SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT
Présentation générale de SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT est situé au 8 RTE DE ST PIERRE A CHAMPS 79290 VAL EN VIGNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 02 juin 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 412550584 au greffe de NIORT
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 140 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.23Z (Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 5 810 051.00 € pour un résultat de 444 341.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR52412550584
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT de part son activité de 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries) sont :
- 00083 : Menuiseries charpentes portes planes (44.9% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (16.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (10% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (9.4% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (5.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.2% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT
- 2012-09-27 : Président : PAINEAU Bernard Simon Marcel Commissaire aux comptes titulaire : HSF AUDIT en fonction le 19 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel en fonction le 19 Septembre 2012
- 2017-07-04 : Commissaire aux comptes titulaire : HSF AUDIT en fonction le 19 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel en fonction le 19 Septembre 2012 ; Président : FINANCIERE SOTHOGAM en fonction le 29 Juin 2017
- 2018-07-12 : Commissaire aux comptes titulaire : HSF AUDIT en fonction le 19 Septembre 2012 ; Président : FINANCIERE SOTHOGAM en fonction le 29 Juin 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT |
Sigle de l'unité légale | SARGAM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 412550584 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-06-02 : lundi 02 juin 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 16.23Z : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT- CO
2020 | 7 468 598.00 | 5 414 964.00 |
2019 | 2 053 633.00 | 4 638 744.00 |
2020 | 140 000.00 |
2019 | 140 000.00 |
2020 | 343 154.00 |
2019 | 162 714.00 |
2020 | 5 414 964.00 |
2019 | 4 638 744.00 |
2020 | 5 810 051.00 | 5 810 051.00 |
2019 | 6 191 617.00 |
2020 | 444 341.00 |
2019 | 175 346.00 |
2020 | 343 154.00 |
2019 | 162 714.00 |
2020 | 4 044 691.00 | 937 735.00 |
2019 | 2 228 040.00 | 878 916.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT- mercredi 08 octobre 2008: Depot des comptes
- lundi 29 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 23 août 2010: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 27 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120187 publié le 27/09/2012Annonce n° 1345 N° RCS : 412550584 - Dénomination : SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PAINEAU Bernard Simon Marcel Commissaire aux comptes titulaire : HSF AUDIT en fonction le 19 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel en fonction le 19 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- mardi 04 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170126 publié le 04/07/2017Annonce n° 2293 N° RCS : 412550584 - Dénomination : SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : HSF AUDIT en fonction le 19 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel en fonction le 19 Septembre 2012 ; Président : FINANCIERE SOTHOGAM en fonction le 29 Juin 2017 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 12 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180131 publié le 12/07/2018Annonce n° 2025 N° RCS : 412550584 - Dénomination : SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : HSF AUDIT en fonction le 19 Septembre 2012 ; Président : FINANCIERE SOTHOGAM en fonction le 29 Juin 2017 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 30 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
8 RTE DE ST PIERRE A CHAMPS 79290 VAL EN VIGNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT- BONNOUVRIER THIERRY : CHE BAS CANAL 97129 LAMENTIN
- BORD CLEMENT : 4 RUE DES SELLIERS 95270 LUZARCHES
- BOWIS CAMPBELL : 138 AV DU PLAN 34400 SAINT-SERIES
- CERADELLI VALENTIN : 5 IMP DES CHENEVIERES 21120 DIENAY
- COUSTES DAVID : LE FORT 30450 PONTEILS-ET-BRESIS
- DENECHERE VINCENT : 135 CHE DES PLACIERS 45260 LA COUR-MARIGNY
- POTEL CLEMENT : CARATGE 11230 COURTAULY
- PRUNET GERARD : RTE DE NIMES 30700 UZES
- RAJCHERT BARTOSZ : 4 RUE JEAN JAURES 83340 CABASSE
- BOIS LOISIRS CREATIONS : LA CERISERAIE 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
- CIBBA : TERRES DE SOULANGY 89700 TONNERRE
- LES MENUISIERS D ORMOY : 9 RUE DES ACTIVITES 91540 ORMOY
- PB 35 : 16 RUE DE LA VALLEE 35220 SAINT-DIDIER
- XAVIER BOUTOILLE : 8 RUE DU CHEMIN VERT 62380 BLEQUIN
- YCECO BOIS : LA VILLE DURAND 56130 NIVILLAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT- BENOIST DOMINIQUE : RUE GEORGES GAUDICHEAU 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- BOURGEAULT YVONNE : L OUCHE LINEE 79290 VAL EN VIGNES
- CHARLES STEPHANIE : 65 PL EIFFEL 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- DECHEREUX THIERRY : 30 RTE DES VERSENNES 79290 BRION-PRES-THOUET
- SEBAHOUN LEVANA : 238 RUE DU ZEPHYR 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- 3 ZESTES DE CITRON : 84 ALL DES PECHEURS 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- ARNAUD DE SANZAY : CHATEAU DU BOIS DE SANZAY 79290 SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
- ATELIER THEATRE LA BOULITE : 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- EARL LA FONTAINE : 4 PIEDROIT 79290 VAL EN VIGNES
- GAEC FALOURD : 9 LD LES MARCHAIS 79290 VAL EN VIGNES
- GFA ROTUREAU BOISSONNOT : 1 LES LANDES DE BAGNEUX 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- MUSILUC : 9 RTE DU CLOS BARDIEN 79290 SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
- SARL COUTANT SYLVAIN : 78 RUE PIERRE BOUCHETEAU 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- SAS GEORGET : 170 RUE LES MALEINES 79290 LORETZ-D'ARGENTON
- SCI BOURBON : 135 RUE SAINT VINCENT 79290 LORETZ-D'ARGENTON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives