AUROCH
Présentation générale de AUROCH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AUROCH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AUROCH est situé au 2 AV CAP SCOTT 06300 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 14 novembre 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 410311625 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.30Z ( Fonds de placement et entités financières similaires)
L'activité déclarée au greffe est : Fonds de placement et entités financières similaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.30Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- - les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- - les fonds communs de placement
- - les sociétés d'investissement à capital fixe
- - les sociétés d'investissement à capital variable
Mais exclus
- - la gestion de fonds (cf66.30Z)
- - les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- - les caisses de retraite (cf65.30Z)
- - les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- - les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
Chiffre d’affaire
AUROCH à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 13 700 417.00 € pour un résultat de 500 185.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
AUROCH est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si AUROCH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR37410311625
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AUROCH de part son activité de 64.30Z ( Fonds de placement et entités financières similaires) sont :
- 00478 : Sociétés financières (18.7% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10.6% des salariés)
- 02120 : Banques (9.7% des salariés)
- 01601 : Bourse (7% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (2.2% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.2% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.8% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (1.6% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.4% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1.2% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (34.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AUROCH
- 2010-05-31 : Gérant : HOUOT Jacques André en fonction le 17 Mai 2010
- 2010-07-28 : Gérant : HOUOT Jacques André en fonction le 17 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BITTINI Isabelle en fonction le 19 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DURIF Serge en fonction le 19 Juillet 2010
- 2012-01-31 : Gérant : HOUOT Jacques André en fonction le 17 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOTTACCIOLI Charles en fonction le 23 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TROLLUX Olivier en fonction le 23 Janvier 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AUROCH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AUROCH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 410311625 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1996-11-14 : jeudi 14 novembre 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Fonds de placement et entités financières similaires |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AUROCH- CO
2017 | 10 430 593.00 | 10 053 953.00 |
2016 | 376 639.00 |
2017 | 7 622.00 |
2016 |
2017 | 300 143.00 |
2016 |
2017 | 10 053 953.00 |
2016 |
2017 | 13 700 417.00 | 13 760 517.00 |
2016 | 60 100.00 |
2017 | 500 185.00 |
2016 |
2017 | 300 143.00 |
2016 |
2017 | 8 985 454.00 | 7 001.00 |
2016 | 8 978 453.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AUROCH- vendredi 20 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090036 publié le 20/02/2009Annonce n° 176 N° RCS : 410311625 - Dénomination : AUROCH tant en France qu'à l'étranger, prise de participations dans toutes entreprises ou société, achat et vente de tous titres ou valeurs mobilières côtés ou non côtés, gestion d'un portefeuille de titres de participations, acquisition, administration directe ou indirecte et gestion de tous immeubles, toutes prestations administratives, gestion d'un portefeuille de titres de participation, acquisition, administration directe ou indirecte de tous immeubles, toutes prestations administratives et conseils relatifs à la gestion de sociétés, tous travaux informatiques relatifs à la gestion de sociétés, assistance commerciale, conseils à l'importation et à l'exportation, achat, vente, importation, exportation, représentation de tous produits, biens ou prestations de services. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 03 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 04 janvier 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 février 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 février 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 février 2010: Depot des comptes
- lundi 31 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100103 publié le 31/05/2010Annonce n° 397 N° RCS : 410311625 - Dénomination : AUROCH - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HOUOT Jacques André en fonction le 17 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- mercredi 28 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100144 publié le 28/07/2010Annonce n° 31 N° RCS : 410311625 - Dénomination : AUROCH - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HOUOT Jacques André en fonction le 17 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BITTINI Isabelle en fonction le 19 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DURIF Serge en fonction le 19 Juillet 2010 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- mardi 31 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120021 publié le 31/01/2012Annonce n° 152 N° RCS : 410311625 - Dénomination : AUROCH - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HOUOT Jacques André en fonction le 17 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOTTACCIOLI Charles en fonction le 23 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TROLLUX Olivier en fonction le 23 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AUROCH- mercredi 01 octobre 1997 : Fermé
19 RUE MAURICE BARRES 54830 GERBEVILLER - jeudi 01 avril 2004 : Fermé
47 RUE JOSEPH MOUGIN 54000 NANCY - jeudi 01 octobre 2015 : Ouvert
2 AV CAP SCOTT 06300 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AUROCH- BELMAT : 14 RUE ANCELLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CIE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE : 1 RUE DU PERCHE 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
- DELPRAT PARTICIPATIONS : 37 RUE DE LA PLAGE 56760 PENESTIN
- DH INVESTISSEMENTS : 80 AV LE NOTRE 92160 ANTONY
- EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET SERVICES : 12 CHE DE LA PLAINE 69390 VOURLES
- FORTAUM FINANCE : 8 RLE DES QUARTS DE BARBIN 44000 NANTES
- GROUPE ORS : 75 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- LES 3 MONTS : 6 RUE GAUTHIER DUMONT 42100 SAINT-ETIENNE
- LUDINVEST : QUA PETIT MORNE 97215 RIVIERE-SALEE
- MCJ FINANCEMENT : 12 RUE DES DAHLIAS 66000 PERPIGNAN
- PATIENCE CAPITAL SARL : 65 RUE DE L AGRICULTURE 95870 BEZONS
- SOFICODI : KER HASTELL 29710 POULDREUZIC
- SPFPL S. HEURLEY : 40 BD GENERAL DE GAULLE 11100 NARBONNE
- SPFPLAS BENOIT RAVASSE INVEST : 6 TRA DES BUGADIERES 83580 GASSIN
- VAUTIER & CO : 89 BD DE SEVIGNE 35700 RENNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AUROCH- CHINAULT BEATRICE : 33 AV DE LA REPUBLIQUE 06300 NICE
- KINNE EMMANUEL : 12 RUE LASCARIS 06300 NICE
- SELLEM SELIME : 10 RUE BARLA 06300 NICE
- BAHNINI ETANCHEITE : 28 RUE GENERAL SARAMITO 06300 NICE
- CARROSSERIE DES PALAIS : BD DE L ARIANE 06300 NICE
- CHARLIEN : 20 BD JEAN JAURES 06300 NICE
- HARBOUR VUE : IMP MIRAMAR 06300 NICE
- I.A.P : 99 BD DE L ARIANE 06300 NICE
- NEUSEN : 2 BD LECH WALESA 06300 NICE
- SAMILANE : 4 RUE ALEXANDRE MARI 06300 NICE
- SARL AMBROSI CHARPENTE : 190 RTE DU VALLON DE LA LAUVETTE 06300 NICE
- SCI JANMIJAC : 6 RUE BARLA 06300 NICE
- SCI MARIE JEAN : 32 MTE GROS 06300 NICE
- SCI MARINA : 16 RUE LOUIS GARNERAY 06300 NICE
- WAX ET CUT : 46 RUE BONAPARTE 06300 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AUROCHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives