TACTIS
Présentation générale de TACTIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TACTIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TACTIS est situé au 43 RUE DES MEUNIERS 94300 VINCENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 12 octobre 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 402533905 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 750 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.12B ( Ingénierie, études techniques)
L'activité déclarée au greffe est : Ingénierie, études techniques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.12B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- - conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- - l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- - l'information cartographique et spatiale
- - les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- - les études géophysiques, géologiques et sismiques
- - les services de gestion de projets de constructions
- - machines, processus et sites industriels
- - projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- - projets de gestion de l'eau
Mais exclus
- - la photographie aérienne (cf74.20Z)
- - le design industriel (cf74.10Z)
- - le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- - les activités d'architecture (cf71.11Z)
- - les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- - les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- - les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- - les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
Chiffre d’affaire
TACTIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 294 430.00 € pour un résultat de 163 271.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
TACTIS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si TACTIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR33402533905
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TACTIS de part son activité de 71.12B ( Ingénierie, études techniques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (74.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (8.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TACTIS
- 2010-10-03 : Président : LELUX Stephane modification le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : METGE Nicolas en fonction le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : MVN AUDIT en fonction le 23 Septembre 2010
- 2011-02-17 : Président : LELUX Stephane modification le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : METGE Nicolas en fonction le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : MVN AUDIT en fonction le 23 Septembre 2010
- 2015-06-02 : Commissaire aux comptes suppléant : METGE Nicolas en fonction le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : MVN AUDIT en fonction le 23 Septembre 2010 Président : INNOPOLIS en fonction le 22 Mai 2015
- 2016-07-12 : Président : INNOPOLIS en fonction le 22 Mai 2015 Commissaire aux comptes suppléant : EVE Christelle en fonction le 07 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : EUREDIT en fonction le 07 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TACTIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TACTIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 402533905 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1995-10-12 : jeudi 12 octobre 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Ingénierie, études techniques |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TACTIS- CO
2019 | 10 658 634.00 | 9 833 437.00 |
2018 | 825 197.00 | 7 736 628.00 |
2019 | 750 000.00 |
2018 | 750 000.00 |
2019 | 323 898.00 |
2018 | 675 848.00 |
2019 | 9 833 437.00 |
2018 | 7 736 628.00 |
2019 | 5 294 430.00 | 9 065 450.00 |
2018 | 3 771 019.00 | 8 748 507.00 |
2019 | 163 271.00 |
2018 | 740 206.00 |
2019 | 323 898.00 |
2018 | 675 848.00 |
2019 | 7 173 591.00 | 1 399 723.00 |
2018 | 5 773 869.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TACTIS- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 03 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100192 publié le 03/10/2010Annonce n° 1278 N° RCS : 402533905 - Dénomination : TACTIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LELUX Stephane modification le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : METGE Nicolas en fonction le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : MVN AUDIT en fonction le 23 Septembre 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- jeudi 17 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110034 publié le 17/02/2011Annonce n° 1556 N° RCS : 402533905 - Dénomination : TACTIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 750000 EUR - Administration : Président : LELUX Stephane modification le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : METGE Nicolas en fonction le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : MVN AUDIT en fonction le 23 Septembre 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 17 décembre 2012: Depot des comptes
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 08 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 02 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150103 publié le 02/06/2015Annonce n° 1527 N° RCS : 402533905 - Dénomination : TACTIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : METGE Nicolas en fonction le 23 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : MVN AUDIT en fonction le 23 Septembre 2010 Président : INNOPOLIS en fonction le 22 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 12 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160136 publié le 12/07/2016Annonce n° 1640 N° RCS : 402533905 - Dénomination : TACTIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : INNOPOLIS en fonction le 22 Mai 2015 Commissaire aux comptes suppléant : EVE Christelle en fonction le 07 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : EUREDIT en fonction le 07 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TACTIS- mercredi 01 janvier 1997 : Fermé
35 RUE PIERRE DE MONTREUIL 93100 MONTREUIL - samedi 01 janvier 2000 : Fermé
1 RUE MASSUE 94300 VINCENNES - mardi 31 décembre 2002 : TACTIS ORTEL Fermé
123 AV DE LA REPUBLIQUE 94300 VINCENNES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
43 RUE DES MEUNIERS 94300 VINCENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TACTIS- ARBELBIDE THOMAS : RUE UHALDIA 64200 BIARRITZ
- COQUET MICHEL : 39 CHE DE LA BUGE 83110 SANARY-SUR-MER
- DUMONDELLE MATHIEU : 2 RUE DE L'ECOLE 27800 SAINT-PIERRE-DE-SALERNE
- EL FAHIM NIHAL : 31 RUE PASTEUR 95870 BEZONS
- IZABEL MARC : 8 RUE LOUIS BLANC 95160 MONTMORENCY
- LEGAUT ANNE : 2 RUE RUE DU 19 MARS 1962 26150 DIE
- NAPOLI DAVID : 18 RUE DE SCHWEIGHOUSE 68700 CERNAY
- 2F CUIS'IN CONCEPT : 22 RUE DU COMMERCE 67550 VENDENHEIM
- ABAKA TELECOM : 8 RUE MARK TWAIN 94320 THIAIS
- FALCO : 22 RTE DE LA GARE 87510 SAINT-JOUVENT
- HEXIS RACING : ZI LES HORIZONS SUD 34110 FRONTIGNAN
- INCENPTIVE : 38 AV DU FOND DE VAUX 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
- PITANCE ETUDES ET INDUSTRIES - PEI : CHE DES BASSES VALLIERES 69530 BRIGNAIS
- PRESTATIONS PLURIELLES : 83 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- RABIER FLUIDES CONCEPT : 355 AV GENERAL PATTON 49000 ANGERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TACTIS- BERGER SEBASTIEN : 22 AV FRANKLIN ROOSEVELT 94300 VINCENNES
- DUDCEAC SERGHEI : 81 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES
- DUFRAINE JEANINE : 10 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- FELLOUS IRIS : 34 AV FRANKLIN ROOSEVELT 94300 VINCENNES
- FOULET NICOLAS : 47 RUE DE LA PREVOYANCE 94300 VINCENNES
- MASSON JEAN : 89 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
- ROLLAND BRIGITTE : 22 RUE LEJEMPTEL 94300 VINCENNES
- SOULARD CHLOE : 14 RUE LEJEMPTEL 94300 VINCENNES
- VASU POP GRATIELA : 135 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES
- LMC : 36 RUE ROBERT GIRAUDINEAU 94300 VINCENNES
- MACATHY : 45 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- MEDIA CONSEIL ASSURANCES : 112 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- S.P.N : 7 ALL JACQUES BAINVILLE 94300 VINCENNES
- SCI SCEFUN : 1 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- UNIMAGE : 32 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TACTISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives