B.I.T.P.
Présentation générale de B.I.T.P.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société B.I.T.P. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société B.I.T.P. est situé au 19 RUE DU PROGRES 92700 COLOMBES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 septembre 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 424340172 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 52 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.12B ( Ingénierie, études techniques)
L'activité déclarée au greffe est : Ingénierie, études techniques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.12B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- - conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- - l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- - l'information cartographique et spatiale
- - les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- - les études géophysiques, géologiques et sismiques
- - les services de gestion de projets de constructions
- - machines, processus et sites industriels
- - projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- - projets de gestion de l'eau
Mais exclus
- - la photographie aérienne (cf74.20Z)
- - le design industriel (cf74.10Z)
- - le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- - les activités d'architecture (cf71.11Z)
- - les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- - les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- - les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- - les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
Chiffre d’affaire
B.I.T.P. à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 36 254.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
B.I.T.P. est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si B.I.T.P. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94424340172
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à B.I.T.P. de part son activité de 71.12B ( Ingénierie, études techniques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (74.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (8.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société B.I.T.P.
- 2015-03-17 : Président : ALVES DA ROCHA Jose Luis modification le 09 Mars 2015
- 2015-11-17 : Président : ALVES DA ROCHA Jose Luis modification le 09 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ESCOULA Arnaud en fonction le 09 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AXIAL en fonction le 09 Novembre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société B.I.T.P. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | B.I.T.P. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 424340172 00057 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-09-01 : mercredi 01 septembre 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Ingénierie, études techniques |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de B.I.T.P.- CO
2019 | 2 826 567.00 | 2 438 265.00 |
2018 | 388 302.00 | 2 082 356.00 |
2019 | 52 000.00 |
2018 | 52 000.00 |
2019 | 36 254.00 |
2018 | 37 092.00 |
2019 | 2 438 265.00 |
2018 | 2 082 356.00 |
2019 | 1 692 786.00 | 113 966.00 |
2018 | 1 578 820.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société B.I.T.P.- jeudi 07 février 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 23 novembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/11/2011N° RCS : 424340172 - Dénomination : BITP - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 52000.00 EUR - Administration : Gérant : ALVES DA ROCHA Jose Luis
- jeudi 15 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 17 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150053 publié le 17/03/2015Annonce n° 2071 N° RCS : 424340172 - Dénomination : BITP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ALVES DA ROCHA Jose Luis modification le 09 Mars 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 17 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150221 publié le 17/11/2015Annonce n° 1952 N° RCS : 424340172 - Dénomination : BITP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ALVES DA ROCHA Jose Luis modification le 09 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ESCOULA Arnaud en fonction le 09 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AXIAL en fonction le 09 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 15 novembre 2019: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société B.I.T.P.- mercredi 15 août 2001 : Fermé
118 RUE DU GENERAL LECLERC 95320 SAINT-LEU-LA-FORET - vendredi 01 juillet 2005 : Fermé
CHE D'AMBRE 95740 FREPILLON - jeudi 29 septembre 2011 : Fermé
3 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8 - jeudi 15 février 2018 : Fermé
112 RUE AMBROISE CROIZAT 93200 SAINT-DENIS - jeudi 15 février 2018 : Ouvert
19 RUE DU PROGRES 92700 COLOMBES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société B.I.T.P.- BAUDON CLEMENTINE : 40 RUE DE LA PAIX 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- BOUTERAA SARA : 3 RUE DE LA CHASSE 94600 CHOISY-LE-ROI
- ERRERO DANIEL : 78 IMP DE LA VAGUE D'OR 83110 SANARY-SUR-MER
- SHEN WENQI : 21 SQ EDISON 94000 CRETEIL
- TOUSSAINT DOMINIQUE : 2 ALL DU MENEZ 35500 VITRE
- AUD'ETUDES : 5 RUE DE LA DUSSAUDE 11000 CARCASSONNE
- CAPS-BTP : 5 AV M ROBESPIERRE 93150 LE BLANC-MESNIL
- CONPAS COORDINATION : 101 RUE PIERRE SEMARD 92320 CHATILLON
- CREATIV SERVICES : 100 RUE MARIE LOUISE 68850 STAFFELFELDEN
- DURAND PAYSAGE : 49 RUE XAVIER TRONC 30128 GARONS
- HEVAB MULTI SERVICES : 53 AV PASTEUR 93100 MONTREUIL
- ITARMAC : CHE DE FONT SEREINE 13420 GEMENOS
- ORDONNANCEMENT DIRECTION DE PROJETS SARL : 194 RUE DE LA MANADE 34160 CASTRIES
- SAS LES CARNETS VERTS : 32 LE PRELOT 25130 VILLERS-LE-LAC
- SOGITER : 5 AV GUSTAVE EIFFEL 33700 MERIGNAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société B.I.T.P.- BINSSE DELPHINE : 5 AV FOUCAULT 92700 COLOMBES
- JOUVEN NICOLAS : 343 RUE ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES
- LOUERIEMI SOFIEN : 6 AV CLAUDE DEBUSSY 92700 COLOMBES
- NOURY FRANCK : 16 AV ALCIME ALBERT 92700 COLOMBES
- STEVEN FRANCISCO : 36 AV HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES
- YOUSSEFI RIYAD : 94 BD MARCEAU 92700 COLOMBES
- CODEVAM ZAC CHARLES DE GAULLE EST : 42 RUE DE LA REINE HENRIETTE 92700 COLOMBES
- GARAGE MARCEAU : 142 BD DE VALMY 92700 COLOMBES
- LYCEE POLYVALENT ANATOLE FRANCE : 130 BD DE VALMY 92700 COLOMBES
- MN TRANS : 124 AV DE STALINGRAD 92700 COLOMBES
- SC DE TREVIRA : 32 AV ANATOLE FRANCE 92700 COLOMBES
- SCI DU 35 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE : 35 PL DE LA REPUBLIQUE 92700 COLOMBES
- SCI P.L.A.J. : 81 RUE DES CHAMPARONS 92700 COLOMBES
- SEOESS : 3 RUE DENIS PAPIN 92700 COLOMBES
- VINCERE : 6 AV MARIE ALEXANDRINE 92700 COLOMBES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société B.I.T.P.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives