P.I.F. 91
Présentation générale de P.I.F. 91
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société P.I.F. 91 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société P.I.F. 91 est situé au 53 AV DANTON 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 13 novembre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 421025008 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 50 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.31Z ( Travaux de plâtrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de plâtrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.31Z (Travaux de plâtrerie), les activités sont :
- - la mise en uvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre, de staff ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
- - la pose de plaques de plâtre
Chiffre d’affaire
P.I.F. 91 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 15 337.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
P.I.F. 91 est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si P.I.F. 91 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12421025008
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à P.I.F. 91 de part son activité de 43.31Z ( Travaux de plâtrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (48.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (42.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.6% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société P.I.F. 91
- 2010-10-01 : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998 Commissaire aux comptes suppléant : THOMIN Jean en fonction le 22 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CRENDAL Patrick en fonction le 22 Septembre 2010
- 2012-05-18 : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CRENDAL Patrick en fonction le 22 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : JACQUART Claude Paul en fonction le 09 Mai 2012
- 2015-12-27 : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998 Commissaire aux comptes titulaire : JACQUART Claude Paul modification le 18 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : ACGF en fonction le 18 Décembre 2015
- 2016-03-16 : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société P.I.F. 91 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | P.I.F. 91 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 421025008 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1998-11-13 : vendredi 13 novembre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 43.31Z : Travaux de plâtrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de plâtrerie |
Synonyme | plâtrier, plâtrerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de P.I.F. 91- CO
2019 | 726 670.00 | 671 734.00 |
2018 | 54 936.00 | 686 933.00 |
2019 | 50 000.00 |
2018 | 50 000.00 |
2019 | 15 337.00 |
2018 | 5 129.00 |
2019 | 671 734.00 |
2018 | 686 933.00 |
2019 | 358 474.00 | 12 847.00 |
2018 | 345 628.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société P.I.F. 91- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- mardi 10 février 2009: Depot des comptes
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- vendredi 01 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100191 publié le 01/10/2010Annonce n° 978 N° RCS : 421025008 - Dénomination : P I F 91 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998 Commissaire aux comptes suppléant : THOMIN Jean en fonction le 22 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CRENDAL Patrick en fonction le 22 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- vendredi 18 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120095 publié le 18/05/2012Annonce n° 897 N° RCS : 421025008 - Dénomination : P I F 91 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CRENDAL Patrick en fonction le 22 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : JACQUART Claude Paul en fonction le 09 Mai 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- lundi 13 mai 2013: Depot des comptes
- samedi 07 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 27 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150249 publié le 27/12/2015Annonce n° 2141 N° RCS : 421025008 - Dénomination : P I F 91 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998 Commissaire aux comptes titulaire : JACQUART Claude Paul modification le 18 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : ACGF en fonction le 18 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 16 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160053 publié le 16/03/2016Annonce n° 2202 N° RCS : 421025008 - Dénomination : P I F 91 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FERREIRA MARTINS Fernando Jorge en fonction le 04 Décembre 1998 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 16 février 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 19 février 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société P.I.F. 91- mardi 01 juin 1999 : Fermé
44 RUE DU BEL AIR 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE - lundi 29 avril 2002 : Fermé
9 CHE DE CHILLY 91160 CHAMPLAN - samedi 30 septembre 2006 : Fermé
36 AV GABRIEL PERI 91260 JUVISY-SUR-ORGE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
53 AV DANTON 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société P.I.F. 91- BAYRAKTAR ALI : 14 CRS EDOUARD VAILLANT 33300 BORDEAUX
- BLIN FLORIAN : 5 RTE DE SENDIGAT 81700 BLAN
- BOUKECHICHE ABDELMALEK : 2 CHE JEAN GALLIA 31100 TOULOUSE
- COSTANZO PHILIPPE : ZA DE LA GRANDE CHANTOURNE 38330 SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
- COURTIN STEPHANE : 5 RUE DE LINGLA 51270 COIZARD-JOCHES
- IRASQUE RODRIGUE : 711 711 RUE DE LA VIGNE 80260 FLESSELLES
- KIANZAMBI ZOLA XXX : 49 AV DE LA REPUBLIQUE 77380 COMBS-LA-VILLE
- LEBRET GUILLAUME : LD CIUSACCIU PLAINE DE CUTTOLI 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
- SAXEMARD TONY : 15 RUE DE TOULOUSE 87000 LIMOGES
- TABITI ABDELALI : 184 RUE DE LIEGE 34080 MONTPELLIER
- BEN ZINEB : 1 RUE JEUNET 69005 LYON 5EME
- GASTAUD : RTE DE SAINT PAUL 83440 FAYENCE
- LLAVERO DECORATION : 18 RUE DE LA LIBERTE 25200 BETHONCOURT
- PDGL : 26 RUE DE LA CHAPELLE 75018 PARIS 18
- SARL JMR ISOLATION : 1 RUE EMILE POUYTES 34720 CAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société P.I.F. 91- BELAID WILLIAM : 6 RUE EDOUARD FERRON 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- BLANK DAGMAR : 74 RUE JENNER 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- EL OURABI MAKRAM : 48 AV CHARLES DE GAULLE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- GERVASI PIERRE : 3 AV DANTON 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- KOMOLKA ANNE-MARIE : 34 RUE HENRI DUNANT 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- LEHMANN SANDRINE : 77 RUE DE LA LIBERTE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- RENAULT VINCENT : 16 RUE RENE LEGROS 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- ARNAUD IMMOBILIER SARL : 40 BD ARISTIDE BRIAND 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- CLAPDEFIN : 108 AV ROGER SALENGRO 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- EVERGREEN : 36 RUE DU DOCTEUR BOURRIER 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- HOMALARM : 35 RUE DES PERDRIX 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- RALF IMMO : 32 AV GABRIEL PERI 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- SCI JAMAIQUE : 78 AV JEAN JAURES 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- SCI PEGASE : 10 AV CHARLES DE GAULLE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- SYND.COPR. 21-21B-25 RUE DES ROSSAYS : 21 RUE DES ROSSAYS 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société P.I.F. 91Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives