HOLDING NEYVOZ
Présentation générale de HOLDING NEYVOZ
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HOLDING NEYVOZ et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HOLDING NEYVOZ est situé au 11 AV DES TROENES 44100 NANTES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 20 juin 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 401735204 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 42 128,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
HOLDING NEYVOZ à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 25 661.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
HOLDING NEYVOZ est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si HOLDING NEYVOZ est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24401735204
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HOLDING NEYVOZ de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] huilizen, jean-marc,
- fiteco, modification du
- societe fiduciaire de commissariat aux comptes et d'audit (sofica),
- turpeau, pascal
Les modifications survenues dans l'administration de la société HOLDING NEYVOZ
- 2013-06-21 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'AUDIT (SOFICA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FITECO, modification du Commissaire aux comptes suppléant Huilizen, Jean-Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Turpeau, Pascal
- 2014-01-26 : modification du Président directeur général Neyvoz, Sylvain Danilo, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Neyvoz, Eric Baptiste, modification du Directeur général délégué administrateur Neyvoz, Eric Baptiste, nomination de l'Administrateur : Tromeur, Lydie Monique Fernande
- 2015-11-24 : modification du Président Neyvoz, Eric Baptiste, modification de l'Administrateur Pietrini, Pascal Paul, Administrateur partant : Tromeur, Lydie Monique Fernande
Les autres mandats des administrateurs
- fiteco, modification du :
- 2016-05-15 : SYNERGIE (448933671)
- 2015-12-29 : S.T.E.R.C. MAISSIAT (857800163)
- 2015-10-13 : ABISSE (414380543)
- 2015-03-27 : SAS YVES TALBOURDEL (350961785)
- 2015-03-10 : PROVINCES BIO - PRODUITS NATURELS ET BIOLOGIQUES (409166279)
- 2015-03-06 : S.G.P. (341967727)
- 2014-08-26 : GROUPE ALPHALINK (502915465)
- 2014-04-24 : CLIMAT ET CONFORT MOREAU (872802905)
- 2014-02-23 : H.F.M. (497928267)
- 2014-02-23 : SERVICE TRAITEMENT DU BATIMENT - S.T.B. (378994412)
- 2013-08-23 : CJV DISTRIBUTION (493356471)
- 2013-06-21 : F.N.E.Y.C. (327501623)
- 2013-01-25 : ACEMIA INDUSTRIE (435207279)
- 2012-10-17 : MADIC (871800074)
- turpeau, pascal :
- 2020-06-30 : BOGO+ (793650540)
- 2019-12-05 : IMPEC PROPRETE (790234454)
- 2019-08-16 : NAONED SYSTEMES (497516450)
- 2019-06-23 : FINANCIERE SAINT HENRI (428922132)
- 2018-11-13 : HOLDING PERION DEVELOPPEMENT (492952791)
- 2018-09-26 : LE REPERE IMMOBILIER (797607215)
- 2018-07-05 : EGOFI (421562141)
- 2018-04-22 : SERVICE TRAITEMENT DU BATIMENT - S.T.B. (497928267)
- 2017-12-13 : GUERIN FINANCIERE DE L'OUEST (390733673)
- 2017-09-14 : FBL (444817274)
- 2016-11-04 : SOLLERTIA GROUP (453202905)
- 2016-10-20 : ID SYSTEM (514893437)
- 2015-12-29 : S.T.E.R.C. MAISSIAT (857800163)
- 2015-10-07 : FO SEC PREVENTION (420394421)
- 2015-03-27 : SAS YVES TALBOURDEL (350961785)
- 2015-03-10 : PROVINCES BIO - PRODUITS NATURELS ET BIOLOGIQUES (409166279)
- 2015-03-06 : S.G.P. (341967727)
- 2015-03-05 : DIMENSION TELECOM (489333120)
- 2014-08-26 : GROUPE ALPHALINK (502915465)
- 2014-04-24 : CLIMAT ET CONFORT MOREAU (872802905)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HOLDING NEYVOZ et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HOLDING NEYVOZ |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 401735204 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1995-06-20 : mardi 20 juin 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HOLDING NEYVOZ- CO
2020 | 1 518 895.00 | 1 285 007.00 |
2019 | 233 887.00 | 1 022 284.00 |
2020 | 42 128.00 |
2019 | 42 128.00 |
2020 | 9 010.00 |
2019 | 52 661.00 |
2020 | 1 285 007.00 |
2019 | 1 022 284.00 |
2020 | 25 661.00 |
2019 | 54 181.00 |
2020 | 9 010.00 |
2019 | 52 661.00 |
2020 | 380 081.00 |
2019 | 380 081.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HOLDING NEYVOZ- jeudi 27 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- mercredi 26 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 05 mars 2012: Depot des comptes
- vendredi 21 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130118 publié le 21/06/2013Annonce n° 713 N° RCS : 401735204 - Dénomination : HOLDING NEYVOZ - forme juridique : Société anonyme - capital : 128480 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'AUDIT (SOFICA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FITECO, modification du Commissaire aux comptes suppléant Huilizen, Jean-Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Turpeau, Pascal - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- dimanche 26 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140018 publié le 26/01/2014Annonce n° 781 N° RCS : 401735204 - Dénomination : HOLDING NEYVOZ - forme juridique : Société anonyme - capital : 128480 EUR - Administration : modification du Président directeur général Neyvoz, Sylvain Danilo, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Neyvoz, Eric Baptiste, modification du Directeur général délégué administrateur Neyvoz, Eric Baptiste, nomination de l'Administrateur : Tromeur, Lydie Monique Fernande - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 22 avril 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140222 publié le 19/11/2014Annonce n° 699 N° RCS : 401735204 - Dénomination : HOLDING NEYVOZ - forme juridique : Société anonyme - capital : 128480 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- samedi 30 mai 2015: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150168 publié le 02/09/2015Annonce n° 1374 N° RCS : 401735204 - Dénomination : HOLDING NEYVOZ - forme juridique : Société anonyme - capital : 126864 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mardi 24 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150226 publié le 24/11/2015Annonce n° 1640 N° RCS : 401735204 - Dénomination : HOLDING NEYVOZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 126864 EUR - Administration : modification du Président Neyvoz, Eric Baptiste, modification de l'Administrateur Pietrini, Pascal Paul, Administrateur partant : Tromeur, Lydie Monique Fernande - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 02 février 2016: Depot des comptes
- mardi 22 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160057 publié le 22/03/2016Annonce n° 1616 N° RCS : 401735204 - Dénomination : HOLDING NEYVOZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 96768 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- samedi 25 mars 2017: Depot des comptes
- jeudi 22 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180136 publié le 20/07/2018Annonce n° 516 N° RCS : 401735204 - Dénomination : HOLDING NEYVOZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 42128 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- jeudi 18 avril 2019: Depot des comptes
- dimanche 27 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HOLDING NEYVOZ- lundi 27 octobre 2014 : Fermé
PL OCEANE 44800 SAINT-HERBLAIN - dimanche 01 janvier 2017 : Ouvert
11 AV DES TROENES 44100 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HOLDING NEYVOZ- C.C.P. : 19 PRO PIERRE MAC ORLAN 77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN
- COMPAGNIE HOTELIERE DU LEMAN : 185 AV DU MONT BLANC 01710 THOIRY
- ERIC - BENOIT : 10 PL DE L EGLISE 44700 ORVAULT
- FAHERLINE INVEST : 1 SEN DE L'ESPERANCE 94520 MANDRES-LES-ROSES
- HOLDING FILIST : 41 AV FRANCOIS MITTERRAND 62114 SAINS-EN-GOHELLE
- INVESTIR & + : 14 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS 2
- JV PATRIMOINE : 37 BD DU MARECHAL FOCH 49100 ANGERS
- L'EDEN DU PAIN : 37 RUE PIERRE DE COUBERTIN 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- LARGE IMPRESSION : 6 RUE LOUIS ANTOINE BEAUNIER 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
- OBJECTIF CONSTRUCTION 90 : 18 RUE SAINTE FOY 75002 PARIS 2
- POURATTADI : 45 AV DES HAUTS DE FOUTCAUDE 34990 JUVIGNAC
- RESIDENTIAL GROUP : 29 RUE LAFAURIE MONBADON 33000 BORDEAUX
- RV GROUP : 48 AV AVENUE DE LA GARE 34400 LUNEL-VIEL
- S.B.P.I. : 6 RUE DE LONDRES 97420 LE PORT
- SARL DUCHET : 22 RUE DE TOURVILLE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HOLDING NEYVOZ- DJOUADI KAMEL : 2 RUE CHARLES ROGER 44100 NANTES
- GAYET ANNICK : 15 RUE DES MARTYRS 44100 NANTES
- JOLY CELINE : 2 RUE SYLVAIN ROYE 44100 NANTES
- LANGLOIS ETIENNE : 64 RUE JEAN BOUIN 44100 NANTES
- LECESNE CAROLINE : 24 RUE DES PERRIERES 44100 NANTES
- LEGOUPIL-NICOUD JOCELYNE : 5 BD JEAN-XXIII 44100 NANTES
- REMITA PASCALE : 14 RUE DOBREE 44100 NANTES
- RUIZ GAETAN : 6 RUE ANDREE CHEDID 44100 NANTES
- TARIM SAFDER : 33 RUE LAMORICIERE 44100 NANTES
- DESIRE ET CIE : 74 BD DE LA LIBERTE 44100 NANTES
- IMHOTEP ARCHITECTES OUEST : 58 AV DU PARC DE PROCE 44100 NANTES
- LES 5 D : 6 RUE DE LA ROSIERE D ARTOIS 44100 NANTES
- LIGUE AVIRON PAYS DE LA LOIRE : 44 RUE ROMAIN ROLLAND 44100 NANTES
- MANEM DISTRIBUTION : 49 BD DE LA LIBERTE 44100 NANTES
- PEUPLE ET CULTURE 44 : 2 PL DANTON 44100 NANTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HOLDING NEYVOZRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives