L I L Y
Présentation générale de L I L Y
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société L I L Y et ses dirigeants.
Immatriculation
La société L I L Y est situé au 73 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 04 juillet 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 408088847 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 623,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10C ( Restauration de type rapide)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration de type rapide
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- - la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- - la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
- - la vente de crème glacée dans des chariots
- - la vente de repas dans des équipements mobiles
- - les restaurants de restauration rapide
- - les restaurants proposant principalement des repas à emporter
Mais exclus
- - la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
Chiffre d’affaire
L I L Y à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 765 414.00 € pour un résultat de 394 309.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
L I L Y est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si L I L Y est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65408088847
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à L I L Y de part son activité de 56.10C ( Restauration de type rapide) sont :
- 01501 : Restauration rapide (87.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (7.7% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- borel, daniel
- lecron, yves,
Les modifications survenues dans l'administration de la société L I L Y
- 2010-08-17 : Gérant partant : Lecron, Yves, nomination du Gérant : Borel, Daniel
- 2011-02-23 : Gérant : BLANCHARD Catherine Monique en fonction le 15 Février 2011
- 2016-08-10 : Président : BLANCHARD Catherine Monique modification le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRAUN EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 05 Août 2016
- 2016-09-01 : Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRAUN EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 05 Août 2016 Président : HARHAD Madani en fonction le 29 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
- borel, daniel :
- 2010-08-17 : YFAL (417585023)
- 2010-08-17 : D E L I (394723225)
- lecron, yves, :
- 2013-08-18 : CENTURI 2006 D (491765855)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société L I L Y et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | L I L Y |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 408088847 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1996-07-04 : jeudi 04 juillet 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10C : Restauration de type rapide |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration de type rapide |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de L I L Y- CO
2019 | 1 412 472.00 | 788 539.00 |
2018 | 623 932.00 |
2019 | 7 623.00 |
2018 |
2019 | 279 685.00 |
2018 |
2019 | 788 539.00 |
2018 |
2019 | 3 765 414.00 | 3 765 414.00 |
2018 |
2019 | 394 309.00 |
2018 |
2019 | 279 685.00 |
2018 |
2019 | 410 532.00 | 18 257.00 |
2018 | 392 275.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société L I L Y- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 17 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100158 publié le 17/08/2010Annonce n° 484 N° RCS : 408088847 - Dénomination : LILY - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7623 EUR - Administration : Gérant partant : Lecron, Yves, nomination du Gérant : Borel, Daniel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 29 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 23 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110038 publié le 23/02/2011Annonce n° 2381 N° RCS : 408088847 - Dénomination : LILY - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BLANCHARD Catherine Monique en fonction le 15 Février 2011 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 10 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160156 publié le 10/08/2016Annonce n° 1671 N° RCS : 408088847 - Dénomination : LILY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BLANCHARD Catherine Monique modification le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRAUN EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 05 Août 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- jeudi 01 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160171 publié le 01/09/2016Annonce n° 1697 N° RCS : 408088847 - Dénomination : LILY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BRAUN EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 05 Août 2016 Président : HARHAD Madani en fonction le 29 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 28 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société L I L Y- mercredi 01 septembre 2010 : Fermé
282 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
73 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société L I L Y- BOUZIDI SABAH : 28 RUE DE L'EGLISE 32260 SEISSAN
- DIAHKABY MAMADOU : 7 ALL DE LA PELOUSE 38100 GRENOBLE
- DRIOUICH AHDIL : 83 AV PASTEUR 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON
- MOGHLI MOHAMMED : 10 ESP BELLECOURT 31660 BESSIERES
- SAIGH HADJIRA : 13 RUE KELLOGG 92150 SURESNES
- AM : 6 RUE VOLTAIRE 10000 TROYES
- CHEEZ'PIZZA : 70 AV DE LA DIVISION LECLERC 93700 DRANCY
- DANICO FOOD DELIVERY : 37 RUE DU MAIL 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- KAIROS DONERS & CO : 26 RUE JEAN ZUBIETA 33400 TALENCE
- LE JARDIN DU MAROC : 14 GR DE LA GUILLOTIERE 69007 LYON 7EME
- MILA : 195 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15
- O'DELICIEUX : RUE THOMAS EDISON 97122 BAIE-MAHAULT
- RAMBELY DRIVE : RTE NATIONALE 10 78120 RAMBOUILLET
- SAS HMO : 251 RTE DE VIENNE 69200 VENISSIEUX
- SAS ROOROO : 11 PL CARNOT 84000 AVIGNON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société L I L Y- BELLETOILE CHRISTINE : 4 PL ARTHUR DUSSAULT 94220 CHARENTON-LE-PONT
- BRAUN GERALDINE : 33 RUE REPUBLIQUE 94220 CHARENTON-LE-PONT
- COULOUMY ANNE : 9 PL DE LA COUPOLE 94220 CHARENTON-LE-PONT
- GABISON RAPHAEL : 6 RUE DU NOUVEAU BERCY 94220 CHARENTON-LE-PONT
- MOCHKINA LUDMILA : 129 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT
- RUSAN NICOLAE : 35 RUE DE VERDUN 94220 CHARENTON-LE-PONT
- ASSOCIATION FRANCO UKRAINIENNE ART CULTURE ET CREATIVE : 109 RUE PETIT CHATEAU 94220 CHARENTON-LE-PONT
- E 2 C F : AV STINVILLE 94220 CHARENTON-LE-PONT
- E.F.B.M : 14 RUE MARIUS DELCHER 94220 CHARENTON-LE-PONT
- LEMOUX JEAN : 29 RUE REPUBLIQUE 94220 CHARENTON-LE-PONT
- ORYOM : 3 RUE ETIENNE MEHUL 94220 CHARENTON-LE-PONT
- SCI LE PARFUM DU DIXIEME : 16 RUE GABRIEL PERI 94220 CHARENTON-LE-PONT
- SCI RESIDENCE SAINTE LUCIE : 110 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT
- SYND COPROP 8 BIS RUE CAMILLE MOUQUET : 8 RUE CAMILLE MOUQUET 94220 CHARENTON-LE-PONT
- TEMBA : 8 PL HENRI D ASTIER 94220 CHARENTON-LE-PONT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société L I L YRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives