NEXIME MANAGEMENT
Présentation générale de NEXIME MANAGEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société NEXIME MANAGEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société NEXIME MANAGEMENT est situé au 20 RUE LEONARD DE VINCI 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 25 janvier 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 399744051 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 160 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.19A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- - l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais exclus
- - l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- - les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
Chiffre d’affaire
NEXIME MANAGEMENT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 587 769.00 € pour un résultat de -321 890.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
NEXIME MANAGEMENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si NEXIME MANAGEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19399744051
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à NEXIME MANAGEMENT de part son activité de 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier) sont :
- 01147 : Cabinets médicaux (59.2% des salariés)
- 01619 : Cabinets dentaires (17.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (2.6% des salariés)
- 00959 : Laboratoires d'analyses médicales (1.7% des salariés)
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (1.6% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.3% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- benhamou,
- benzakour,
- chaumartin, anik
- chiffre et synthese (sa),
- heno, gérard,
- ktorza, teddy
- ktorza, teddy,
- pricewaterhousecoopers audit,
- turbat, frederic,
Les modifications survenues dans l'administration de la société NEXIME MANAGEMENT
- 2009-03-31 : Administrateur partant : Benhamou, nom d'usage : Ruimy, Karen.
- 2009-12-04 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CHIFFRE ET SYNTHESE (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ktorza, Teddy
- 2012-10-07 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ktorza, Teddy, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Turbat, Frederic, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
- 2014-08-20 : Directeur général partant : Heno, Gérard, nomination du Directeur général : Benzakour, nom d'usage : Soulami, Ouafa
- 2016-08-21 : modification du Président Ruimy, Ely Michel, Directeur général partant : Benzakour, nom d'usage : Soulami, Ouafa, Administrateur partant : Ruimy, Franck, Administrateur partant : Benhamou, Elie
Les autres mandats des administrateurs
- chaumartin, anik :
- 2020-12-06 : FALKO (792639445)
- 2020-10-20 : QUALIUM INVESTISSEMENT (394791115)
- 2020-10-16 : GIAT INDUSTRIES (352751143)
- 2020-09-22 : EURIAL MANAGEMENT (799033824)
- 2020-05-15 : BERF FRANCE 6 SNC (794350835)
- 2020-05-05 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2020-03-15 : TEREOS COMMODITIES FRANCE (792870743)
- 2020-03-13 : ASOS FRANCE (753456672)
- 2020-02-09 : Graff Diamonds SARL (504221425)
- 2019-12-10 : WEP WATFORD (421973181)
- 2019-11-28 : HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE (419398524)
- 2019-11-03 : TOP OFFICE (404052193)
- 2019-10-27 : MONTAIGNE & Cie (790026280)
- 2019-10-22 : CRIT IMMOBILIER (572181097)
- 2019-10-17 : NEW LOOK FRANCE (487493199)
- 2019-09-05 : MSH INTERNATIONAL (352807549)
- 2019-09-05 : SIACI Saint Honoré (572059939)
- 2019-08-27 : AUCHAN HOLDING (476180625)
- 2019-08-27 : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400185534)
- 2019-08-08 : DIACCURATE (790702393)
- ktorza, teddy :
- 2020-10-23 : J2C (505294306)
- 2020-07-02 : ELISEA (485079974)
- 2020-04-23 : MILPHARM (380700922)
- 2019-05-28 : TAGADAMEDIA (809062607)
- 2018-05-31 : HOTEL GAVARNI (402221014)
- 2017-12-28 : ANTIOPE (529127755)
- 2014-06-12 : HARVEST (352042345)
- 2013-10-30 : SOCIETE DOMANIALE FRANCAISE (642026637)
- 2009-12-04 : LEONARD DE VINCI ASSET MANAGEMENT (421404054)
- 2009-11-10 : REM FINANCE - GROUPE LEONARD DE VINCI (398082081)
- ktorza, teddy, :
- 2014-05-13 : APOLLO (508200649)
- 2014-05-06 : MAGELLAN CONSULTING (508426574)
- 2014-01-23 : SEC (399528751)
- 2012-09-21 : BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES (B.C.A.C.) (312395684)
- 2010-09-29 : CMI FRANCE (315983999)
- 2010-09-28 : COMPAGNIE FONCIERE DE THEBES (413751199)
- 2010-07-04 : Laboratoires dermEden (505025858)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
- turbat, frederic, :
- 2012-02-08 : CFC (402531875)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société NEXIME MANAGEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | NEXIME MANAGEMENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 399744051 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1995-01-25 : mercredi 25 janvier 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 66.19A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de NEXIME MANAGEMENT- CO
2019 | 3 215 269.00 | 3 040 556.00 |
2018 | 174 714.00 | 3 369 955.00 |
2019 | 160 000.00 |
2018 | 160 000.00 |
2019 | -312 498.00 |
2018 | 86 897.00 |
2019 | 3 040 556.00 |
2018 | 3 369 955.00 |
2019 | 3 587 769.00 | 3 587 769.00 |
2018 | 2 466 771.00 |
2019 | -321 890.00 |
2018 | 103 268.00 |
2019 | -312 498.00 |
2018 | 86 897.00 |
2019 | 2 981 654.00 |
2018 | 2 981 654.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société NEXIME MANAGEMENT- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- mardi 31 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090063 publié le 31/03/2009Annonce n° 1281 N° RCS : 399744051 - Dénomination : COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER - forme juridique : Société anonyme - capital : 160000 EUR - Administration : Administrateur partant : Benhamou, nom d'usage : Ruimy, Karen. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 28 octobre 2009: Depot des comptes
- vendredi 04 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090234 publié le 04/12/2009Annonce n° 1727 N° RCS : 399744051 - Dénomination : COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER - forme juridique : Société anonyme - capital : 160000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CHIFFRE ET SYNTHESE (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ktorza, Teddy - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 24 octobre 2011: Depot des comptes
- dimanche 07 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120194 publié le 07/10/2012Annonce n° 821 N° RCS : 399744051 - Dénomination : COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER - forme juridique : Société anonyme - capital : 160000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ktorza, Teddy, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Turbat, Frederic, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- mercredi 20 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140158 publié le 20/08/2014Annonce n° 1370 N° RCS : 399744051 - Dénomination : COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER - forme juridique : Société anonyme - capital : 160000 EUR - Administration : Directeur général partant : Heno, Gérard, nomination du Directeur général : Benzakour, nom d'usage : Soulami, Ouafa - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 15 septembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 21 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160163 publié le 21/08/2016Annonce n° 1808 N° RCS : 399744051 - Dénomination : COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 160000 EUR - Administration : modification du Président Ruimy, Ely Michel, Directeur général partant : Benzakour, nom d'usage : Soulami, Ouafa, Administrateur partant : Ruimy, Franck, Administrateur partant : Benhamou, Elie - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 24 février 2017: Depot des comptes
- mardi 14 mars 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 14/03/2017N° RCS : 399744051 - Dénomination : Nexime Management - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 160000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Directeur général : YXIME ; Président : KHOI Anthony Mehran
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180140 publié le 26/07/2018Annonce n° 2183 N° RCS : 399744051 - Dénomination : Nexime Management - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société NEXIME MANAGEMENT- jeudi 14 mai 2020 : Ouvert
20 RUE LEONARD DE VINCI 75116 PARIS 16 - jeudi 02 mai 1996 : Fermé
84 AV DU PRESIDENT WILSON 93200 SAINT-DENIS - jeudi 07 mars 2002 : Fermé
123 RUE GAMBETTA 92150 SURESNES - lundi 01 avril 2013 : Fermé
121 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - mercredi 01 octobre 2003 : Fermé
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - lundi 12 mars 2018 : Fermé
123 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - lundi 12 mars 2018 : Fermé
20 AV ANDRE PROTHIN 92400 COURBEVOIE - jeudi 14 mai 2020 : Fermé
20 RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société NEXIME MANAGEMENT- GONTARD CHRISTINE : 92 CHE DE LA MADONE 69280 MARCY L'ETOILE
- PROUVEUR DANIEL : 1 RUE D ARMAGNAC 97420 LE PORT
- CARMES GRICOURT : 2 RUE PAUL MATHIEU 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
- CROAS AR PLOUZ SCM : 3 RUE PERCEVAL 29000 QUIMPER
- DOCTEURS COTIC ET TRAORE : 2 RUE DE LA PIERRE LEVEE 75011 PARIS 11
- LA NAISSANCE AU BOUT DES DOIGTS : 2 RUE RENAN 30600 VAUVERT
- PHYSIO SPORT SANTE SCM : 44 RUE HECTOR GUIMARD 66000 PERPIGNAN
- POLE SANTE DES AMOGNES : 1 RUE DES BROSSES 58270 SAINT BENIN D'AZY
- S2M : 54 AV CHARLES DE GAULLE 13140 MIRAMAS
- SCI TRIANGLE CAP : 32 LOT LE PARC DES LILAS 13100 AIX-EN-PROVENCE
- SCM BOURDENX-DEPEYRAS : 192 RTE DE SAINT JEAN D ANGELY 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
- SCM DU PEZANT : 761 RUE NATIONALE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- SCM FACE SUD : 22 ALL DE LA POSTERLE 38640 CLAIX
- SOCIETE CIVILE DE MOYENS BALENCY CHAINEAUX : 1 RUE DU CHAPEAU ROUGE 69009 LYON 9EME
- SOCIETE CIVILE DE MOYENS MONTESQUIEU : 3 RUE MONTESQUIEU 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société NEXIME MANAGEMENT- LESQUINS JEAN-LOUIS : 6 RUE DURET 75116 PARIS 16
- MANGIN ANNE-CLAIRE : 34 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- SCHLANG MERYL : 9 RUE DESBORDES VALMORE 75116 PARIS 16
- SHEGIROVA BAYAN : 153 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- THIOLLET NATHALIE : 55 AV BUGEAUD 75116 PARIS 16
- THREARD ESTHER : 181 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- FASTLANE ORGANIZATION : 38 RUE DES SABLONS 75116 PARIS 16
- FRED PONS TRAITEUR & EVENEMENTS : 110 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- GFA DE CAUVIGNY : 30 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- GROUPEMENT FORESTIER DE L'ARBRE A LA FEE : 4 AV JULES JANIN 75116 PARIS 16
- LES JARDINS DE GABRIEL : 121 AV DE MALAKOFF 75116 PARIS 16
- SC EXPLOITATION AGRICOLE ARIEL : 127 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SOC IMMOB 24 26 RU RENNEQUIN : 16 AV FOCH 75116 PARIS 16
- SOCIETE CIVILE JERIMO : 22 AV GEORGES MANDEL 75116 PARIS 16
- SSK IMMOBILIER : 83 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société NEXIME MANAGEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives