SARL O MINHO
Présentation générale de SARL O MINHO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL O MINHO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL O MINHO est situé au 24 AV GAMBETTA 94480 ABLON-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 20 janvier 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 410747547 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SARL O MINHO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 183 063.00 € pour un résultat de 14 224.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SARL O MINHO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SARL O MINHO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49410747547
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL O MINHO de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL O MINHO
- 2013-03-07 : Président : DE SOUSA GALVAO LOPES Ana Isabel modification le 27 Février 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL O MINHO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL O MINHO |
Dénomination usuelle de l'unité légale | O MINHO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 410747547 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-01-20 : lundi 20 janvier 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL O MINHO- CO
2019 | 122 930.00 | 93 361.00 |
2018 | 29 570.00 | 91 009.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 | 7 622.00 |
2019 | 13 572.00 |
2018 | -1 861.00 |
2019 | 93 361.00 |
2018 | 91 009.00 |
2019 | 183 063.00 | 183 063.00 |
2018 | 158 780.00 |
2019 | 14 224.00 |
2018 | -1 754.00 |
2019 | 13 572.00 |
2018 | -1 861.00 |
2019 | 43 914.00 |
2018 | 43 914.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL O MINHO- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 09 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 26 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 07 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130047 publié le 07/03/2013Annonce n° 2008 N° RCS : 410747547 - Dénomination : O MINHO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DE SOUSA GALVAO LOPES Ana Isabel modification le 27 Février 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 08 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 28 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 14 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL O MINHO- mercredi 18 novembre 1998 : Fermé
86 RUE DE LA REUNION 75020 PARIS 20 - vendredi 03 mars 2006 : Fermé
19 RUE DES FEUILLANTINES 75005 PARIS 5 - mardi 01 janvier 2008 : O MINHO Ouvert
24 AV GAMBETTA 94480 ABLON-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL O MINHO- LE BELL NATHALIE : 4 COZ PORS 22730 TREGASTEL
- ARMEN : 8 PL DES ARCADES 35510 CESSON-SEVIGNE
- BABEL : 5 PL DE LA GARE 95570 BOUFFEMONT
- BOFINGER SARL : 5 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE
- CBRC : 9 RUE CRESPIN DU GAST 75011 PARIS 11
- CLEM S : QUAI COMMANDANT MERIC 34300 AGDE
- LA BOUCHE EN DELIRE : 20 RUE DES HAUTS PAVES 44000 NANTES
- LA TABLE D'YVES : LD ZAC HOUELBOURG II 97122 BAIE-MAHAULT
- LE BOOSTER : 10 RTE DE LIPHARD 91410 DOURDAN
- LE CONFLUENT : 5 AV DU MARRONNIER 63380 PONTAUMUR
- LE FER A CHEVAL : 586 RUE DU MARECHAL JUIN 50000 SAINT-LO
- MALANESE : 8 PL DES TERREAUX 69001 LYON 1ER
- MIRALI : 26 RUE CARNOT 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
- SARL LES MARINS D'EAU DOUCE : PL DU CANAL 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
- SASU AURE : 33 AV DE CLICHY 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL O MINHO- BERTHON AURELIEN : 10 RUE HENRI LAIRE 94480 ABLON-SUR-SEINE
- BORRELLY ANTOINE : 55 QUAI DE LA BARONNIE 94480 ABLON-SUR-SEINE
- EMAROT JEAN-MARC : RUE DE L EGLISE 94480 ABLON-SUR-SEINE
- KUZULUK EMEL : 2 PAS DE L ABBE LASSAILY 94480 ABLON-SUR-SEINE
- SEDDAH NAIMA : 11 AV AUGUSTE DURU 94480 ABLON-SUR-SEINE
- SIMOES CUSTODIO : 11 RTE DE VILLENEUVE 94480 ABLON-SUR-SEINE
- ASSOCIATION CG EXPEDITIONS : 1 RUE DU BAC 94480 ABLON-SUR-SEINE
- DORCAS SERVICES : 28 ALL DES CEDRES 94480 ABLON-SUR-SEINE
- LA CHARRETTE : 45 QUAI PASTEUR 94480 ABLON-SUR-SEINE
- LABORATOIRE CENTRAL DE CONTROLE ROUTIER : 29 RUE DU MARECHAL FOCH 94480 ABLON-SUR-SEINE
- RGM BAT : 22 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94480 ABLON-SUR-SEINE
- S.C.I. M.M.M. : 16 RUE BIR HAKEIM 94480 ABLON-SUR-SEINE
- SCI L EUROPE : 88 AV DE L EUROPE 94480 ABLON-SUR-SEINE
- SCI LA CESARDIERE : 4 RUE LOUIS MOREAU 94480 ABLON-SUR-SEINE
- UNION SPORTIVE VILLENEUVE ABLON : 6 RUE DE LA SABLIERE 94480 ABLON-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL O MINHORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives