INVEST 5962
Présentation générale de INVEST 5962
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INVEST 5962 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INVEST 5962 est situé au 57 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 15 mars 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 430256586 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 434 600,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
INVEST 5962 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 249 000.00 € pour un résultat de 17 326.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
INVEST 5962 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si INVEST 5962 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82430256586
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INVEST 5962 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- 3D AUDIT
- Bleuez Eric
- Dupont Philippe
- TECHNI AUDIT
- Vandenbulcke Henri
Les modifications survenues dans l'administration de la société INVEST 5962
- 2014-03-13 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Dupont, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : 3D AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : TECHNI AUDIT
- 2014-07-22 : nomination du Directeur général et Administrateur : Vandenbulcke, Henri, nomination du Directeur général : Vandenbulcke, Henri
Les autres mandats des administrateurs
- Dupont Philippe :
- 2020-08-09 : V P D (434851010)
- 2019-12-26 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ETOILE (321994162)
- 2019-11-07 : SANAM (433091170)
- 2019-10-29 : MCP HOLDING (518849633)
- 2018-11-04 : SANSONETTI DUPONT (487510810)
- 2018-08-05 : GARAGE DE VILLENEUVE (956804181)
- 2018-03-21 : CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 (712821081)
- 2018-03-18 : SCI NOUVELLE BARBERIS (403659162)
- 2018-03-18 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL SCOFFIER (309518736)
- 2017-12-03 : S A S P SLUC NANCY BASKET (439365263)
- 2017-10-04 : S.C.I. DU 2 RUE DESAIX (382820975)
- 2017-08-09 : PHILMAR (433823986)
- 2017-06-25 : STE DES ATELIERS DE MECANIQUE (783550577)
- 2017-05-16 : SCI LUTECE (431737972)
- 2017-03-19 : GROUPEMENT FORESTIER DE BERENTIN (443822556)
- 2016-12-21 : P.N PARTICIPATIONS (810031120)
- 2016-09-02 : SCI DUPLET (453798456)
- 2016-04-06 : PHI DU CONSEIL (482898665)
- 2016-01-26 : NETLOX (453459588)
- 2015-11-22 : EG MOTOCULTURE (484577341)
- 3D AUDIT :
- 2020-12-24 : PUNCH TELEMATIX FRANCE (453151789)
- 2020-12-20 : ACG INDUSTRIE (500892138)
- 2020-12-16 : EUROFIP (342212560)
- 2020-12-08 : SNC PUSEY (800873358)
- 2020-12-08 : HURBAN FINANCE (485206445)
- 2020-12-08 : SNC EPAVILLE RETAIL (824113310)
- 2020-07-09 : PARENTHESES (842786535)
- 2020-07-09 : SNC LE PRIEURE (792494031)
- 2020-05-22 : SOFINOISE (451115471)
- 2019-05-03 : PROTEXY (415275890)
- 2019-04-05 : CARTOGROUP (847966140)
- 2019-03-03 : COURTIER CREDITS CONSEILS (831063938)
- 2018-10-11 : JODILE (794492611)
- 2018-08-07 : DECOUPANO (750532525)
- 2018-08-03 : V.D. AGENCEMENTS (447796061)
- 2018-05-27 : BL. EXPERTS (437582844)
- 2018-04-22 : SDPR (538576380)
- 2018-03-23 : PHARMACIE SAINT JACQUES (392247136)
- 2017-12-07 : JMSG (824618433)
- 2017-09-30 : PRAXIS PLOERMEL (339676587)
- Bleuez Eric :
- 2020-12-24 : damide Coeur de Flandre (327581930)
- 2020-11-29 : D.M. EXPANSION (410690184)
- 2020-02-23 : HDY (448824003)
- 2019-08-18 : V.M. EXPANSION (349945600)
- 2018-05-08 : SBE FRANCE (402293450)
- 2018-04-26 : EUROSALMON (393308945)
- 2018-03-29 : SERVICE MAINTENANCE BAUDELET (449575364)
- 2018-03-01 : POMUNI FRANCE (075751230)
- 2018-02-13 : BOULONNAISE D'ELECTRONIQUE ET DE COMPOSANTS - BELCO - (347426074)
- 2017-09-29 : VDS MANAGEMENT (448167684)
- 2017-08-25 : ATEIM (076950377)
- 2017-02-10 : MOUGENOT ET FILS (344823687)
- 2017-01-06 : ENITEC (383154069)
- 2016-09-16 : ETCCS (519529986)
- 2016-08-26 : ALLIS (517657243)
- 2016-08-19 : REFLEX'ECO (521464206)
- 2016-08-12 : EMBALL'INFOR (342047560)
- 2016-08-05 : MAP FINANCES (512985623)
- 2016-06-17 : SOCIETE DE GESTION DE MATERIEL - SOGEMAT (382791556)
- 2016-01-17 : SOCIETE BOULONNAISE D'ELECTRONIQUE (340947969)
- TECHNI AUDIT :
- 2020-03-12 : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE GESTION DU VELODROME COUVERT REGIONAL A ROUBAIX (751781667)
- 2019-05-03 : PROTEXY (415275890)
- 2019-03-03 : COURTIER CREDITS CONSEILS (831063938)
- 2018-08-07 : DECOUPANO (750532525)
- 2018-08-03 : V.D. AGENCEMENTS (447796061)
- 2018-07-27 : L.F.I. (350291019)
- 2017-06-25 : STE DES ATELIERS DE MECANIQUE (783550577)
- 2017-06-18 : Les Façonnables Hauts-de-France (828265538)
- 2016-08-10 : GOSSELIN DURIEZ (343818837)
- 2016-01-17 : DISTRICLEAN SERVICE (531398782)
- 2015-08-04 : MONTALBA DEVELOPPEMENT NEOPOLIS (494182215)
- 2015-03-13 : HOLDING GROUPE MAHIEU (807441449)
- 2015-01-08 : COMPAGNIE GENERALE DE FROID (C.G.F.) (338705049)
- 2014-12-14 : G.R.HABITAT (504641507)
- 2014-12-03 : YODEA CONSEIL (753968437)
- 2014-06-17 : PHARMACIE DU HAUT PAYS (449885151)
- 2014-06-11 : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FLANDRES INVESTISSEMENTS (352842991)
- 2014-06-11 : COVANORD (504125113)
- 2014-06-11 : RECUPERATION DU NORD - R.D.N. (342922648)
- 2013-11-24 : W.D.L. (324165679)
- Vandenbulcke Henri :
- 2018-07-11 : SCI CATALPA (444521314)
- 2012-01-25 : PRO HABITAT (532397478)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INVEST 5962 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INVEST 5962 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 430256586 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-03-15 : mercredi 15 mars 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INVEST 5962- CO
2020 | 1 834 923.00 | 1 789 525.00 |
2019 | 45 397.00 | 1 937 709.00 |
2020 | 434 600.00 |
2019 | 434 600.00 |
2020 | 11 864.00 |
2019 | 47 810.00 |
2020 | 1 789 525.00 |
2019 | 1 937 709.00 |
2020 | 249 000.00 | 249 000.00 |
2019 | 556 049.00 |
2020 | 17 326.00 |
2019 | 50 997.00 |
2020 | 11 864.00 |
2019 | 47 810.00 |
2020 | 950 046.00 | 646 600.00 |
2019 | 303 447.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INVEST 5962- mardi 18 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 31 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100103 publié le 31/05/2010Annonce n° 1370 N° RCS : 430256586 - Dénomination : GEPH INVEST Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés; gestion du portefeuille Desdites valeurs mobilières pour son propre compte. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 828600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 08 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100131 publié le 08/07/2010Annonce n° 1951 N° RCS : 430256586 - Dénomination : GEPH INVEST Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, marchand de biens, promotion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 828600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- dimanche 22 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100162 publié le 22/08/2010Annonce n° 1566 N° RCS : 430256586 - Dénomination : GEPH INVEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 843600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 24 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110039 publié le 24/02/2011Annonce n° 1197 N° RCS : 430256586 - Dénomination : INVEST 5962 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 843600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110213 publié le 02/11/2011Annonce n° 1746 N° RCS : 430256586 - Dénomination : INVEST 5962 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 868600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 12 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 03 juin 2013: Depot des comptes
- samedi 15 février 2014: Depot des comptes
- jeudi 13 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140051 publié le 13/03/2014Annonce n° 931 N° RCS : 430256586 - Dénomination : INVEST 5962 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 868600 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Dupont, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : 3D AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : TECHNI AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 22 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140138 publié le 22/07/2014Annonce n° 1328 N° RCS : 430256586 - Dénomination : INVEST 5962 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 868600 EUR - Administration : nomination du Directeur général et Administrateur : Vandenbulcke, Henri, nomination du Directeur général : Vandenbulcke, Henri - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 janvier 2015: Depot des comptes
- dimanche 14 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150112 publié le 14/06/2015Annonce n° 346 N° RCS : 430256586 - Dénomination : INVEST 5962 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 434600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- jeudi 03 mars 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 février 2017: Depot des comptes
- jeudi 11 janvier 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 septembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 05 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INVEST 5962- jeudi 15 avril 2010 : Fermé
42 RUE ETIENNE MARCEL 75002 PARIS 2 - jeudi 15 avril 2010 : Ouvert
57 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1 - jeudi 01 novembre 2012 : INVEST 5962 Ouvert
43 RUE FABRE D EGLANTINE 59000 LILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INVEST 5962- ALEXIS ANAIS : 4 RUE SAINT REMY 28410 BOUTIGNY-PROUAIS
- ARMATHUR : 33270 BOULIAC
- ARTI HABITAT : 86 RTE DE TIERCE 49125 BRIOLLAY
- GLOBAL INVEST : 61 BD ALBERT 1ER 44600 SAINT-NAZAIRE
- HOLDING DES BOIS HARDY : LE CHENE BOIS 22400 LAMBALLE-ARMOR
- J.P.C. : 2 RUE DU CANTON 33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS
- LEGENDRE HOLDING 82 : 2 RUE DE THANN 75017 PARIS 17
- LES BARIATTES : LES BARIATTES 33210 LANGON
- LOPES ENTREPRISES : 7 QUAI DU HALAGE 59110 LA MADELEINE
- MOULINOISE DE PARTICIPATIONS : RUE HERMANN GEBAUER 03000 AVERMES
- MUGLER FINANCES : 13 RUE DE LA GARE 67340 INGWILLER
- SHIFTX : 8 ALL DES TILLEULS 92400 COURBEVOIE
- SINAY : 111 RUE ROGER SALENGRO 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
- VIVALTO VIE BETA : 61 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- WARREN COMMUNICATION : 1 RUE DES COUDRIERS 56650 INZINZAC-LOCHRIST
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INVEST 5962- COURBATERE DE GAUDRIC JOHANNE : 19 RUE DUPHOT 75001 PARIS 1
- DEYMIER VERENA : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- GOLFIER MARIE : 12 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1
- BALDININI FRANCE SAS : 350 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- CLODAPIER : 10 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- LE RESTAURANT DU LOUVRE : 1 RUE PERRAULT 75001 PARIS 1
- LEFEVRE JEAN-CLAUDE WARME JACQUES : 2 PL DU PALAIS ROYAL 75001 PARIS 1
- M K P : 15 RUE DES INNOCENTS 75001 PARIS 1
- NORTH SOUTH CONNECTIONS FRANCE : 59 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
- NSP COMMUNICATION : 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- SCI CAP PARIS : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- SCI L 'ETOILE D'ANTIBES : 18 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- SOCIETE CIVILE GRIPON : 31 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS 1
- SYND.COPR. 61 BD DE MAGENTA 75010 PA : 15 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- WAVE 2017-1 (FRANCE) SAS : 36 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INVEST 5962Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives