)
Chiffre d’affaire
SYLVA à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 104 496.00 € pour un résultat de 6 341.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SYLVA est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SYLVA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05398747048
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SYLVA de part son activité de 47.21Z ( Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (84.6% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (7.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SYLVA
- 2010-12-03 : Gérant : GHZOUZI Ahmed en fonction le 24 Novembre 2010
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SYLVA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SYLVA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 398747048 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1994-10-20 : jeudi 20 octobre 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 47.21Z : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé |
Synonyme | maraîcher, primeur, marchand de légumes, marchand de fruits, marchand de fruits et légumes, détaillant de fruits et légumes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SYLVA- 110
2018 | 69 094.00 | 46 348.00 |
2017 | 22 746.00 |
2018 | 7 622.00 |
2017 |
2018 | 76 735.00 |
2017 |
2018 | 46 348.00 |
2017 |
2018 | 104 496.00 |
2017 |
2018 | 6 341.00 |
2017 |
2018 | 4 544.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SYLVA- dimanche 15 juin 2008: Depot des comptes
- vendredi 03 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100234 publié le 03/12/2010Annonce n° 131 N° RCS : 398747048 - Dénomination : SYLVA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GHZOUZI Ahmed en fonction le 24 Novembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 30 janvier 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 30/01/2011N° RCS : 398747048 - Dénomination : SYLVA - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : GHZOUZI Ahmed
- lundi 02 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 11 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140072 publié le 11/04/2014Annonce n° 80 N° RCS : 398747048 - Dénomination : SYLVA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 20 juin 2014: Depot des comptes
- samedi 23 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SYLVA- vendredi 15 octobre 2010 : Fermé
34 BD LOUIS BARTHOU 06130 GRASSE - mardi 31 juillet 2018 : Ouvert
PL MARCHE FORVILLE 06400 CANNES - mardi 25 mars 2014 : Fermé
80 BD DE LA MADELEINE 06000 NICE - vendredi 27 juillet 2018 : Ouvert
40 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SYLVA- EURIEULT DOMINIQUE : 7 RUE LA CHARRIE 17250 ROMEGOUX
- FLEURIZIL MARIE : 43 RESIDENCE LES MOMBINS 97113 GOURBEYRE
- PATRY CLAUDE : ESP JEAN MARIE LOUVEL 14000 CAEN
- A C S FRUITS : 97 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS 4
- AU VERGER DE VOLTAIRE : 134 BD VOLTAIRE 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
- EPICERIE PILATO : 11 PL DU VILLAGE 38180 SEYSSINS
- FRAIS DISCOUNT : 23 AV GEORGES GUYNEMER 66100 PERPIGNAN
- LES JARDINS DE CLAMART : 1 AV VICTOR HUGO 92140 CLAMART
- NEMA SARL : 16 LOT SELEMANI 97670 OUANGANI
- PANIER VITAMINES : 208 RUE DES BOULEAUX 59860 BRUAY SUR L'ESCAUT
- SAS AMR PRIMEUR : 1 BD C ET J BARTHELEMY 13190 ALLAUCH
- SAS LES HALLES FEURS : 365 CHE DE MAYA 13160 CHATEAURENARD
- SOCIETE LA FRUITERIE : AV CHARLES DE GAULLE 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- TONYFRUITS : 21 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12
- YAPRIM : 1 PL SAINTE URSULE 64100 BAYONNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SYLVA- BOYER MICHEL : 15 AV DU PETIT FABRON 06200 NICE
- BRACCIALI CHRISTOPHE : 58 COR FLEURIE 06200 NICE
- CORINO MICHELLE : 7 AV DE CARRAS 06200 NICE
- EL KERMI SABAH : RTE DE GRENOBLE 06200 NICE
- EL-ASRI AHMED : 1 RUE JEAN VIGO 06200 NICE
- FAKIR IHSSANE : 28 BD RENE CASSIN 06200 NICE
- FOUIN CHRISTELLE : 39 AV DE LA BORNALA 06200 NICE
- GURA COSTEL : AV DE LA BORNALA 06200 NICE
- ZAKHAROV TIMOUR : 17 BD CARLONE 06200 NICE
- AGIBA : 77 AV SAINT AUGUSTIN 06200 NICE
- ASS RIVIERA CONCIERGE SERVICE : 272 AV DE FABRON 06200 NICE
- GPE ACTION LOCALE VALLEES MERCANTOUR : MIN ST AUGUSTIN 06200 NICE
- SCI ELENA : 23 RUE FERBER 06200 NICE
- SCI IMMALOC : 3 AV GATTAMUA 06200 NICE
- SCI LE PRESBYTERE : 208 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SYLVARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives