VIGIE 3 AS
Présentation générale de VIGIE 3 AS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VIGIE 3 AS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VIGIE 3 AS est situé au 30 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 18 décembre 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 434009890 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 250 974,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
VIGIE 3 AS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -1 415 950.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
VIGIE 3 AS est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si VIGIE 3 AS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40434009890
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VIGIE 3 AS de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chesseron, denis
- kpmg audit id
- kpmg audit is,
- kpmg s.a
- kpmg s.a.,
- menning emmanuelle
- scp de commissaires aux comptes jean claude andre et autres,
- surjous, philippe,
Les modifications survenues dans l'administration de la société VIGIE 3 AS
- 2012-06-17 : Président partant : Surjous, Philippe, nomination du Président : Chesseron, Denis
- 2012-09-21 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- 2018-10-02 : Président : CHESSERON Denis en fonction le 25 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 28 Septembre 2018
- 2020-11-22 : Président : MENNING Emmanuelle ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Les autres mandats des administrateurs
- chesseron, denis :
- 2015-07-12 : VIGIE 2 (434009700)
- 2015-02-08 : VIGIE 43 AS (525355616)
- 2012-03-21 : GIE DU 36 AVENUE KLEBER 75016 PARIS (435362157)
- 2011-11-20 : VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES-RE (434007274)
- 2011-08-23 : VIGIE 14AS (440218287)
- kpmg audit id :
- 2021-01-26 : RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY (342340759)
- 2021-01-24 : CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (537915266)
- 2021-01-15 : HIPPOCRATE PHI (515363000)
- 2021-01-13 : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING (542086350)
- 2021-01-10 : LAPPSET FRANCE SAS (529603284)
- 2021-01-05 : EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES (798894655)
- 2021-01-02 : ITELLIGENCE FRANCE (432065191)
- 2020-12-26 : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (312139215)
- 2020-12-26 : ARESO (509349650)
- 2020-12-22 : GERIA D'OC (331162586)
- 2020-12-13 : BABILOU IMMO SARL (448908558)
- 2020-11-30 : ENERTHERM (439008343)
- 2020-11-27 : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (572139996)
- 2020-11-27 : NEPTUNE (380172171)
- 2020-11-12 : COLAS CENTRE OUEST (329338883)
- 2020-11-10 : PETROFER Société Nouvelle (528511314)
- 2020-10-29 : DV L'ISLE JOURDAIN SAS (799236518)
- 2020-10-29 : MAISON 123 (444600464)
- 2020-10-29 : ETABLISSEMENTS VALENTIN (572211704)
- 2020-10-27 : COFIROUTE (552115891)
- kpmg audit is, :
- 2017-12-03 : SCI SETE LE RUBAN D'AZUR (751783416)
- 2017-11-10 : SCI SANTENY DOMAINES (518874052)
- 2017-10-31 : SCI BOULOGNE SEINE D3 PP (503111601)
- 2017-10-27 : SCI BOULOGNE VILLE A4E (533389797)
- 2017-10-25 : SCI SCHILTIGHEIM ROUTE DE BISCHWILLER (537379091)
- 2017-10-25 : SCI NANTES ILOT D'ORLEANS (480793322)
- 2017-10-24 : SNC TERVILLE RUE DE VERDUN (495174351)
- 2017-10-22 : SCI LANDERNEAU LA FLEUR DE LIN (523606481)
- 2017-10-22 : SCI VERNOUILLET LE CHANT DES LAVANDIERES (530439843)
- 2017-10-19 : SCI ELBEUF COURS GAMBETTA (538804170)
- 2017-10-19 : SCI SAINT PIERRE LES ELBEUF RUE DU BEC (750761983)
- 2017-10-19 : SCI GRAND QUEVILLY KENNEDY (498673532)
- 2017-10-12 : SCI TOURS JOUE GRATIAS II (429223050)
- 2017-10-05 : SACER ATLANTIQUE (389571977)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER RIVE GAUCHE LOT 1B (529137283)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER POMPIGNANE (502565278)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER JUVENAL (521960393)
- 2017-09-26 : SNC MONTPELLIER ANTONELLI (497735035)
- 2017-09-26 : SNC GRENOBLE BONNE FACOTEL (492985502)
- 2017-09-26 : SCI ORNEX MOENS (495379885)
- kpmg s.a :
- 2021-02-02 : Angers Loire Développement (839657749)
- 2021-02-02 : ODILINK (888835121)
- 2021-02-02 : BOURBON SUBSEA TREASURY (834119695)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME ROCHEFORT (880093562)
- 2021-02-02 : FINANCIERE BKF (452430416)
- 2021-02-02 : CARTONPLAST FRANCE SAS (832106991)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME DE SEINE (880093596)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : SAME DEUTZ-FAHR FRANCE (775739162)
- 2021-01-31 : Selwood Asset Management (France) SAS (884339839)
- 2021-01-31 : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (732055413)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-31 : JOURNAL DU GOLF (478101959)
- 2021-01-31 : TSI (497532911)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : KYRIBA SEMEA (483518692)
- 2021-01-29 : KYRIBA (429336597)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : BPI Group (793619917)
- 2021-01-28 : VALENE (399136043)
- kpmg s.a., :
- 2019-07-08 : BC2 (852233881)
- 2018-04-16 : ART-TOGETHER (839004595)
- 2017-12-03 : ABERDEEN PROPERTY INVESTORS FRANCE SAS (489628420)
- 2017-12-03 : FONCIERE DES ARTS (384677647)
- 2017-11-30 : ITHPP HOLDING (513552059)
- 2017-11-28 : BIZZ INVEST (422350579)
- 2017-11-26 : YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE (429057276)
- 2017-11-24 : ARTES (410268437)
- 2017-11-21 : TII SALES FRANCE SAS (527921381)
- 2017-11-19 : TOMS France (810929703)
- 2017-11-16 : BPI (329463715)
- 2017-10-25 : CEE PARC EOLIEN ST. MANDE (533256921)
- 2017-10-24 : PHILGEN (385334347)
- 2017-10-17 : ZTP Services (344124177)
- 2017-10-15 : ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES (493530513)
- 2017-10-15 : SCA TEXTILE (383527355)
- 2017-10-12 : FIDELITE GRAPHIQUE (381829860)
- 2017-09-29 : FASHION AND FASHION (479056079)
- 2017-09-26 : DOMAXIS Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (322315557)
- 2017-09-24 : AUTOGESTION (389696436)
- menning emmanuelle :
- 2020-11-22 : VIGIE 43 AS (525355616)
- scp de commissaires aux comptes jean claude andre et autres, :
- 2015-02-17 : EPI (428610034)
- 2014-06-05 : HOLDING MEDI-PARTENAIRES (494113061)
- 2013-07-26 : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE (326094471)
- 2013-03-21 : FINANCIERE DE L'ETOILE-PARIS (410051692)
- 2012-09-25 : FRANCE TELEVISIONS (432766947)
- 2011-11-20 : OSLAU (451359673)
- 2011-07-12 : TELEPERFORMANCE (301292702)
- surjous, philippe, :
- 2015-03-05 : VIGIE 1 AS (434009478)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VIGIE 3 AS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VIGIE 3 AS |
Sigle de l'unité légale | VIGIE 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 434009890 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-12-18 : lundi 18 décembre 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VIGIE 3 AS- CO
2019 | 22 905 056.00 | 22 903 054.00 |
2018 | 2 002.00 | 22 313 682.00 |
2019 | 250 974.00 |
2018 | 250 974.00 |
2019 | 3 566 023.00 |
2018 | 6 006 065.00 |
2019 | 22 903 054.00 |
2018 | 22 313 682.00 |
2019 | -1 415 950.00 |
2018 | 84 393.00 |
2019 | 3 566 023.00 |
2018 | 6 006 065.00 |
2019 | 7 467 934.00 |
2018 | 7 467 934.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VIGIE 3 AS- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120115 publié le 17/06/2012Annonce n° 852 N° RCS : 434009890 - Dénomination : VIGIE 3 AS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 250974 EUR - Administration : Président partant : Surjous, Philippe, nomination du Président : Chesseron, Denis - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 21 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120183 publié le 21/09/2012Annonce n° 802 N° RCS : 434009890 - Dénomination : VIGIE 3 AS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 250974 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 29 janvier 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/01/2017N° RCS : 434009890 - Dénomination : VIGIE 3 AS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 250974.00 EUR - Administration : Président : CHESSERON Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- jeudi 31 août 2017: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180187 publié le 02/10/2018Annonce n° 1384 N° RCS : 434009890 - Dénomination : VIGIE 3 AS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : CHESSERON Denis en fonction le 25 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 28 Septembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 22 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200227 publié le 22/11/2020Annonce n° 1528 N° RCS : 434009890 - Dénomination : VIGIE 3 AS Tous investissements de nature mobilière ou immobilière, toutes gestions de biens meubles et immeubles, toutes études financières et autres, toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à ce qui précédé. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MENNING Emmanuelle ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VIGIE 3 AS- lundi 21 novembre 2016 : Fermé
36 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - lundi 21 novembre 2016 : Ouvert
30 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VIGIE 3 AS- FRICK A : 2 RTE DE COLMAR 67390 MARCKOLSHEIM
- JOSUAT HELENE : 23 RUE SERVIEZ 64000 PAU
- SENEZ JACQUES : 8 PL DESSAU 95100 ARGENTEUIL
- BASCEYHAN : 416 RUE DU RHONE 01200 VALSERHONE
- GEROMETTA : 2 LD MOUREY 33430 LE NIZAN
- LA LUNE : 36 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- LES CARLINES : 1460 RTE DE GALICE 13090 AIX-EN-PROVENCE
- LES OLIVIERS DE PROVENCE : 16 RUE DE LA BASTILLE 69100 VILLEURBANNE
- NID D'AMOUR : 1 CHE DES MORILLES 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
- SARL JDV : 4 CHE DE L'AUBONNIERE 86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU
- SCI CARLA INVEST : 69 BD ALSACE LORRAINE 64100 BAYONNE
- SCI DOMNIS : 17 RUE LUCIEN SERGENT 91580 ETRECHY
- SCI DU CLOITRE : 3 BD GENERAL KOENIG 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- SCI FOURNIER LENOBLE : 19 RUE DU MARECHAL MONTGOMERY 49000 ANGERS
- SCI GUILOJO : 28 RUE ABBE TORNE 65000 TARBES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VIGIE 3 AS- GIRARD THOMAS : 81 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS
- PIROLLO VALENTIN : 9 RUE DE LA COURNEUVE 93300 AUBERVILLIERS
- SALOMON GHEORGHE : 35 CHE DE L ECHANGE 93300 AUBERVILLIERS
- SANLI GOKHAN : 3 RUE EMILE DUBOIS 93300 AUBERVILLIERS
- SELLAOUI ALEXIA : 8 ALL HENRI MATISSE 93300 AUBERVILLIERS
- WEI YAJUAN : 117 RUE CHARLES TILLON 93300 AUBERVILLIERS
- ASSOCIATION JOSEPHINE PERI : 134 RUE HENRI BARBUSSE 93300 AUBERVILLIERS
- C.G.I. : 53 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS
- ENSEMBLE POUR L'ESPOIR ET LE DEVELOPPEMENT : 7 RUE DU DOCTEUR PESQUE 93300 AUBERVILLIERS
- F.S.I. TEC : 154 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93300 AUBERVILLIERS
- M.M PRESTIGE : 8 RUE PAUL BERT 93300 AUBERVILLIERS
- MODE CHINE INTERNATIONAL : 5 RUE DES GARDINOUX 93300 AUBERVILLIERS
- NOUR TRANSPORT : 5 RUE GASTON CARRE 93300 AUBERVILLIERS
- TAG : 46 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- ZEYNA STONE BTP : 89 RUE HENRI BARBUSSE 93300 AUBERVILLIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VIGIE 3 ASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives