PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE
Présentation générale de PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE est situé au 64 RUE ETIENNE MARCEL 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 juillet 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 423495498 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 638,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.74A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- - le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
- - le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
Chiffre d’affaire
PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 167 259.00 € pour un résultat de 13 699.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03423495498
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE de part son activité de 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie) sont :
- 01383 : Commerce de quincaillerie interrégionale employés (28.9% des salariés)
- 00731 : Commerce de quincaillerie interrégionale cadres (22% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (19.5% des salariés)
- 00804 : VRP (14.4% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.4% des salariés)
- 01387 : Métallurgie Flandres Douaisis (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- benoist, vincent
- benoit, vincent
- renson d'allois d'herculais, hugues,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE
- 2012-07-24 : Gérant partant : Renson D'allois D'herculais, Hugues, nomination du Gérant : Benoit, Vincent
- 2012-08-03 : Gérant partant : Renson D'allois D'herculais, Hugues, nomination du Gérant : Benoist, Vincent
Les autres mandats des administrateurs
- benoit, vincent :
- 2012-06-05 : Orange Capital Management (501615314)
- 2011-07-15 : ORANGE BUSINESS PARTICIPATIONS (501614572)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE |
Sigle de l'unité légale | PRI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 423495498 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-07-01 : jeudi 01 juillet 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 46.74A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE- CO
2019 | 114 019.00 | 105 784.00 |
2018 | 8 236.00 |
2019 | 7 638.00 |
2018 |
2019 | 1 444.00 |
2018 |
2019 | 105 784.00 |
2018 |
2019 | 167 259.00 | 167 139.00 |
2018 | -120.00 |
2019 | 13 699.00 |
2018 |
2019 | 1 444.00 |
2018 |
2019 | 36 790.00 |
2018 | 36 790.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE- dimanche 03 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 13 août 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120141 publié le 24/07/2012Annonce n° 1577 N° RCS : 423495498 - Dénomination : PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7637.7 EUR - Administration : Gérant partant : Renson D'allois D'herculais, Hugues, nomination du Gérant : Benoit, Vincent - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120149 publié le 03/08/2012Annonce n° 1335 N° RCS : 423495498 - Dénomination : PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7637.7 EUR - Administration : Gérant partant : Renson D'allois D'herculais, Hugues, nomination du Gérant : Benoist, Vincent - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- samedi 31 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- samedi 10 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 23 février 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/02/2016N° RCS : 423495498 - Dénomination : PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7637.70 EUR - Administration : Gérant : BENOIST Vincent
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 19 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE- vendredi 15 janvier 2016 : Fermé
6 RUE DE LA MAISON ROUGE 77185 LOGNES - vendredi 15 janvier 2016 : Ouvert
64 RUE ETIENNE MARCEL 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE- MARTINE SEBASTIEN : 13 RUE DE LA HAYE 59130 LAMBERSART
- ABAHLAM : ZONE INDUSTRIELLE LE MOULIN LOY 69170 SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE
- AMARANTE DISTRIBUTION : ZONE INDUSTRIELLE DU BIGNON 44110 ERBRAY
- COSYHOME : 22 RUE JOSEPH TOURNOIS 21000 DIJON
- CP ESCA3 : 60 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
- ELGO : 6 RUE LOUIS RODAS 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- ETABLISSEMENTS E JOLY : LDR EVACHAUX 74200 MARGENCEL
- JMDP : 18 AV DU QUATOURZE 11100 NARBONNE
- KRIEG INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT : 4 TSSE BRETAGNE 57400 SARREBOURG
- METABO SAS : 2 AV DES ORMEAUX 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- NEGOCEMATPRO : 143 AV DE LA DIVISION LECLERC 93700 DRANCY
- NEGOCES & CIE : RUE SADI CARNOT 59790 RONCHIN
- QUINCAILLERIE PORTALET : 1009 RUE DE LA FERME DE CARBOUE 40000 MONT-DE-MARSAN
- SOC PROFES PROMAFIX : 25 AV FONTCOUVERTE 84000 AVIGNON
- WAX INTERNATIONAL : 4 CHE DES PIERRES DE MOULIN 06650 LE ROURET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLE- BUET CYRILLE : 92 AV DU BAC 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- COIFFARD GILLES : 1 RUE VIOLLET LE DUC 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- MORIN GARY : 18 BD DES MURIERS 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- PARRADO ALEXANDRE : 4 RUE FULTON 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- C.MERTZ CONSEIL : 45 AV THIERS 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- MAZAGAO : 112 BD DE CHAMPIGNY 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- MES ENVIES D'AILLEURS : 20 AV RAYMOND POINCARE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- OLR : 113 QUAI WINSTON CHURCHILL 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI 1311 HEMAGUY : 67 AV DU ONZE NOVEMBRE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI DU LIVRE : 24 AV SAINT LOUIS 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI ILANA : 35 RUE DU CAPITAINE CHARTON 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI JIME : 37 AV CHARLES PEGUY 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI MAINE 200 : 30 AV DU ONZE NOVEMBRE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SYND.COPR. 43 TER RUE ST HILAIRE : 43 RUE SAINT HILAIRE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- TJALE : 44 BD DE LA MARNE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PARIS REPRESENTATION INDUSTRIELLERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives