CHAZEM
Présentation générale de CHAZEM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CHAZEM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CHAZEM est situé au 25 RUE LAMARTINE 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 16 mars 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 418023016 au greffe de SAINT-ETIENNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11D ( Supermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Supermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11D (Supermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
Chiffre d’affaire
CHAZEM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 223 415.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
CHAZEM est du ressort du greffe de SAINT-ETIENNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE DE LA RESISTANCE 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0477439797 aux horaires suivants : Du lundi au jeudi : 9H00 à 12H00 et 13H00-16H00
Vendredi : 9H00 à 13H00
et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr
TVA intracommunautaire
Si CHAZEM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01418023016
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CHAZEM de part son activité de 47.11D ( Supermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (93.4% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (5.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CHAZEM
- 2008-02-28 : PEDAT (Christian) président directeur général et administrateur devient président de S.A.S. CHAZEM ; ROUX (Frédérique) directeur général délégué et administrateur devient directeur général ; retrait de deux administrateurs : ROBIC (Yves) et ROBIC (Marie).
- 2010-01-29 : Président : PEDAT Christian Directeur général : ROUX Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : EVALUATION AUDIT TRANSMISSION Commissaire aux comptes suppléant : TARGE Jean-Claude
- 2011-10-20 : Président : PEDAT Christian Directeur général : ROUX Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : EVALUATION AUDIT TRANSMISSION Commissaire aux comptes suppléant : SALLARD Nathalie en fonction le 12 Octobre 2011
- 2015-12-15 : Directeur général : ROUX Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : EVALUATION AUDIT TRANSMISSION Commissaire aux comptes suppléant : SALLARD Nathalie en fonction le 12 Octobre 2011 Président : VALIMEO en fonction le 08 Décembre 2015
- 2017-11-23 : Directeur général : ROUX Frédérique ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDELTA AUDIT modification le 20 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALLARD Nathalie en fonction le 12 Octobre 2011 ; Président : VALIMEO en fonction le 08 Décembre 2015
- 2020-05-12 : BONNET François Jean Nicolas nom d'usage : BONNET devient président. FAURE Anne-Line Danielle Michèle nom d'usage : BONNET devient directeur général. Sté par actions simplifiée VALIMEO n'est plus président. ROUX Frédérique nom d'usage : ROUX n'est plus directeur général
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CHAZEM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CHAZEM |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ECOMARCHE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 418023016 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-03-16 : lundi 16 mars 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11D : Supermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CHAZEM- CO
2019 | 4 329 891.00 | 1 810 529.00 |
2018 | 2 519 362.00 | 1 828 828.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | 223 415.00 |
2018 | 218 244.00 |
2019 | 1 810 529.00 |
2018 | 1 828 828.00 |
2019 | 1 437 114.00 | 260 893.00 |
2018 | 1 176 220.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CHAZEM- jeudi 28 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080036 publié le 28/02/2008Annonce n° 1758 N° RCS : 418023016 - Dénomination : CHAZEM commerce de distribution à dominante alimentaire - forme juridique : S.A.S. - capital : 100000 EUR - Administration : PEDAT (Christian) président directeur général et administrateur devient président de S.A.S. CHAZEM ; ROUX (Frédérique) directeur général délégué et administrateur devient directeur général ; retrait de deux administrateurs : ROBIC (Yves) et ROBIC (Marie). - Modification : transformation de la société de S.A. ; transfert du siège et établissement principal de route de Saint-Galmier à Chazelles-sur-Lyon, date d'effet 27/09/2007, modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 octobre 2008: Depot des comptes
- lundi 31 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 29 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100020 publié le 29/01/2010Annonce n° 1048 N° RCS : 418023016 - Dénomination : CHAZEM commerce de distribution à dominante alimentaire exploitation d'un fonds de commerce de brasserie restaurant pizzeria, vente de plats à emporter - salon de thé . - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Président : PEDAT Christian Directeur général : ROUX Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : EVALUATION AUDIT TRANSMISSION Commissaire aux comptes suppléant : TARGE Jean-Claude - Modification : Changement de l'objet et de l'activité fusion absorption d'un société.
- vendredi 29 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 20 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110204 publié le 20/10/2011Annonce n° 320 N° RCS : 418023016 - Dénomination : CHAZEM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PEDAT Christian Directeur général : ROUX Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : EVALUATION AUDIT TRANSMISSION Commissaire aux comptes suppléant : SALLARD Nathalie en fonction le 12 Octobre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- mardi 15 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150241 publié le 15/12/2015Annonce n° 761 N° RCS : 418023016 - Dénomination : CHAZEM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : ROUX Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : EVALUATION AUDIT TRANSMISSION Commissaire aux comptes suppléant : SALLARD Nathalie en fonction le 12 Octobre 2011 Président : VALIMEO en fonction le 08 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 28 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170225 publié le 23/11/2017Annonce n° 495 N° RCS : 418023016 - Dénomination : CHAZEM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : ROUX Frédérique ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDELTA AUDIT modification le 20 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALLARD Nathalie en fonction le 12 Octobre 2011 ; Président : VALIMEO en fonction le 08 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 27 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 30 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180249 publié le 30/12/2018Annonce n° 824 N° RCS : 418023016 - Dénomination : CHAZEM Commerce de distribution à dominante alimentaire, exploitation d'un fonds de commerce de restaurant pizzéria, vente de plats à emporter, salon de thé. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 12 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 12 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200091 publié le 12/05/2020Annonce n° 750 N° RCS : 418023016 - Dénomination : CHAZEM - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : BONNET François Jean Nicolas nom d'usage : BONNET devient président. FAURE Anne-Line Danielle Michèle nom d'usage : BONNET devient directeur général. Sté par actions simplifiée VALIMEO n'est plus président. ROUX Frédérique nom d'usage : ROUX n'est plus directeur général - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CHAZEM- vendredi 25 décembre 1998 : Fermé
836 RTE DE TRAMOYES 01700 MIRIBEL - jeudi 27 septembre 2007 : Fermé
RUE DE SAINT GALMIER 42140 CHAZELLES-SUR-LYON - mardi 01 janvier 2008 : INTERMARCHE Ouvert
25 RUE LAMARTINE 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CHAZEM- AGENOLI : 530 AV LEON BLUM 47000 AGEN
- BELADIS : 135 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
- FRANDIS : 114 GRANDE RUE 25560 FRASNE
- J.P.M ALIMENTATION : 57 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
- JULIADIS : 41 RUE DE SIAM 29200 BREST
- JULIENA : R.N 31 60510 BRESLES
- LOUCELIMAK DISTRI : 1 RUE DU TAUZIN 33000 BORDEAUX
- MAXA : 195 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7
- MGC ROSCOFF : RTE DE PONTIGOU 29680 ROSCOFF
- RIVIERA DISTRIBUTION : LD GRANDE RAVINE 97190 LE GOSIER
- SA MONTAL : RUE LADHUIE 47500 MONTAYRAL
- SAINT-JEAN DISTRIBUTION : LIEUDIT LES ARDOS 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
- SAUMARS : AV DE L'OCEAN 40500 SAINT-SEVER
- SODIX SA : RTE D'OLORON 64130 CHERAUTE
- VONNADIS : 184 RUE DU 19 MARS 1962 01540 VONNAS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CHAZEM- ARDORE LOIC : LE RIVOLIER 42140 FONTANES
- BEAU JOSEPH : LE CLAVEAU 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
- CARTERON CHRISTOPHE : 955 RTE DE LA ROCHE 42140 MARINGES
- CARTERON MICHEL : RELAVE 42140 CHEVRIERES
- DUPEUBLE CHRISTOPHE : LA VORZIA 42140 SAINT-DENIS-SUR-COISE
- GUINLE MICHEL : LA PERRONNIERE 42140 LA GIMOND
- KRUSZYNSKA MAGDALENA : 16 PL DE LA POTERNE 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
- LESKO LAURENCE : 516 RTE DE GRAMMOND 42140 CHEVRIERES
- PAILLEUX ANDRE : AU CHIRAT 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
- PICTURALOTHEQUE JOVYANES PEINTURES SCULPTURES POESIES : 12 RUE DE LYON 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
- SCI BISSARDON J F : LE THEY 42140 VIRIGNEUX
- SCI J.Y.P.E.B : 9 RUE JULES FERRIER 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
- SCI SULINE : AUX PERRETS 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
- SOCIETE CIVILE GIC INVEST : LD CHENEVARIE 42140 VIRIGNEUX
- SOLUTIO - UNITED INTERNATIONAL SALES SERVICES AND CONSULTING : 622 RTE DE SAINT GALMIER 42140 CHEVRIERES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CHAZEMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives