GAMA
Présentation générale de GAMA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GAMA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GAMA est situé au 36 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 23 décembre 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 415363944 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 932 515,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
GAMA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 224 900.00 € pour un résultat de 932 752.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
GAMA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si GAMA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65415363944
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GAMA de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- pricewaterhousecoopers audit
- sarl abeix (sarlh)
- sarl abeix,
- sarl abex (sarlh)
- wajsbrot (alain)
- wajsbrot (michel)
Les modifications survenues dans l'administration de la société GAMA
- 2008-03-04 : apparition des associés : WAJSBROT (Michel), WAJSBROT (Alain), WAJSBROT (Greg), WAJSBROT (Ylann), WAJSBROT (Sharon), WAJSBROT (Aaron).
- 2008-07-21 : président : WAJSBROT (Alain) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ABEX, 1 rue David Dietz - 57000 Metz, Société à responsabilité limitée, R.C.S Metz TI 384 309 142 ; commissaire aux comptes suppléant : PAX (Olivier)
- 2009-05-19 : nomination d'un directeur général : WAJSBROT (Michel).
- 2013-12-19 : président : WAJSBROT (Alain) ; directeur général : WAJSBROT (Michel) ; commissaire aux comptes titulaire : SARL ABEIX (SARLh) ; commissaire aux comptes suppléant : SARL ABEX (SARLh)
- 2016-02-03 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SARL ABEIX, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA SALESSE (494992423)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. DE LACOMBE (CENTRALE EOLIENNE D'ELECTRICITE DE LACOMBE) (538413154)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
- 2021-01-27 : GEOBIO (343133344)
- wajsbrot (alain) :
- 2014-11-23 : SAS DU MENE (394730568)
- 2014-11-23 : SAS MODERNE (415367150)
- 2013-01-23 : SAS VICTOR HUGO (413171455)
- 2012-10-04 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « BONNE RUE » (324117761)
- 2010-07-16 : CISEAUX D'ARGENT LA MAISON DE LA CHEMISE (572221273)
- wajsbrot (michel) :
- 2014-11-23 : SAS MODERNE (415367150)
- 2014-11-23 : SAS MARENGO (408567071)
- 2014-11-23 : SAS DU MENE (394730568)
- 2013-01-23 : SCI 42 RUE DES CARMES (333187938)
- 2013-01-23 : SAS VICTOR HUGO (413171455)
- 2010-07-28 : S.C.I. LE CENTRALE (325893840)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GAMA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GAMA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 415363944 00059 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-12-23 : mardi 23 décembre 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GAMA- CO
2019 | 10 077 800.00 | 5 468 351.00 |
2018 | 4 609 450.00 | 5 263 364.00 |
2019 | 932 515.00 |
2018 | 882 207.00 |
2019 | 932 752.00 |
2018 | 1 108 068.00 |
2019 | 5 468 351.00 |
2018 | 5 263 364.00 |
2019 | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
2018 | 1 326 618.00 |
2019 | 932 752.00 |
2018 | 1 108 068.00 |
2019 | 932 752.00 |
2018 | 1 108 068.00 |
2019 | 1 340 047.00 | 232 676.00 |
2018 | 910 481.00 | 196 889.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GAMA- mardi 04 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080039 publié le 04/03/2008Annonce n° 3403 N° RCS : 415363944 - Dénomination : S.C.I. GAMA - forme juridique : S.C. - capital : 85981.25 EUR - Administration : apparition des associés : WAJSBROT (Michel), WAJSBROT (Alain), WAJSBROT (Greg), WAJSBROT (Ylann), WAJSBROT (Sharon), WAJSBROT (Aaron). - Modification : augmentation du capital ; ancien capital social : 73 175,53 euros ; modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 25/05/2007
- lundi 21 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080127 publié le 21/07/2008Annonce n° 1052 N° RCS : 415363944 - Dénomination : Gama achat et location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, biens et droits immobiliers ou titres de société immobilière ainsi que leur administration et exploitation et mise en valeur de ces biens immobiliers, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à la propriété ou à la gestion d'immeubles, et généralement prise de participation directe ou indirecte dans toutes société, gestion et valorisation de ces participations y compris par voie de cession d'apport ou de fusion - forme juridique : S.A.S. - capital : 85981.25 EUR - Administration : président : WAJSBROT (Alain) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ABEX, 1 rue David Dietz - 57000 Metz, Société à responsabilité limitée, R.C.S Metz TI 384 309 142 ; commissaire aux comptes suppléant : PAX (Olivier) - Modification : transformation de société civile en société commerciale, anciennement SCI Gama, gestion 98 D 45
- lundi 21 juillet 2008: Radiation
Bodacc B publié le 21/07/2008N° RCS : 415363944 - Dénomination : S.C.I. GAMA 42 avenue Foch 57000 Metz dans la limité d'opérations à caractère strictement civil et à l'exclusion de toute opération de caractère commercial, l'achat et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, biens et droits immobiliers ou titres de société immobilière ainsi que leur administration et exploitation et la mise en valeur de ces biens immobiliers toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à la propriété ou à la gestion d'immeubles pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère purement civil de la société - forme juridique : S.C. - Radiaton du registre
- mardi 19 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090095 publié le 19/05/2009Annonce n° 774 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - forme juridique : S.A.S. - capital : 85981.25 EUR - Administration : nomination d'un directeur général : WAJSBROT (Michel). - Modification : date d'effet : 20/06/2008, modification sur l'administration
- jeudi 06 août 2009: Depot des comptes
- jeudi 19 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130244 publié le 19/12/2013Annonce n° 770 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : WAJSBROT (Alain) ; directeur général : WAJSBROT (Michel) ; commissaire aux comptes titulaire : SARL ABEIX (SARLh) ; commissaire aux comptes suppléant : SARL ABEX (SARLh) - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 19 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 16 octobre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/10/2015N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - Adresse : 15/19 avenue de Suffren 75007 Paris - Activité : L'achat et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, biens et droits immobiliers ou titres de société immobilière ainsi que leur administration et exploitation et la mise en valeur de ces biens immobiliers. Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à la propriété ou à la gestion d'immeubles, et généralement la prise de participation directe ou indirecte dans toute société, la gestion et la valorisation de ces participations y compris par voie de cession d'apport ou de fusion. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 69882.64 EUR - Administration : Président : PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT, Commissaire aux comptes titulaire : SARL ABEIX, Commissaire aux comptes suppléant : SARL ABEX.
- vendredi 06 novembre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 980 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 69882.64 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 15 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150220 publié le 15/11/2015Annonce n° 698 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA L'achat et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, biens et droits immobiliers ou titres de société immobilière ainsi que leur administration et exploitation et la mise en valeur de ces biens immobiliers. Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à la propriété ou à la gestion d'immeubles, et généralement la prise de participation directe ou indirecte dans toute société, la gestion et la valorisation de ces participations y compris par voie de cession d'apport ou de fusion. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 69882.64 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 03 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160023 publié le 03/02/2016Annonce n° 1251 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 231310.87 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SARL ABEIX, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mercredi 20 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160078 publié le 20/04/2016Annonce n° 1960 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 882207.12 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mardi 03 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170189 publié le 03/10/2017Annonce n° 977 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 882207.12 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 30 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190210 publié le 30/10/2019Annonce n° 1615 N° RCS : 415363944 - Dénomination : GAMA - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 932515.29 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GAMA- lundi 15 octobre 2007 : Fermé
42 AV FOCH 57000 METZ - mercredi 09 septembre 2015 : Fermé
5 ENTREE SERPENOISE 57000 METZ - mercredi 21 octobre 2015 : Fermé
15 AV DE SUFFREN 75007 PARIS 7 - lundi 11 septembre 2017 : Fermé
83 AV MARCEAU 75116 PARIS 16 - lundi 11 septembre 2017 : Ouvert
36 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GAMA- FLANQUART GEORGES : RES LES LUMIERES DE NEIGE 73450 VALMEINIER
- MAZET GERARD : FAUVELOU 24170 MONPLAISANT
- ABRAHAM 1 : L'HOTELLERIE ABRAHAM 22400 SAINT-ALBAN
- CARLA : 8 LA RUE D YVETOT 50690 HARDINVAST
- DOMINIQUE ET JEAN MICHEL : RUE DU 1ER BATAILLON CHOC 20090 AJACCIO
- MAYFLOWER : LES ESCALIERS 50680 COUVAINS
- PADI : PARC DU TUMULUS 12130 PIERREFICHE
- SCI ALMA : 9 RUE ST MICHEL 59122 KILLEM
- SCI BOURGELAT : 2 LES VIGNES ROUGES 21200 BEAUNE
- SCI EUSPA : 363 CHE DES ARCADES 13800 ISTRES
- SCI FAMILIALE GRESET : 11 RUE DU VERNAT 71380 SAINT-MARCEL
- SCI FERNAND : 35 RTE DE VALENCE 38150 ROUSSILLON
- SCI HASTERT & MALLET REAL ESTATE : 4 RUE DU CLOS DE LA FONTAINE 78210 SAINT CYR L'ECOLE
- SCI LES NIGELLES : 3348 CHE DE SAINT DONAT 13100 AIX-EN-PROVENCE
- SCI SMB : 71 AV SAINTE MARIE 94160 SAINT-MANDE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GAMA- BOUTILLIER JEAN : 31 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- LASSERRE AUDE : 19 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- AMARYLLIS 815 : 30 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- B.D.R. : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- BERING : 17 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- CETIG : 24 RUE MURILLO 75008 PARIS 8
- FREGET ASSOCIES : 171 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- GALATHEE 303 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC : 134 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 869 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- PHARAM : 42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- SARL PARABELLUM : 67 BD DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- SCI LA RESTRUCTURATION : 58 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI LES PLANCHES : 15 RUE DE CASTELLANE 75008 PARIS 8
- TIRARD NAUDIN SOCIETE AVOCATS : 9 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GAMARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives