AUBEPINE
Présentation générale de AUBEPINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AUBEPINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AUBEPINE est situé au 3 RUE VOLTAIRE 82000 MONTAUBAN
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 25 juin 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 408163202 au greffe de MONTAUBAN
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 30 856,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
AUBEPINE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 057 200.00 € pour un résultat de 835 379.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
AUBEPINE est du ressort du greffe de MONTAUBAN dont les coordonnées postales sont PL BOURDELLE 82000 MONTAUBAN
Le greffe peut être appelé au 0563632088 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si AUBEPINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR30408163202
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AUBEPINE de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- colpaert dries, antoon
- colpaert, dries antoon,
- deruyter, guillaume
- minialai boris
Les modifications survenues dans l'administration de la société AUBEPINE
- 2010-05-02 : Gérant(e) : COLPAERT Dries, Antoon
- 2011-06-19 : Gérant(e) : COLPAERT Dries, Antoon
- 2017-02-24 : Gérant partant : Colpaert, Dries Antoon, nomination du Gérant : Deruyter, Guillaume
- 2020-11-10 : Gérant : MINIALAI Boris
Les autres mandats des administrateurs
- colpaert dries, antoon :
- 2010-08-05 : PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (385006234)
- 2010-06-29 : NELS & CO (505305524)
- 2010-04-11 : DISVAL/SILOR (085580330)
- minialai boris :
- 2020-11-20 : SOCIETE ETABLISSEMENTS BLIN (739201556)
- 2020-11-12 : SODEGER (421560921)
- 2020-11-10 : PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT (785742313)
- 2020-11-10 : TRANSPRO FRANCE (503366130)
- 2020-11-10 : PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (385006234)
- 2020-10-31 : Metro FSD France (331876987)
- 1994-12-22 : MINIALAI BORIS (401043799)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AUBEPINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AUBEPINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 408163202 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1996-06-25 : mardi 25 juin 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AUBEPINE- CO
2020 | 28 130 780.00 | 14 731 601.00 |
2019 | 13 399 179.00 |
2020 | 30 856.00 |
2019 |
2020 | 591 428.00 |
2019 |
2020 | 14 731 601.00 |
2019 |
2020 | 2 057 200.00 | 2 057 200.00 |
2019 |
2020 | 835 379.00 |
2019 |
2020 | 591 428.00 |
2019 |
2020 | 10 677 941.00 |
2019 | 10 677 941.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AUBEPINE- vendredi 23 janvier 2009: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 02 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100085 publié le 02/05/2010Annonce n° 516 N° RCS : 408163202 - Dénomination : AUBEPINE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : COLPAERT Dries, Antoon - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 novembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 19 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110118 publié le 19/06/2011Annonce n° 691 N° RCS : 408163202 - Dénomination : AUBEPINE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : COLPAERT Dries, Antoon - Modification : Modification survenue sur l'administration
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 01 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 25 novembre 2012: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1127 N° RCS : 408163202 - Dénomination : AUBEPINE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Art.L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 17 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130034 publié le 17/02/2013Annonce n° 612 N° RCS : 408163202 - Dénomination : AUBEPINE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 30856 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 01/01/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SCI KATZ, Société civile immobilière (SCI), rue de Berlin - Zone Paris Oise 60126 Longueil-Sainte-Marie (RCS COMPI
- vendredi 09 août 2013: Depot des comptes
- lundi 04 août 2014: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170039 publié le 24/02/2017Annonce n° 1405 N° RCS : 408163202 - Dénomination : AUBEPINE - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 30856 EUR - Administration : Gérant partant : Colpaert, Dries Antoon, nomination du Gérant : Deruyter, Guillaume - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 08 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 01 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 08 août 2019: Depot des comptes
- mardi 10 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200219 publié le 10/11/2020Annonce n° 1519 N° RCS : 408163202 - Dénomination : AUBEPINE Location de terrains et d'autres biens immobiliers. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MINIALAI Boris - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 23 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210057 publié le 23/03/2021Annonce n° 3211 N° RCS : 408163202 - Dénomination : AUBEPINE Location de terrains et d'autres biens immobiliers. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
- mardi 30 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AUBEPINE- lundi 01 janvier 2018 : Fermé
18 RUE ANDRE PETIT 45120 CHALETTE-SUR-LOING - lundi 01 janvier 2018 : Ouvert
3 RUE VOLTAIRE 82000 MONTAUBAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AUBEPINE- ALAZARD JEROME : RTE DE SARRIANS 84810 AUBIGNAN
- GINISTY JEAN : 12150 SEVERAC D'AVEYRON
- BMG : RTE D'AVALLON 21460 EPOISSES
- BORNEO : 213 RUE DU JARDIN PUBLIC 33000 BORDEAUX
- LA LIZAINE : 26 RUE DU GENERAL LECLERC 25200 MONTBELIARD
- LES CONSTELLATIONS : 52 AV JOSEPH GIORDAN 06200 NICE
- SCI DU 27 RUE HENRI REGNAULT : 46 RUE HIPPOLYTE BISSON 92500 RUEIL-MALMAISON
- SCI DU BOIS DES CHARMES : 8 RUE DU VIEUX PUITS 77570 LA MADELEINE-SUR-LOING
- SCI KANTARA : 77 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
- SCI LA FONTAINE : 16 RUE BERANGER 24000 PERIGUEUX
- SCI LA FORGE : 12 RUE DE LA CAPERE 65150 TUZAGUET
- SCI LES QUATRE : 1 AV DES HIPPOCAMPES 83400 HYERES
- SCI MOBY-DICK : 7 RUE DES ECOLES 89113 CHARBUY
- SCI NIAC : 179 RUE DES FORGERONS 67330 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
- TIMILI : 37 RUE DES CHAMPS PERRIN 88000 EPINAL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AUBEPINE- DREUIL ELISE : 55 RUE DU DOCTEUR LABAT 82000 MONTAUBAN
- GIRETTE ALIENOR : 28 AV CHAMIER 82000 MONTAUBAN
- ZAGHAR YOUSSEF : 19 AV MARCEAU HAMECHER 82000 MONTAUBAN
- ASS REG SOUS-TRAIT ELECTRO-NUCLEAIRE : 22 ALL DE MORTARIEU 82000 MONTAUBAN
- BARRIERE VOYAGES : 90 RUE MAURICE DELPOUYS 82000 MONTAUBAN
- BULL-LE : 1280 AV HENRY DUNANT 82000 MONTAUBAN
- CHAMBRE DES NOTAIRES : 13 RUE ARMAND SAINTIS 82000 MONTAUBAN
- DU RELAIS : 284 AV JEAN MOULIN 82000 MONTAUBAN
- ENTREPRISE SAHUGUEDE : 3 RUE PAUL RIQUET 82000 MONTAUBAN
- GEORGE HOTEL : 9 PL FRANKLIN ROOSEVELT 82000 MONTAUBAN
- INLIVIO : 6 RUE LAMORICIERE 82000 MONTAUBAN
- PANOSTOCK-TRESVITO : 41 IMP JEAN BAPTISTE MARCHAND 82000 MONTAUBAN
- PLEIN CADRE : 8 CAR DU BICENTENAIRE 82000 MONTAUBAN
- UNION FRANCAISE D'ASSOCIATIONS TZIGANES : 605 RTE DE CORBARIEU 82000 MONTAUBAN
- W RESTAURATION : 45 AV DE LUXEMBOURG 82000 MONTAUBAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AUBEPINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives