A.H.E.
Présentation générale de A.H.E.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société A.H.E. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société A.H.E. est situé au 6 RUE FREVILLE LE VINGT 92310 SEVRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 403258981 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
A.H.E. à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
A.H.E. est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si A.H.E. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR36403258981
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à A.H.E. de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société A.H.E.
- 2011-01-25 : Commissaire aux comptes titulaire : SARL JACQUES TOURON ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SCP POSOKHOW ET ASSOCIES Président : GAUTHEY Xavier en fonction le 14 Janvier 2011
- 2014-10-31 : Président : GAUTHEY Xavier modification le 15 Février 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société A.H.E. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | A.H.E. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 403258981 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1996-01-01 : lundi 01 janvier 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de A.H.E.Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société A.H.E.- dimanche 17 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100011 publié le 17/01/2010Annonce n° 4517 N° RCS : 403258981 - Dénomination : A H E - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 878600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 11 février 2010: Depot des comptes
- mardi 21 décembre 2010: Depot des comptes
- mardi 25 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110017 publié le 25/01/2011Annonce n° 2790 N° RCS : 403258981 - Dénomination : A H E - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SARL JACQUES TOURON ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SCP POSOKHOW ET ASSOCIES Président : GAUTHEY Xavier en fonction le 14 Janvier 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 10 décembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 12 décembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140210 publié le 31/10/2014Annonce n° 1149 N° RCS : 403258981 - Dénomination : A H E - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GAUTHEY Xavier modification le 15 Février 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 18 novembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 12 juin 2015: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 13 décembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 16 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société A.H.E.- mardi 03 janvier 2006 : Fermé
61 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 RUE FREVILLE LE VINGT 92310 SEVRES - samedi 30 avril 2011 : Fermé
3 RUE DES CAVES DU ROI 92310 SEVRES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société A.H.E.- ASTROPEDIO : ESTRADA SANTA MARINHA 413
- BUSOLO.19 : 39 BD PRESIDENT ROOSEVELT 78110 LE VESINET
- CATEAUBIN : 1 RUE DE L'EUROPE 53110 LASSAY-LES-CHATEAUX
- ELITER FINANCES : 61 BD DU FIER 74000 ANNECY
- FINANCIERE MEGANTONI : 42 AV DU PONT 63800 COURNON D'AUVERGNE
- GTT INTERNATIONAL BV : LA HAYE
- HOLDING PALIERNE : LD LES GRANDES ATHEES 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE
- JOAL : 52 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- OTHEA FINANCE : 17 RUE DARU 75008 PARIS 8
- P.P.H : ZONE INDUSTRIELLE 57930 BERTHELMING
- S.A.S AVATAR. : 17 CHE DE TABAILLE 64230 SAUVAGNON
- SA MARCHAL MANAGEMENT : 58 RUE DES DATS 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
- SARL ETUDES ET REALISATIONS METALLURGIQUES DU NORD : 66 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS 59910 BONDUES
- SC ACOBI : RUE DES BOCAGES MARINES 95000 PONTOISE
- STAGLIENO NEWCO : 17 RUE DE L ARRIVEE 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société A.H.E.- AUBLET-CUVELIER MURIEL : 16 RUE ERNEST RENAN 92310 SEVRES
- BARBE CYRIAC : 3 RUE ERNEST RENAN 92310 SEVRES
- LOSSET-CHOULET DANIEL : 62 RUE DES FONTENELLES 92310 SEVRES
- TOUCHARD MAXIME : 38 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- ALIX IMMO : 14 RUE ERNEST MORLET 92310 SEVRES
- ALTERNJOB : 143 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- GDP.DIGITAL : 2 AV DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES
- LIVINX : 5 PL DU MARIVEL 92310 SEVRES
- P.R.O DISTRIBUTION : 2 RUE TROYON 92310 SEVRES
- POUR EUX : 19 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- PREMIER PAS : 10 RUE JEANNE D ARC 92310 SEVRES
- SCI DE L'IMMEUBLE : 16 RUE TROYON 92310 SEVRES
- SCI WAIKOLOA : 2 ALL DES ACACIAS 92310 SEVRES
- VINMIL : 7 ALL DES ACACIAS 92310 SEVRES
- WE DID IT : 34 RUE DES POMMERETS 92310 SEVRES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société A.H.E.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives