D.E.A.L.
Présentation générale de D.E.A.L.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société D.E.A.L. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société D.E.A.L. est situé au 55 GRANDE RUE 91450 ETIOLLES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 20 avril 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431461086 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : Agences immobilières
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
D.E.A.L. à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
D.E.A.L. est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si D.E.A.L. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41431461086
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à D.E.A.L. de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société D.E.A.L.
- 2011-01-13 : Président : CHARTIER Laurence Marie modification le 25 Novembre 2004
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société D.E.A.L. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | D.E.A.L. |
Sigle de l'unité légale | DEA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431461086 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-04-20 : jeudi 20 avril 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de D.E.A.L.Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société D.E.A.L.- dimanche 15 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- jeudi 13 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110009 publié le 13/01/2011Annonce n° 2030 N° RCS : 431461086 - Dénomination : DEMEURES D ETIOLLES ET D AILLEURS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CHARTIER Laurence Marie modification le 25 Novembre 2004 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 27 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 10 décembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 15 juillet 2020: Vente
Bodacc A publié le 09/07/2020Annonce n° 2488 N° RCS : 882338957 - Dénomination : DEMEURE D'ETIOLLES ET D'AILLEURS Centre Commercial les bois du cerf 91450 Étiolles centre de transaction immobiliière - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Les Echos - Opposition : Election de domicile : Etude notariale LEVEL RODDE COLTEY SIMON ORZECHOWSKI Notaires Rue des Mazieres Immeuble Le Mazière Évry 91000 Évry-Courcouronnes et pour la correspondance : Etude notariale LEVEL RODDE COLTEY SIMON ORZECHOWSKI Notaires Rue des - Origine : établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 150000.00 euros
- jeudi 16 juillet 2020: Vente
Bodacc A publié le 17/07/2020Annonce n° 2072 N° RCS : 882338957 - Dénomination : DEMEURE D'ETIOLLES ET D'AILLEURS Centre Commercial Les Bois du Cerf 91450 Étiolles d'engager, de suivre et de conclure, pour le compte de ses clients, toutes transactions et négociations portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que la gestion de ces biens. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : THOMA Barbara - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : Le Nouvel Economiste - Opposition : Election de domicile : Me Françoise GUILLOT Rue des Mazieres Immeuble Le Mazière Évry 91000 Évry-Courcouronnes et pour la correspondance : Me Françoise GUILLOT Rue des Mazieres Immeuble Le Mazière Évry 91000 Évry-Courcouronnes Opposition dans les 10 - Origine : siège et établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 150000.00 euros
- vendredi 31 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200147 publié le 31/07/2020Annonce n° 1412 N° RCS : 431461086 - Dénomination : D.E.A.L. Engager, suivre et conclure pour le compte de ses clients toutes transactions et négociations portant sur des meubles ou immeubles ainsi que la gestion de ces biens - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination, le sigle, transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société D.E.A.L.- lundi 25 décembre 2000 : Fermé
6 RUE ALEXANDRE SOLJENITSYNE 91000 EVRY-COURCOURONNES - mercredi 15 juillet 2020 : Fermé
CTRE CIAL LES BOIS DU CERF 91450 ETIOLLES - mercredi 15 juillet 2020 : Ouvert
55 GRANDE RUE 91450 ETIOLLES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société D.E.A.L.- BUGIA SYLVIE : 41 ALL DE LAURE 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
- FAIZANT DAVID : 15 CHE DE TRESORS 09140 SEIX
- PERALDI SANDRA : RUE DES ROMARINS 20090 AJACCIO
- PETIT INGRID : 6 RUE L ABBE MOREUX 18000 BOURGES
- REYNES LUC : 40 CHE DE SIGOU 83390 PIERREFEU-DU-VAR
- SAPIN NICOLAS : 12 RUE VICTOR HUGO 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET
- THIBAULT STEPHANIE : 22 BD DE LA CROIX BLANCHE 44650 LEGE
- CEGIM : 15 RUE LAFAURIE MONBADON 33000 BORDEAUX
- IGR : 148 GRAND RUE 67500 HAGUENAU
- INTUITIVE : 35 RUE PASTORELLI 06000 NICE
- OLYMPE : LE REGANEL 34270 LES MATELLES
- ROYAL'IMMO : 1 RUE ROYALE 62100 CALAIS
- SAINTE BARBE 64 : 103 RTE DE LA CORNICHE 64122 URRUGNE
- SBH TRANSACTION : MARIGOT 97133 SAINT BARTHELEMY
- SFFC : 28 RUE GABRIEL PERI 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société D.E.A.L.- BOTTI TEVA ALPHONSE : 2 IMP DES MERISIERS 91450 SOISY-SUR-SEINE
- CARNIELLO SYLVIE : 2 RUE FRANCOIS VILLON 91450 SOISY-SUR-SEINE
- MERU FREDERIC : 40 AV DE LA FONTAINE AU SOULIER 91450 ETIOLLES
- OMIDE AZITA : 17 RUE NOTRE DAME 91450 SOISY-SUR-SEINE
- SAIDI YOUNES : 14 DOM DE GERVILLE 91450 SOISY-SUR-SEINE
- TALB ABDESLEM : 2 AV DU GENERAL DE GAULLE 91450 SOISY-SUR-SEINE
- FORMATION PROFESSIONNELLE INNOVATIONS ET EXPERIMENTATIONS : 11 SQ LUDWIG VAN BEETHOVEN 91450 SOISY-SUR-SEINE
- HPW CONSULTING : 6 ALL DES HAUTES FUTAIES 91450 SOISY-SUR-SEINE
- INES : 22 AV DE LA LIBERATION 91450 SOISY-SUR-SEINE
- JURIS SOISY FRANCS BOURGEOIS : 11 SQ ERIK SATIE 91450 SOISY-SUR-SEINE
- SCI A.J.C. : 4 RES JEANCOURT GALIGNANI 91450 ETIOLLES
- SCI CAPUCINE : 13 RUE DES PATENOTTES 91450 ETIOLLES
- SCI DES FRANCS BOURGEOIS : 14 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 91450 SOISY-SUR-SEINE
- SCI DU GFRAND VENEUR : 28 BORDES 91450 ETIOLLES
- SEGGE SA : VIEUX CHEMIN DE PARIS 91450 ETIOLLES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société D.E.A.L.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives