FALGAND
Présentation générale de FALGAND
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FALGAND et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FALGAND est situé au 30 RUE DU CALVAIRE DE GRILLAUD 44100 NANTES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mars 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 400403614 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 90 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11D ( Supermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Supermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11D (Supermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
Chiffre d’affaire
FALGAND à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 328 077.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
FALGAND est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FALGAND est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05400403614
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FALGAND de part son activité de 47.11D ( Supermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (93.4% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (5.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bresson audit formation expertise conseil
- durand, lionel,
- siloe avm,
Les modifications survenues dans l'administration de la société FALGAND
- 2008-04-27 : Gérant : HACQUES Gabriel Jean Marie AiméCommissaire aux comptes titulaire : DUMOUCEL ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DUMOUCEL Hervé.
- 2010-05-09 : Co-gérant : FALESCHINI Philippe Richard Co-gérant : HALGAND Sébastien Co-gérant : SOYER Sarah Sonia Marie Commissaire aux comptes titulaire : DUMOUCEL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DUMOUCEL Hervé
- 2010-09-23 : Co-gérant : FALESCHINI Philippe Richard Co-gérant : HALGAND Sébastien Co-gérant : SOYER Sarah Sonia Marie Commissaire aux comptes titulaire : SILOE AVM Commissaire aux comptes suppléant : DURAND Lionel
- 2016-09-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SILOE AVM, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Durand, Lionel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bresson Audit Formation Expertise Conseil
Les autres mandats des administrateurs
- bresson audit formation expertise conseil :
- 2018-02-05 : RESCO COURTAGE (835198565)
- 2017-12-21 : RESCO CONSULTING (834144099)
- 2012-03-14 : APPLICATIONS VENTES HYDRAULIQUE SERVICE (353224603)
- durand, lionel, :
- 2017-09-19 : VILLAS GINKGOS LES ERABLES (832113328)
- siloe avm, :
- 2013-02-08 : OLO-ONE (433038817)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FALGAND et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FALGAND |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 400403614 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1995-03-01 : mercredi 01 mars 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11D : Supermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FALGAND- CO
2020 | 2 929 710.00 | 2 437 570.00 |
2019 | 492 140.00 | 2 246 738.00 |
2020 | 90 000.00 |
2019 | 90 000.00 |
2020 | 328 077.00 |
2019 | 319 654.00 |
2020 | 2 437 570.00 |
2019 | 2 246 738.00 |
2020 | 847 641.00 | 170 602.00 |
2019 | 677 039.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FALGAND- dimanche 27 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080071 publié le 27/04/2008Annonce n° 870 N° RCS : 400403614 - Dénomination : PERCOD Commerce d'alimentation et d'approvisionnement général - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90000.00 EUR - Administration : Gérant : HACQUES Gabriel Jean Marie AiméCommissaire aux comptes titulaire : DUMOUCEL ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DUMOUCEL Hervé. - Modification : Départ d'un co-gérant Changement de commissaire aux comptes
- vendredi 12 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 09 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100090 publié le 09/05/2010Annonce n° 190 N° RCS : 400403614 - Dénomination : FALGAND Commerce d'alimentation et d'approvisionnement général - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90000.00 EUR - Administration : Co-gérant : FALESCHINI Philippe Richard Co-gérant : HALGAND Sébastien Co-gérant : SOYER Sarah Sonia Marie Commissaire aux comptes titulaire : DUMOUCEL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DUMOUCEL Hervé - Modification : Changement de dénomination sociale Changement de gérant
- mercredi 15 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100185 publié le 23/09/2010Annonce n° 931 N° RCS : 400403614 - Dénomination : FALGAND Commerce d'alimentation et d'approvisionnement général - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90000.00 EUR - Administration : Co-gérant : FALESCHINI Philippe Richard Co-gérant : HALGAND Sébastien Co-gérant : SOYER Sarah Sonia Marie Commissaire aux comptes titulaire : SILOE AVM Commissaire aux comptes suppléant : DURAND Lionel - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 10 décembre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 11 septembre 2014: Depot des comptes
- lundi 07 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 31 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 18 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160183 publié le 18/09/2016Annonce n° 674 N° RCS : 400403614 - Dénomination : FALGAND - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SILOE AVM, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Durand, Lionel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bresson Audit Formation Expertise Conseil - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 01 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 14 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 08 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FALGAND- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
30 RUE DU CALVAIRE DE GRILLAUD 44100 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FALGAND- BRAISTIGOUD : AV DU MARECHAL LECLERC 63150 MURAT-LE-QUAIRE
- CMB CONTACT : 19 PL CHARLES DE GAULLE 59870 MARCHIENNES
- DALIBRA : LES VAUX BEUVES 61500 SEES
- DISTRIBUTION ANTILLAISE DISCOUNT : ZONE DE GROS LA JAMBETTE 97232 LE LAMENTIN
- EVALNA BISSON : 110 AV MARCEL HAEGELEN 18000 BOURGES
- IZONDIS HARD DISCOUNT : 25 AV DE CAVERNES 33450 IZON
- JUJEAMA DISTRIBUTION : ROUTE DEPARTEMENTALE 921 19190 BEYNAT
- M.C.M : RUE DU GENERAL DE GAULLE 67150 ERSTEIN
- MSM DISTRI : 65 RUE DE LA LIBERTE 77550 MOISSY-CRAMAYEL
- PHILAG : CHE DES PATURAGES 60560 ORRY-LA-VILLE
- RM DISTRIBUTION : 126 RUE JEAN MONNET 77120 MOUROUX
- SUPER LHOMOND : 5 RUE LHOMOND 75005 PARIS 5
- VAMIPEL : CD 940 46120 LACAPELLE-MARIVAL
- VERMENTON DISTRIBUTION : RUE RESTIF DE LA BRETONNE 89270 VERMENTON
- ZOE 63 : RUE DU GENERAL DESAIX 63390 SAINT GERVAIS D'AUVERGNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FALGAND- AKAEV SAID : 2 SQ DES ROCHELLETS 44100 NANTES
- CESBRON QUENTIN : 21 RUE CHAPTAL 44100 NANTES
- CORREIA FILIPE : 150 RUE JONCOURS 44100 NANTES
- ERUIMY ALEXIS : 8 CHE POISSON 44100 NANTES
- GOAPPER MICKAEL : 18 RUE METZINGER 44100 NANTES
- LE GOURRIEREC ISABELLE : 42 RUE DE LA MARZELLE DE GRILLAUD 44100 NANTES
- NASLIN DAVID : RUE YVES KARTEL 44100 NANTES
- ODZEBA PARFAIT : 5 RUE VAUCANSON 44100 NANTES
- RIGOUSSEN INGRID : 118 RUE DES RENARDIERES 44100 NANTES
- VERSTRAETE MARIE : 223 BD DU MASSACRE 44100 NANTES
- AGENCE COMMERCIALE OUEST MEDICAL OU ACOM : 87 RUE EDGAR QUINET 44100 NANTES
- ECOLE NATIONALE DE LA SECURITE ET DE L'ADMINISTRATION DE LA MER : 38 RUE GABRIEL PERI 44100 NANTES
- MARMAIN : 126 BD DE LA LIBERTE 44100 NANTES
- SCI MARLENE : 6 RUE DE L HERMITAGE 44100 NANTES
- SOCIETE CIVILE MORIN-BAUDRY : 3 RUE MARCEL SCHWOB 44100 NANTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FALGANDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives