TEO
Présentation générale de TEO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TEO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TEO est situé au 3 BD CARNOT 06400 CANNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 22 juin 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431961457 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.29Z ( Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.29Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de produits d'épicerie
- - le commerce de détail de produits laitiers et d'ufs
- - les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
Chiffre d’affaire
TEO à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 7 479.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
TEO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si TEO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79431961457
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TEO de part son activité de 47.29Z ( Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (72% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (12.6% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (1.9% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TEO
- 2009-04-12 : Gérant : BALLONE Antonio en fonction le 17 Avril 2001.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TEO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TEO |
Dénomination usuelle de l'unité légale | GUSTI ITALIANI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431961457 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-06-22 : jeudi 22 juin 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 47.29Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TEO- CO
2017 | 952 049.00 | 357 088.00 |
2016 | 594 961.00 | 372 250.00 |
2017 | 7 622.00 |
2016 | 7 622.00 |
2017 | 7 479.00 |
2016 | 25 163.00 |
2017 | 357 088.00 |
2016 | 372 250.00 |
2017 | 259 866.00 |
2016 | 259 866.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TEO- dimanche 12 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090072 publié le 12/04/2009Annonce n° 68 N° RCS : 431961457 - Dénomination : TEO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant : BALLONE Antonio en fonction le 17 Avril 2001. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 avril 2009: Depot des comptes
- mardi 15 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 15 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180069 publié le 10/04/2018Annonce n° 111 N° RCS : 431961457 - Dénomination : TEO vente de produits alimentaires, charcuterie, vente de boissons, restauration rapide, traiteur, à consommer sur place et à emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 12 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 14 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TEO- mercredi 17 octobre 2018 : Ouvert
3 BD CARNOT 06400 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TEO- DERAEDT MARIE : 21 AV DU VALLESPIR 66300 FOURQUES
- DUPUY CORENTIN : 61 RUE MONTCALM 75018 PARIS 18
- GAL CYRIL : MTE DE L EPAGNEUL 83120 SAINTE-MAXIME
- ASIE STORE : 59 AV JEAN JAURES 21000 DIJON
- BECK SALLANCHES : 38 QUAI ALEXANDRE CURRAL 74700 SALLANCHES
- DU GOUT DANS LA BOITE : 115 RUE DE PARIS 35000 RENNES
- EPICERIE DES ROCHES : 2 RUE DE LA POSTE ST GILLES LES BAINS 97434 SAINT-PAUL
- ESSEN'CIEL BIO : 44 RUE AMBROISE CROIZAT 57300 HAGONDANGE
- HALA : 1 RUE RAYMOND FASSIN 92240 MALAKOFF
- L EPICERIE : 14 RUE DE L AGAU 30000 NIMES
- L'EPICERIE DE JEAN-CEDRIC : 13 GAL DU THEATRE 35000 RENNES
- LE COURTIL BIO : 2 RUE JEAN JAURES 22400 LAMBALLE-ARMOR
- LEGAMM : ALL HONORE DE BALZAC 62219 LONGUENESSE
- SARL HORESNYI : 18 RUE DE STALINGRAD 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- SARL PAMACHA : AV DU 19 MARS 1962 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TEO- BOUTON LAURENT : 25 AV REINE ELISABETH 06400 CANNES
- CLARKE DOMINIE : 10 RUE MARCEAU 06400 CANNES
- D'ANGELO SOPHIE : 48 AV DU GRAND JAS 06400 CANNES
- MAURAND CHRISTELLE : 14 RUE MEYNADIER 06400 CANNES
- VAAST ERIC : 46 RUE DES SERBES 06400 CANNES
- 4 KAR : 14 RUE AUBER 06400 CANNES
- ANIMAUX SANTE BEAUTE : 23 RUE DOC P GAZAGNAIRE 06400 CANNES
- CANNES LIVE AGENCY : 19 RUE FRERES PRADIGNAC 06400 CANNES
- CS INVESTISSEMENT : 55 AV DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES
- LA SARAZINE : 113 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
- SA MG3 : 6 AV SAISSY 06400 CANNES
- SCI BLANCHE : 33 RUE DU PRE 06400 CANNES
- SCI DU 104 RUE MASSENA : 42 BD DE LA SOURCE 06400 CANNES
- SCI JOMALU : 13 RUE DU CANADA 06400 CANNES
- SCI PHARE-EAU : 33 AV ISOLA BELLA 06400 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TEORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives