J.P.M ALIMENTATION
Présentation générale de J.P.M ALIMENTATION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société J.P.M ALIMENTATION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société J.P.M ALIMENTATION est situé au 57 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 410644611 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11D ( Supermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Supermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11D (Supermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
Chiffre d’affaire
J.P.M ALIMENTATION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 12 394 248.00 € pour un résultat de 769 039.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
J.P.M ALIMENTATION est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si J.P.M ALIMENTATION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR89410644611
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à J.P.M ALIMENTATION de part son activité de 47.11D ( Supermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (93.4% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (5.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société J.P.M ALIMENTATION
- 2008-02-28 : Commissaire aux comptes titulaire : HILLE Jacques en fonction le 18 Mars 2002. Membre : BOURASSIN Gérard en fonction le 02 Avril 2002. Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 02 Avril 2002. Commissaire aux comptes suppléant : GATIGNO Karine en fonction le 18 Février 2008.
- 2010-09-07 : Membre : BOURASSIN Gérard en fonction le 02 Avril 2002 Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 02 Avril 2002 Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010
- 2011-05-17 : Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 02 Avril 2002 Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010
- 2014-05-15 : Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010 Président : TR4 en fonction le 06 Mai 2014
- 2016-01-15 : Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010 Directeur général : BOURASSIN Clément Vincent Jacques en fonction le 07 Janvier 2016 Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 07 Janvier 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société J.P.M ALIMENTATION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | J.P.M ALIMENTATION |
Dénomination usuelle de l'unité légale | MARCHE U |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 410644611 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1997-01-01 : mercredi 01 janvier 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11D : Supermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de J.P.M ALIMENTATION- CO
2019 | 5 558 177.00 | 2 791 339.00 |
2018 | 2 766 838.00 | 2 239 513.00 |
2019 | 37 000.00 |
2018 | 37 000.00 |
2019 | 549 552.00 |
2018 | 432 595.00 |
2019 | 2 791 339.00 |
2018 | 2 239 513.00 |
2019 | 12 394 248.00 |
2018 | 11 912 881.00 |
2019 | 769 039.00 |
2018 | 560 323.00 |
2019 | 549 552.00 |
2018 | 432 595.00 |
2019 | 1 949 457.00 | 60 533.00 |
2018 | 1 888 924.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société J.P.M ALIMENTATION- mercredi 20 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080030 publié le 20/02/2008Annonce n° 393 N° RCS : 410644611 - Dénomination : J P M ALIMENTATION supermarché location de tous véhicules automobiles. le conseil en gestion, marketing, le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seules, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance de Societé en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité de l'établissement principal.
- jeudi 28 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080036 publié le 28/02/2008Annonce n° 311 N° RCS : 410644611 - Dénomination : J P M ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : HILLE Jacques en fonction le 18 Mars 2002. Membre : BOURASSIN Gérard en fonction le 02 Avril 2002. Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 02 Avril 2002. Commissaire aux comptes suppléant : GATIGNO Karine en fonction le 18 Février 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100173 publié le 07/09/2010Annonce n° 55 N° RCS : 410644611 - Dénomination : J P M ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Membre : BOURASSIN Gérard en fonction le 02 Avril 2002 Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 02 Avril 2002 Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 14 février 2011: Depot des comptes
- mardi 17 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110096 publié le 17/05/2011Annonce n° 113 N° RCS : 410644611 - Dénomination : J P M ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 02 Avril 2002 Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 23 février 2012: Depot des comptes
- lundi 25 février 2013: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- jeudi 15 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140093 publié le 15/05/2014Annonce n° 176 N° RCS : 410644611 - Dénomination : J P M ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010 Président : TR4 en fonction le 06 Mai 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 15 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160010 publié le 15/01/2016Annonce n° 59 N° RCS : 410644611 - Dénomination : J P M ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GATIGNO Karine modification le 27 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CECCALDI Carine en fonction le 27 Août 2010 Directeur général : BOURASSIN Clément Vincent Jacques en fonction le 07 Janvier 2016 Président : BOURASSIN Benoît Roger Denis en fonction le 07 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 25 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 06 mars 2018: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société J.P.M ALIMENTATION- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
57 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société J.P.M ALIMENTATION- 4M : 134 RTE DE GENAS 69003 LYON 3EME
- AIME DISTRIBUTION : ZONE ARTISANALE LES ILES 73210 AIME-LA-PLAGNE
- BELLERIVE : 223 RUE MARCEL CACHIN 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- BRISTEF SA : BD DU PECH MAYNAUD 11430 GRUISSAN
- BUCHERT : 14 RUE DE LA GARE 68190 ENSISHEIM
- EAUDIS HARD DISCOUNT : AV DES PYRENEES 32800 EAUZE
- LES JONQUILLES : 73 BD DE LA JAMAGNE 88400 GERARDMER
- LONAED : 6 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE
- LOUARDIS : RUE RUE DE THUIR 33760 TARGON
- NADA : 52 RUE ARTHUR CHEVALIER 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- RIVIERA DISTRIBUTION : LD GRANDE RAVINE 97190 LE GOSIER
- SA MARTAS : AV COL PIERRE BOURGOIN 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- SODIBOULOU : LD D'EN CAVAILLES 66160 LE BOULOU
- SOREOLE HARD DISCOUNT : 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN SA : AV DE SAINT HERMENTAIRE 83300 DRAGUIGNAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société J.P.M ALIMENTATION- ADMIDINS ROBERTS : 6 AV DE LA BORNALA 06200 NICE
- BERTRAND SYLVAIN : 186 AV DE FABRON 06200 NICE
- SEJOURNE DELPHINE : 132 COR FLEURIE 06200 NICE
- TREMOULET PHILIPPE : 12 RUE DOMINIQUE PAEZ 06200 NICE
- A CASA : 21 AV LOUIS CAPPATTI 06200 NICE
- BGRA : 14 RUE DUNOYER DE SEGONZAC 06200 NICE
- CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA : 21 AV SIMONE VEIL 06200 NICE
- DIRECT SERVICE : 56 RTE DE GRENOBLE 06200 NICE
- ESPACE PILATES'N SPORT : LES SEULES 06200 NICE
- O'CARS : 10 AV DE LA BORNALA 06200 NICE
- REMANENCE : 455 PRO DES ANGLAIS 06200 NICE
- SAN MARCO SAINT ISIDORE : ST ISIDORE 06200 NICE
- SCI ARRAKASTA : 226 AV DE FABRON 06200 NICE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANOU : 30 AV DE FABRON 06200 NICE
- TOITURES BERGER : 74 AV JOSEPH DURANDY 06200 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société J.P.M ALIMENTATIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives