SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT
Présentation générale de SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT est situé au 2 RUE HENRI BREUIL 60600 CLERMONT
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 09 décembre 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 399390590 au greffe de BEAUVAIS
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 16 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 10.51A ( Fabrication de lait liquide et de produits frais)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de lait liquide et de produits frais
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 10.51A (Fabrication de lait liquide et de produits frais), les activités sont :
- - la production de crèmes de laits liquides frais, pasteurisées, stérilisées, homogénéisées
- - la production de laits fermentés, yaourts et desserts lactés frais
- - la production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, homogénéisés et/ou ayant subi un chauffage ultracourt
Mais exclus
- - la fabrication de succédanés du lait ou du fromage (cf10.89Z)
- - la production de desserts lactés de conservation (cf10.89Z)
- - la production de fromages frais (cf10.51C)
- - la production de lait cru (de brebis, de chèvre, de jument, d'ânesse, de chamelle, etc.) (cf01.13Z, 01.44Z et 01.45Z)
- - la production de lait de vache cru (cf01.41Z)
- - la production de laits aromatisés (cf11.07B)
Chiffre d’affaire
SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 153 372 762.00 € pour un résultat de 62 595.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT est du ressort du greffe de BEAUVAIS dont les coordonnées postales sont 12 RUE DES TEINTURIERS 60004 BEAUVAIS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0344067400 aux horaires suivants : 8h30-11h30/13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beauvais.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40399390590
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT de part son activité de 10.51A ( Fabrication de lait liquide et de produits frais) sont :
- 00112 : Industrie laitière (61.9% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (9.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [56]s,
- auditex
- ernst & young et autres,
- l.n.a. leguide naim &
- leguide, charles,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT
- 2009-02-18 : Gérant associé en nom : GROUPE LACTALIS. Associé en nom collectif : LACTEL. Associé en nom collectif : LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER. Commissaire aux comptes titulaire : L.N.A. LEGUIDE NAIM & Associés. Commissaire aux comptes suppléant : LEGUIDE Charles.
- 2014-04-02 : Commissaire aux comptes titulaire partant : L.N.A. LEGUIDE NAIM & Associés, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Leguide, Charles, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2019-09-17 : Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- ernst & young et autres, :
- 2018-02-01 : HOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 20 (805050721)
- 2017-12-05 : SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. (303952675)
- 2017-11-28 : EUROCOMMERCIAL PROPERTIES TAVERNY SNC (380973560)
- 2017-11-21 : MALAUSSENA NOREV (509497830)
- 2017-11-19 : PARADIS SAINT MICHEL (413810359)
- 2017-11-09 : FINANCIERE NRE PARTNERS (501193536)
- 2017-11-05 : NORALEAD (450502737)
- 2017-11-05 : SCCV REZE - Jean Jaurès (788521375)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-24 : TOKHEIM HOLDING (485008684)
- 2017-10-11 : ELYSEES MARBEUF DISTRIBUTION - EMD (485209910)
- 2017-09-15 : GIAMBATTISTA VALLI (480127968)
- 2017-09-07 : RESIDALYA SEOLANES (501479638)
- 2017-08-30 : SOCIETE DES GRANDS ECRANS DE THILLOIS (424730596)
- 2017-08-30 : PATHE EVREUX (593650583)
- 2017-08-30 : PATHE VERSAILLES (423888957)
- 2017-08-30 : PATHE NICE (065803454)
- 2017-08-30 : GAUMONT ITALIE (552100844)
- 2017-08-30 : PATHE LE MANS (423460658)
- 2017-08-30 : PATHE CLICHY (390478022)
- leguide, charles, :
- 2011-09-23 : CEGEREAL S.A. (422800029)
- 2010-09-22 : ROXTEC FRANCE (453430340)
- [56]s, :
- 2018-07-05 : LUDORA DIFFUSION (379424393)
- 2017-11-22 : SIGUE GLOBAL SERVICES (499195071)
- 2017-11-02 : UNIFORM (323814483)
- 2017-10-26 : TRADESHIFT (801898941)
- 2017-09-20 : CLARENCE DILLON WINES (480805639)
- 2017-09-20 : QUINTUS SAS (389905811)
- 2017-08-27 : LEADERS LEAGUE (422584532)
- 2017-07-20 : France Brevets (531129195)
- 2017-05-17 : FIREF (France) Holdings (815025382)
- 2017-04-20 : James Halstead France SAS (752346973)
- 2017-03-24 : EURIAL (383460714)
- 2017-03-07 : GOWAN FRANCE SAS (520833054)
- 2017-02-02 : SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES (402156491)
- 2017-01-25 : YOU & Mr. JONES SAS (812668408)
- 2016-12-08 : SOCIETE MONTAIGNE JEAN GOUJON (349482992)
- 2016-11-29 : SATO FRANCE (310070412)
- 2016-11-16 : EXELGYN (411985849)
- 2016-11-16 : NORDIC PHARMA (419929088)
- 2016-10-10 : BATIS'AIR (823036272)
- 2016-10-09 : JeG Industries (493456438)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 399390590 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 1994-12-09 : vendredi 09 décembre 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 10.51A : Fabrication de lait liquide et de produits frais |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industries alimentaires |
Division | Fabrication de produits laitiers |
Activite | Fabrication de lait liquide et de produits frais |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de lait, fabricant de produits laitiers, fromagerie industrielle, fromager industriel, laiterie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT- CO
2019 | 45 718 073.00 | 45 718 073.00 |
2018 | 40 514 659.00 |
2019 | 16 000.00 |
2018 | 16 000.00 |
2019 | 45 718 073.00 |
2018 | 40 514 659.00 |
2019 | 153 372 762.00 | 153 407 984.00 |
2018 | 35 222.00 | 148 012 272.00 |
2019 | 62 595.00 |
2018 | -215 257.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT- mercredi 18 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090034 publié le 18/02/2009Annonce n° 789 N° RCS : 399390590 - Dénomination : SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT fabrication de produits laitiers ; lait - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 16000.00 EUR - Administration : Gérant associé en nom : GROUPE LACTALIS. Associé en nom collectif : LACTEL. Associé en nom collectif : LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER. Commissaire aux comptes titulaire : L.N.A. LEGUIDE NAIM & Associés. Commissaire aux comptes suppléant : LEGUIDE Charles. - Modification : Changement de composition des associés
- mardi 25 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 02 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140065 publié le 02/04/2014Annonce n° 1627 N° RCS : 399390590 - Dénomination : SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 16000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : L.N.A. LEGUIDE NAIM & Associés, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Leguide, Charles, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 17 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190179 publié le 17/09/2019Annonce n° 996 N° RCS : 399390590 - Dénomination : SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 16000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 RUE HENRI BREUIL 60600 CLERMONT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT- AZEMA MAGALI : LD EN GALINIER 81390 BRIATEXTE
- GUYON LUCAS : 18 RUE PORTALET 83400 HYERES
- COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE : 50890 CONDE-SUR-VIRE
- DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE : 17 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON
- DELICES EN FAMILLE : 23 RTE DE STRASBOURG 67270 HOCHFELDEN
- FRANCE CREME : 350 RUE DE L'INDUSTRIE 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ
- LA FERME DES VACHES HEUREUSES : 375 CHE DE JAVOLIERE 38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU
- LAITERIE BAIKO : 442 RUE LOUIS RUSTIN 74160 ARCHAMPS
- LAITERIE SAINT PERE : LD LA CLAIE 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
- LE PETIT BASQUE : LA PRADE 33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
- MAM'ZELLE POPINETTE : 2 RUE SAINT-AURIN 80700 DANCOURT-POPINCOURT
- SAS LA PINSONNIE : LA PINSONNIE 24420 COULAURES
- SOCIETE LA FERMIERE : 375 AV DU PASSE TEMPS 13400 AUBAGNE
- TRADIFRAIS : ZONE INDUSTRIELLE 46130 BIARS-SUR-CERE
- YOGHOUSTRA S A : 4 RUE FREDERIC BARTHOLDI 67310 WASSELONNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT- MATS PIERRE : 5 AV CHIARAMONTE GULFI 60600 CLERMONT
- PELLETIER NATHALIE : 303 RUE DE FROISSY 60600 AGNETZ
- ASSOCIATION AGREEE DE LA TRUITE VERTE DE BREUIL LE VERT POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE : MAIRIE 60600 BREUIL-LE-VERT
- ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE SAINT MARTIN DE BREUIL LE VERT : 8 RUE DU MOULIN 60600 BREUIL-LE-VERT
- ATS SONORISATION : 27 RUE LOUIS PASTEUR 60600 FITZ-JAMES
- BERASCEIN AUTO ECOLE : 57 RUE DE LA REPUBLIQUE 60600 CLERMONT
- E&D IMMOBILIER SARL : 41 RUE DE LA REPUBLIQUE 60600 CLERMONT
- EARL CORDINID : 25 GRANDE RUE 60600 MAIMBEVILLE
- HELENA LOPES : RUE GERARD DE NERVAL 60600 CLERMONT
- IMMO'FINANCE : 429 RUE DE PARIS 60600 BREUIL-LE-VERT
- PHARMACIE DE LA GARE : 9 AV DES DEPORTES 60600 CLERMONT
- PYMSULATION : 137 RUE DU BOIS D'AGNETZ 60600 AGNETZ
- SCI PALETTES BREUIL LE VERT : 671 RTE DE PARIS 60600 BREUIL-LE-VERT
- SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA BRECHE : 9 RUE HENRI BREUIL 60600 CLERMONT
- VERCADI : 32 RUE PAUL LOUIS 60600 BREUIL-LE-VERT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE LAITIERE DE CLERMONTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives