CIBBA
Présentation générale de CIBBA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CIBBA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CIBBA est situé au LE CHAMP DE LA LAME 89160 ANCY-LE-FRANC
C'est une qui a été crée le jeudi 24 janvier 2019 et qui est immatriculée sous le numéro 847937059 au greffe de AUXERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication, achat et vente de charpentes et autres menuiseries et pose. Toutes activités et opérations financières mobilières, immobilières liées directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.23Z (Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries), les activités sont :
Chiffre d’affaire
CIBBA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -7 177.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CIBBA est du ressort du greffe de AUXERRE dont les coordonnées postales sont 90 RUE DE PARIS 89010 AUXERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0386722100 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CIBBA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR60847937059
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CIBBA de part son activité de 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries) sont :
- 00083 : Menuiseries charpentes portes planes (44.9% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (16.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (10% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (9.4% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (5.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.2% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- soares de matos, sebastiao jorge
Les modifications survenues dans l'administration de la société CIBBA
- 2019-02-05 : Président : Soares De Matos, Sebastiao Jorge
- 2019-07-18 : nomination du Président : Glais, Didier Désiré Joseph ; modification du Directeur général Soares De Matos, Sebastiao Jorge
- 2020-10-22 : Directeur général partant : Soares De Matos, Sebastiao Jorge
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CIBBA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CIBBA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 847937059 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2019-01-24 : jeudi 24 janvier 2019 |
Activité principale de l'unité légale | 16.23Z : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CIBBA- CO
2020 | 1 938 472.00 | 1 887 089.00 |
2019 | 51 383.00 |
2020 | 100 000.00 |
2019 |
2020 | -7 177.00 |
2019 |
2020 | 1 887 089.00 |
2019 |
2020 | 1 746 351.00 | 624 798.00 |
2019 | 949 350.00 | 172 203.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CIBBA- jeudi 24 janvier 2019: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/01/2019N° RCS : 847937059 - Dénomination : CIBBA - Adresse : Le Champ de la Lame 89160 Ancy-le-Franc - Activité : Fabrication, achat et vente de charpentes et autres menuiseries et pose. Toutes activités et opérations financières mobilières, immobilières liées directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Président : Soares De Matos, Sebastiao Jorge
- mardi 05 février 2019: Creation
Bodacc A publié le 05/02/2019N° RCS : 847937059 - Dénomination : CIBBA - Adresse : Le Champ de la Lame 89160 Ancy-le-Franc - Activité : Fabrication, achat et vente de charpentes et autres menuiseries et pose. Toutes activités et opérations financières mobilières, immobilières liées directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Président : Soares De Matos, Sebastiao Jorge
- jeudi 18 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190137 publié le 18/07/2019Annonce n° 4229 N° RCS : 847937059 - Dénomination : CIBBA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : nomination du Président : Glais, Didier Désiré Joseph ; modification du Directeur général Soares De Matos, Sebastiao Jorge - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 22 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200206 publié le 22/10/2020Annonce n° 4802 N° RCS : 847937059 - Dénomination : CIBBA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Directeur général partant : Soares De Matos, Sebastiao Jorge - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 23 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CIBBA- lundi 04 février 2019 : Ouvert
LE CHAMP DE LA LAME 89160 ANCY-LE-FRANC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CIBBA- DESPLAN JOSE : PROPRIETE DARVIEUX 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
- FAGGIANI STEPHANE : LD QUARTIER OLMICCIA 20170 LEVIE
- FROIDURE FREDERIC : 105 RTE DES POMMIERS 74370 FILLIERE
- GODARD DIDIER : VERNOU 97170 PETIT-BOURG
- LAROSEE EDMOND : 97117 PORT-LOUIS
- LIMONT CYRIL : LD BAIE NETTLE 97150 SAINT MARTIN
- SCHRECK JONATHAN : 408 SUR LE PLAT 68370 ORBEY
- CCV 1960 : RTE DES ILES 88
- CHARPENTE HABITAT & COUVERTURE SASU : 35 RUE ORGIAZZI 77690 MONTIGNY-SUR-LOING
- ETABLISSEMENTS ANDRE CROUZILLES : 7 RUE DE L EST 16200 JARNAC
- FICHELLE : 4 IMP DE L EGLISE ST QUENTIN 62120 AIRE-SUR-LA-LYS
- KIT CONCEPT : 55 CHE DES THUYAS 97490 SAINT-DENIS
- MENUISERIE CONCEPTION ALU : ZONE ARTISANALE LES BOUILLOUETTE 04700 ORAISON
- MENUISERIE RICHARD : FREDAIGUE 87330 VAL D'ISSOIRE
- NEGOCE BOIS CHARPENTE : 1802 RTE DE ST SATURNIN 84140 AVIGNON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CIBBA- BLUGEOT MARIE CHRISTINE : 1 RUE CORNU 89160 SENNEVOY-LE-HAUT
- BOHAJUC ROMARIC : 7 RUE DES FOSSES 89160 PACY-SUR-ARMANCON
- DEWAELE CEDRIC : 89160 JULLY
- FLEURY FRANCOIS : 12 RUE DU VIVIER 89160 JULLY
- GAUDIN GEOFFREY : 17 RUE BASSE 89160 ARGENTENAY
- GUYOT PASCALE : LA BERGERIE 89160 JULLY
- QUANTIN CECILE : 3 RUE DES FOSSES 89160 PACY-SUR-ARMANCON
- B.J.L SECURITE : 3 RUE CHANOINE LAVENTUREUX 89160 GIGNY
- COMMUNE D'ARGENTEUIL SUR ARMANCON : GRANDE RUE 89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON
- CUMA DE VILLIERS FULVY : CHEZ M BENOIT BLANDIN 89160 VILLIERS-LES-HAUTS
- EARL FERME DE LA MONTAGNE : 3 FERME DE LA MONTAGNE 89160 SENNEVOY-LE-HAUT
- LES AMIS DE LA GRANDE VEVRE : LA GRANDE VEVRE 89160 GIGNY
- LES CHASSEURS DE CHASSIGNELLES : 5 RUE DE FULVY 89160 CHASSIGNELLES
- LES PALMIERS DU CAP : 35 RUE BASSE 89160 VILLIERS-LES-HAUTS
- SCI RAMEL : AV DE LA GARE 89160 LEZINNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CIBBARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives