VILLARTHUR
Présentation générale de VILLARTHUR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VILLARTHUR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VILLARTHUR est situé au AV LE FOLL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 20 décembre 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 410416549 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 623,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10C ( Restauration de type rapide)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration de type rapide
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- - la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- - la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
- - la vente de crème glacée dans des chariots
- - la vente de repas dans des équipements mobiles
- - les restaurants de restauration rapide
- - les restaurants proposant principalement des repas à emporter
Mais exclus
- - la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
Chiffre d’affaire
VILLARTHUR à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 385 132.00 € pour un résultat de 294 913.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
VILLARTHUR est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si VILLARTHUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44410416549
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VILLARTHUR de part son activité de 56.10C ( Restauration de type rapide) sont :
- 01501 : Restauration rapide (87.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (7.7% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VILLARTHUR
- 2014-02-27 : Commissaire aux comptes suppléant : PICALAUSA Jacques en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIGET Alain en fonction le 21 Mai 2013 Président : SANDERSON Darren en fonction le 18 Février 2014
- 2015-03-24 : Président : SANDERSON Darren en fonction le 18 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 16 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 16 Mars 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VILLARTHUR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VILLARTHUR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 410416549 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1996-12-20 : vendredi 20 décembre 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10C : Restauration de type rapide |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration de type rapide |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VILLARTHUR- CO
2020 | 1 815 040.00 | 941 973.00 |
2019 | 873 066.00 | 632 706.00 |
2020 | 7 623.00 |
2019 | 7 623.00 |
2020 | 194 854.00 |
2019 | 177 153.00 |
2020 | 941 973.00 |
2019 | 632 706.00 |
2020 | 2 385 132.00 |
2019 | 2 727 518.00 |
2020 | 294 913.00 |
2019 | 281 607.00 |
2020 | 194 854.00 |
2019 | 177 153.00 |
2020 | 703 639.00 | 6 354.00 |
2019 | 697 285.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VILLARTHUR- mardi 29 juillet 2008: Depot des comptes
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- mardi 17 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 27 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140041 publié le 27/02/2014Annonce n° 2541 N° RCS : 410416549 - Dénomination : VILLARTHUR - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PICALAUSA Jacques en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIGET Alain en fonction le 21 Mai 2013 Président : SANDERSON Darren en fonction le 18 Février 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 31 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 24 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150058 publié le 24/03/2015Annonce n° 1981 N° RCS : 410416549 - Dénomination : VILLARTHUR - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : SANDERSON Darren en fonction le 18 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 16 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 16 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VILLARTHUR- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AV LE FOLL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VILLARTHUR- DELVILLE PIERRE : 17520 CIERZAC
- GATEAU ROSE : IMP CARAVELLE 97351 MATOURY
- MABCHOUR YASSINE : 111 RUE PIERRE LEGRAND 59800 LILLE
- MANGA JOSEPH : 81 RUE DE L EPINE 59200 TOURCOING
- PANOVA ALBENA : 55 BD D ALSACE 57070 METZ
- PRIEUR GAELLE : 16 AV DE LA GRANDE PLAGE 40510 SEIGNOSSE
- SOARES DA CUNHA JO O ANTONIO : 30 AV GALLIENI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- 6LANTZ : 2170 GR GRANDE RUE 76170 SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE
- DA NINO : 3 RUE DES FUSAINS 06800 CAGNES-SUR-MER
- HOME BURGER : 45 RTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES
- L'ARC EN CIEL : 44 AV GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS-PERRET
- S-KAL PIZZA : 3 ALL DE LA PAPETERIE 19140 UZERCHE
- SARL DBG : RUE DE LA GARE 80600 DOULLENS
- SELFY SQUARE : 3 AV DU DAUPHINE 26270 SAULCE-SUR-RHONE
- YANN TRAITEUR : 451 CHE DES RESTANQUES 13250 SAINT-CHAMAS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VILLARTHUR- CALCADA ROBERTO : 69 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- COULIBALY ABDALLAH : 6 PARC HENRI DUNANT 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- GUY SEBASTIEN : 21 RUE ALBERT LARME 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- MUCCI ALFRED : 18 RUE CHARLES BERNARD 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- PRINCE MATIEU : 29 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SIMOES CEDRIC : 43 AV DU MARECHAL JOFFRE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SOUMAH FAFODE : 3 PL CHARLEMAGNE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- CLUB BUDOKAN THIAIS : 15 RUE DES JARDINS 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- DISTRI-FREINVILLE : 27 RUE ANATOLE FRANCE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- JLT PEINTURE DECORATION : 105 AV VICTOR HUGO 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- KARIBBEAN DIAMONDS : 2 AV HIPPOLYTE CAILLAT 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- LALLEMENT SAS : 12 RUE VOLTAIRE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- O'129 : 129 AV LE FOLL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SCI DU 5 RUE G.PERI VILLENEUVE LE ROI : 5 RUE GABRIEL PERI 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SLB GENERAL : 160 RUE DES MARINIERS 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VILLARTHURRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives