FONCIERE VICTOR HUGO
Présentation générale de FONCIERE VICTOR HUGO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FONCIERE VICTOR HUGO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FONCIERE VICTOR HUGO est situé au 1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 12 mai 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 412655656 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FONCIERE VICTOR HUGO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 830 072.00 € pour un résultat de 345 884.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
FONCIERE VICTOR HUGO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FONCIERE VICTOR HUGO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18412655656
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FONCIERE VICTOR HUGO de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FONCIERE VICTOR HUGO
- 2009-11-08 : Associé : ARC EN CIEL modification le 29 Octobre 2009 Associé : CALMETTE modification le 29 Octobre 2009 Associé gérant : SAINT NICOLAS 17 modification le 29 Octobre 2009
- 2017-04-02 : Associé : CALMETTE modification le 29 Octobre 2009 ; Gérant Associé : SAINT NICOLAS 17 modification le 29 Octobre 2009 ; Associé : FONCIERE CONDE en fonction le 29 Mars 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FONCIERE VICTOR HUGO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FONCIERE VICTOR HUGO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 412655656 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 1997-05-12 : lundi 12 mai 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FONCIERE VICTOR HUGO- CO
2019 | 6 727 351.00 | 6 676 815.00 |
2018 | 50 536.00 | 7 541 624.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 | 7 622.00 |
2019 | 345 884.00 |
2018 | -202 509.00 |
2019 | 6 676 815.00 |
2018 | 7 541 624.00 |
2019 | 1 830 072.00 | 1 830 072.00 |
2018 | 265 937.00 |
2019 | 345 884.00 |
2018 | -202 509.00 |
2019 | 345 884.00 |
2018 | -202 509.00 |
2019 | 9 267 392.00 | 4 370 526.00 |
2018 | 4 896 866.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FONCIERE VICTOR HUGO- jeudi 16 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 08 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090216 publié le 08/11/2009Annonce n° 65 N° RCS : 412655656 - Dénomination : FONCIERE VICTOR HUGO - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : ARC EN CIEL modification le 29 Octobre 2009 Associé : CALMETTE modification le 29 Octobre 2009 Associé gérant : SAINT NICOLAS 17 modification le 29 Octobre 2009 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2017: Depot des comptes
- dimanche 02 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170065 publié le 02/04/2017Annonce n° 74 N° RCS : 412655656 - Dénomination : FONCIERE VICTOR HUGO - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : CALMETTE modification le 29 Octobre 2009 ; Gérant Associé : SAINT NICOLAS 17 modification le 29 Octobre 2009 ; Associé : FONCIERE CONDE en fonction le 29 Mars 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FONCIERE VICTOR HUGO- samedi 25 décembre 2004 : Fermé
55 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 - jeudi 30 décembre 2004 : Fermé
48 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8 - mardi 01 septembre 2009 : Fermé
166 AV DE GRASSE 06400 CANNES - mardi 01 septembre 2009 : Ouvert
1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FONCIERE VICTOR HUGO- ACO CAPITAL HOLDING : 131 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- DALINE : RTE NATIONALE 20 87640 RAZES
- DAMICEME : RUE DU PETIT VERSAILLES 37110 CHATEAU-RENAULT
- ELYGEST : 65 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- FINANCIERE COSMARI : 23 GRANDE RUE 28320 GALLARDON
- JARRIAUROYAN : 1851 RTE DE MEDIS 17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
- LATRAVE : 58 RUE DE CONSTANTINE 16100 COGNAC
- LES RUISSEAUX : LD LA JARDRAIE 49150 BAUGE-EN-ANJOU
- OLASAR : 8 RUE DU PRE DE L'EGLISE 86240 FONTAINE-LE-COMTE
- ONF PARTICIPATIONS : 2 AV DE ST MANDE 75012 PARIS 12
- SOFIPOLY (SOCIETE FINANCIERE PIERRICK OLIVIER LEPRETRE YVES) : 29 BD DU CHATEAU 35410 CHATEAUGIRON
- SPFPL ANNE-SOPHIE GODEFROY : 21 RUE DECOMBEROUSSE 69100 VILLEURBANNE
- TIGER FINCO : 90 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
- WALI FRANCE : 50 RUE DE LA GRANDE TOUSQUE 13080 AIX-EN-PROVENCE
- ZAAO : 666 RUE DE LA ROSIERE 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FONCIERE VICTOR HUGO- HASSINE MUSTAPHA : 83 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 06400 CANNES
- RAGUADI FATIHA : 65 AV DU MARECHAL JUIN 06400 CANNES
- RAGUIG HAYAT : 42 RUE JEAN JAURES 06400 CANNES
- REITER NOELLE : 65 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
- BEYAT : 1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
- COPROPRIETE LORD BYRON : 12 RUE LORD BYRON 06400 CANNES
- CTIM LE VAL D'OR : 8 AV MAURICE DERCHE 06400 CANNES
- CTIM SUPER CROISETTE : 20 RUE LATOUR MAUBOURG 06400 CANNES
- LA MADELEINE : 29 BD EUGENE TRIPET 06400 CANNES
- LES INFLUENCEURS : 19 RUE DE BELFORT 06400 CANNES
- OXFORD : 12 PL COMMANDANT MARIA 06400 CANNES
- ROMA : 53 RUE D ANTIBES 06400 CANNES
- SCI HORIZON : 20 RUE DE LA MARNE 06400 CANNES
- SCI HW : 8 RUE JEAN HADDAD SIMON 06400 CANNES
- SCI LYSIAS : 16 RUE LEON NOEL 06400 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FONCIERE VICTOR HUGORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives