FORNI ET VAN DE WALLE
Présentation générale de FORNI ET VAN DE WALLE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FORNI ET VAN DE WALLE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FORNI ET VAN DE WALLE est situé au 127 QUAI D'ARTOIS 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 septembre 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 432904324 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
FORNI ET VAN DE WALLE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 318 043.00 € pour un résultat de 27 429.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
FORNI ET VAN DE WALLE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FORNI ET VAN DE WALLE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63432904324
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FORNI ET VAN DE WALLE de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FORNI ET VAN DE WALLE
- 2016-12-25 : Gérant : FORNI Pascal en fonction le 22 Septembre 2000
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FORNI ET VAN DE WALLE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FORNI ET VAN DE WALLE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LE BEL AIR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 432904324 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-09-01 : vendredi 01 septembre 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FORNI ET VAN DE WALLE- CO
2019 | 433 761.00 | 363 260.00 |
2018 | 70 501.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 |
2019 | 23 315.00 |
2018 |
2019 | 363 260.00 |
2018 |
2019 | 318 043.00 | 318 043.00 |
2018 |
2019 | 27 429.00 |
2018 |
2019 | 23 315.00 |
2018 |
2019 | 112 381.00 | 51 870.00 |
2018 | 58 306.00 | 2 206.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FORNI ET VAN DE WALLE- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- mercredi 31 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 25 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160251 publié le 25/12/2016Annonce n° 1979 N° RCS : 432904324 - Dénomination : FORNI VAN DE WALLE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FORNI Pascal en fonction le 22 Septembre 2000 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 30 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FORNI ET VAN DE WALLE- mardi 01 juin 2004 : AUX CAPUCINS Fermé
44 AV DU GENERAL DE GAULLE 94160 SAINT-MANDE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
127 QUAI D'ARTOIS 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FORNI ET VAN DE WALLE- LUCAS ERIC : RTE TOURISTIQUE 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
- BF COOKING : 19 RUE DORMOY 42000 SAINT-ETIENNE
- BRASSERIE CLAUDINE 2.O : 20 RUE HONORE DE BALZAC 54190 TIERCELET
- CHR CONSULTING : 5 RUE DE L ISLY 75008 PARIS 8
- DECO BAIN : 33 RUE DU BELZIC 56400 AURAY
- GOTTLAND ET VINS : 21 RUE VIALA 75015 PARIS 15
- LA FRINGALE : 187 RUE SADI CARNOT 34400 LUNEL
- LA P'TITE PAUSE : 3 AV CHION DUCOLLET 38350 LA MURE
- LA RESERVE RIMBAUD : 820 AV DE SAINT MAUR 34000 MONTPELLIER
- LE BOUDOIR : 15 RUE DES ORFEVRES 67000 STRASBOURG
- LE LATIN ST JACQUES : 4 RUE SAINT SEVERIN 75005 PARIS 5
- LIN SAS : 206 RUE SOLFERINO 59000 LILLE
- SARL GR20 : 10 RUE DU FONDS 20214 CALENZANA
- SARL LES PACHAS : 118 AV DE LA REPUBLIQUE 14800 DEAUVILLE
- STRADA : 64 AV CHARLES DE GAULLE 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FORNI ET VAN DE WALLE- FALCK PHILIPPE : 59 ALL GUY MOQUET 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- FARDEAU AURELIE : 12 RUE DE BELFORT 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- GOMES BARTOLOMEU ROSA : 5 RES DES ILES 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- LE FUR CLAUDE : 14 RUE GALLIENI 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- LECLERC JULIE : 7 RUE DES FRATELLINI 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- MORENO JOANA : 43 AV GABRIEL PERI 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- OZIER-LAFONTAINE EMMANUELLE : 126 AV DU MARECHAL JOFFRE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- RACHI HAMZA : 99 AV LEDRU ROLLIN 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- ROHR VERONIQUE : 124 AV GABRIEL PERI 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- AU TEMPO : 2 RUE DE TANNEBOURG 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- COTE SCENE : 1 AV DE BRY 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- JAHAN : 15 RUE DE L AVENIR 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- LABORATOIRE DES PRESTATIONS ANALYTIQUES ENVIRONNEMENTALES : 2 AV DU GENERAL DE GAULLE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- MMSC2 : 39 AV PIERRE BROSSOLETTE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- SCI SABIMM : 84 AV DU GENERAL DE GAULLE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FORNI ET VAN DE WALLERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives