LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE
Présentation générale de LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE est situé au LD CHAT FRANC MAYNE 33330 SAINT-EMILION
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 10 janvier 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 411103013 au greffe de LIBOURNE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 304 880,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 592 551.00 € pour un résultat de -9 953.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE est du ressort du greffe de LIBOURNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE VICTOR HUGO 33504 LIBOURNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0557255805 aux horaires suivants : Lun-Jeu: 8h30 à 12h/13h30 à 17h, Ven: 8h30 à 12h/13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr
TVA intracommunautaire
Si LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29411103013
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- francois-charles oberthur sas
- grant thornton
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec
- savare, jean-pierre ;
- societe vadebo france sa - sa de droit belge ;
- vias,
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE
- 2008-01-17 : Gérant : DE VARE Kurt.
- 2008-10-29 : Gérant : DE VARE Kurt.
- 2009-10-21 : Gérant : DE VARE Kurt
- 2013-03-29 : modification du Gérant De Vare, Kurt, nomination du Président de la société : SOCIETE VADEBO FRANCE SA - SA DE DROIT BELGE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
- 2018-02-23 : Président partant : SOCIETE VADEBO FRANCE SA - SA DE DROIT BELGE ; nomination du Président : Savare, Jean-Pierre ; nomination du Directeur général délégué : Vias, nom d'usage : Cazeneuve, Martine
- 2019-06-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
- 2019-12-22 : Président partant : Savare, Jean-Pierre ; nomination du Président : FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS
- 2021-02-07 : Directeur général délégué partant : Vias, nom d'usage : Cazeneuve, Martine ; nomination du Directeur général délégué : Arnald, Pierre Yvon
Les autres mandats des administrateurs
- francois-charles oberthur sas :
- 2019-12-03 : OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (803311372)
- 2018-06-21 : Oberthur Développement SAS (803311091)
- 2013-02-19 : SCI DE LA VOIVRE (315293514)
- 2013-02-19 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMMO 3000 (321606352)
- grant thornton :
- 2021-02-02 : Performance Health France (788119311)
- 2021-02-02 : B F C (434369401)
- 2021-02-02 : TECNOMA (853321420)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-01-31 : ADF ENVIRONNEMENT (417499787)
- 2021-01-31 : ADF DEVELOPPEMENT (499437374)
- 2021-01-29 : JSR (449572999)
- 2021-01-29 : DUFRY FRANCE SA (542015516)
- 2021-01-29 : EOLE (818006496)
- 2021-01-28 : AFI ASSURANCES (404414583)
- 2021-01-28 : KEOPS CONCEPT (378362727)
- 2021-01-28 : CONSO REGIE (823332978)
- 2021-01-27 : CAPEX II 1 (840996896)
- 2021-01-27 : KLF (412522351)
- 2021-01-26 : SAVE STORE (490218161)
- 2021-01-26 : DEFRANCE AUTOMOBILES (559200563)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- 2021-01-24 : EPYX FRANCE (480549427)
- 2021-01-24 : SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D AMENAGEMENT (695920892)
- 2021-01-24 : INETUM MODERNISATION SOLUTIONS (398138545)
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec :
- 2021-01-29 : DUFRY FRANCE SA (542015516)
- 2021-01-28 : ELMO EUROPE (521775213)
- 2021-01-28 : CONSO REGIE (823332978)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- 2021-01-24 : SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D AMENAGEMENT (695920892)
- 2021-01-22 : INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (315930578)
- 2021-01-21 : FI-Makers (822846044)
- 2021-01-21 : STATS Analytics France (452393135)
- 2021-01-19 : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (798203576)
- 2021-01-15 : MMH INVESTISSEMENTS (441587086)
- 2021-01-10 : SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE (419383625)
- 2021-01-07 : AMP LOCATION (753821107)
- 2021-01-06 : DESK HAUTE NORMANDIE (450087598)
- 2020-12-22 : Green Spot (420326571)
- 2020-12-17 : SCI NEUILLY PERRONET-SAINT PAUL (498420579)
- 2020-12-10 : 13 HABITAT (782855696)
- 2020-12-10 : MCGP (479808503)
- 2020-12-10 : PONS & CIE (455503359)
- 2020-12-08 : Axance Technology (814177432)
- 2020-12-08 : Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS (410049795)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 411103013 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-01-10 : vendredi 10 janvier 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE- CO
2019 | 1 507 588.00 | 603 456.00 |
2018 | 904 132.00 | 614 318.00 |
2019 | 304 880.00 |
2018 | 304 880.00 |
2019 | -9 953.00 |
2018 | -37 060.00 |
2019 | 603 456.00 |
2018 | 614 318.00 |
2019 | 592 551.00 | 603 148.00 |
2018 | 10 597.00 | 317 606.00 |
2019 | -9 953.00 |
2018 | 614.00 |
2019 | -9 953.00 |
2018 | -37 060.00 |
2019 | 294 878.00 |
2018 | 294 878.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE- jeudi 17 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080011 publié le 17/01/2008Annonce n° 765 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE Occupation hôtelière organisation de réceptions le négoce de toutes boissons alcoolisées et de tous produits alimentaires - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1362495.00 EUR - Administration : Gérant : DE VARE Kurt. - Modification : Augmentation de capital
- mercredi 29 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080197 publié le 29/10/2008Annonce n° 1585 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE occupation hotelière organisation de réceptions le négoce de toutes boissons alcoolisées et de tous produits alimentaires - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 245340.00 EUR - Administration : Gérant : DE VARE Kurt. - Modification : Réduction du capital
- vendredi 14 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 21 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090203 publié le 21/10/2009Annonce n° 325 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE occupation hotelière organisation de réceptions le négoce de toutes boissons alcoolisées et de tous produits alimentaires - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 482130.00 EUR - Administration : Gérant : DE VARE Kurt - Modification : AUGMENTATION DE CAPITAL
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- mardi 25 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 29 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130063 publié le 29/03/2013Annonce n° 601 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE Occupation hôtelière organisation de réceptions le négoce de toutes boissons alcoolisées et de tous produits alimentaires - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 262320 EUR - Administration : modification du Gérant De Vare, Kurt, nomination du Président de la société : SOCIETE VADEBO FRANCE SA - SA DE DROIT BELGE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC - Modification : modification survenue sur le capital (diminution), la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
- lundi 16 décembre 2013: Depot des comptes
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 10 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 23 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180038 publié le 23/02/2018Annonce n° 300 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 262320 EUR - Administration : Président partant : SOCIETE VADEBO FRANCE SA - SA DE DROIT BELGE ; nomination du Président : Savare, Jean-Pierre ; nomination du Directeur général délégué : Vias, nom d'usage : Cazeneuve, Martine - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180100 publié le 29/05/2018Annonce n° 655 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 304880 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 30 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190124 publié le 30/06/2019Annonce n° 809 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 304880 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 09 juillet 2019: Depot des comptes
- dimanche 22 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190246 publié le 22/12/2019Annonce n° 606 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 304880 EUR - Administration : Président partant : Savare, Jean-Pierre ; nomination du Président : FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 07 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210026 publié le 07/02/2021Annonce n° 1012 N° RCS : 411103013 - Dénomination : LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 304880 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Vias, nom d'usage : Cazeneuve, Martine ; nomination du Directeur général délégué : Arnald, Pierre Yvon - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LD CHAT FRANC MAYNE 33330 SAINT-EMILION
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE- BOURDON NATHALIE : 6 RUE DE LA MER 62179 ESCALLES
- CONSTANTIN-BARTHES ELISE : 450 BD JEAN ROSTAND 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- PURSLOW CHRISTIAN : 38 IMP DE LA TROIKA 74120 MEGEVE
- AU PALACE DE MONTMARTRE : 38 RUE D ORAN 75018 PARIS 18
- AUBERGE DU CHARDON BLEU : 20 RUE DE VERDUN 83120 SAINTE-MAXIME
- HOTEL BELLAN : 20 RUE LEOPOLD BELLAN 75002 PARIS 2
- HOTEL RESTAURANT ANNE DE BRETAGNE : BD DE LA TARA 44770 LA PLAINE-SUR-MER
- HOTEL RICHMOND : 11 RUE DU HELDER 75009 PARIS 9
- KACI HAMED ET KACI MOHAMED : 9 RUE VOLTAIRE 92800 PUTEAUX
- MAISON ROUGE : 4 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 67000 STRASBOURG
- NH HOTEL DE LA VENDEE : 4 RUE MALESHERBES 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- RESIDENCE SAINT FLOR : MARINE DE FARINOLE 20253 FARINOLE
- S I G H - SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET GESTION HOTELIERE : 5 RUE ROQUE DE FILLOL 92800 PUTEAUX
- SAINT MARTIN CHALETS LIMITED : 82 ST JOHN STREET
- SARL LE SOLEN : 12 RUE ROYER COLLARD 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE- BARDE PHILIPPE : PL DU MARCHE 33330 SAINT-EMILION
- PUYOL DELPHINE : LD BEAURANG 33330 SAINT-EMILION
- SEGONZAC ANNE : L ESCAVE 33330 VIGNONET
- ASSARRAR ET BROUILLARD : 11 RUE DE LA PORTE BOUQUEYRE 33330 SAINT-EMILION
- BANTON LAURET BATIMENT : ARVOUET 33330 VIGNONET
- BI J SOLUTIONS : 4 BOIS DE L'OR 33330 SAINT-EMILION
- CHATEAU PAVIE SOCIETE CIVILE AGRICOLE : PIMPINELLE 33330 SAINT-EMILION
- COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE DES BARDES : 33330 SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES
- CUMA DE VIGNONET : LD LE BOURG 33330 VIGNONET
- EVENESSENCE : 2 PETIT GONTEY 33330 SAINT-EMILION
- SCEA DES VIGNOBLES GEMON : LA NAUVE 33330 SAINT-LAURENT-DES-COMBES
- SCEA DU CHATEAU LA CLOTTE : BERGAT 33330 SAINT-EMILION
- SCI L'EXOTIQUE : 10 FUMET 33330 VIGNONET
- SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN : CHATEAU DE PRESSAC 33330 SAINT-ETIENNE-DE-LISSE
- VIGNOBLES PAGNAC : LD LA GLAYE 33330 SAINT PEY D'ARMENS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives