LA VILLEROISE
Présentation générale de LA VILLEROISE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LA VILLEROISE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LA VILLEROISE est situé au 141 RUE MULOT 02100 SAINT-QUENTIN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 02 avril 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 435193313 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 416 010,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- - installations d'extinction automatique d'incendie
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - l'installation de conduits
- - l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- - plomberie et appareils sanitaires
- - réseaux de distribution d'eau et de gaz
Mais exclus
- - le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
Chiffre d’affaire
LA VILLEROISE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 328 000.00 € pour un résultat de 95 067.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
LA VILLEROISE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si LA VILLEROISE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12435193313
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LA VILLEROISE de part son activité de 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (39.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.5% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LA VILLEROISE
- 2008-05-11 : Gérant : ESSIQUE Philippe Pierre Michel
- 2009-11-08 : Gérant : ESSIQUE Philippe Pierre Michel
- 2018-03-15 : nomination du Gérant : Essique, Pierre Jean Paul ; Gérant associé unique partant : Essique, Philippe Pierre Michel
- 2018-05-02 : modification du Président Essique, Pierre Jean Paul ; nomination du Commissaire aux comptes : SOGAREX
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LA VILLEROISE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LA VILLEROISE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 435193313 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-04-02 : lundi 02 avril 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Synonyme | plombier, installateur de gaz |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LA VILLEROISE- CO
2020 | 983 413.00 | 983 413.00 |
2019 | 915 344.00 |
2020 | 416 010.00 |
2019 | 416 010.00 |
2020 | 93 561.00 |
2019 | 108 457.00 |
2020 | 983 413.00 |
2019 | 915 344.00 |
2020 | 328 000.00 |
2019 | 296 000.00 |
2020 | 95 067.00 |
2019 | 113 637.00 |
2020 | 93 561.00 |
2019 | 108 457.00 |
2020 | 314 406.00 |
2019 | 314 406.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LA VILLEROISE- dimanche 11 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080079 publié le 11/05/2008Annonce n° 27 N° RCS : 435193313 - Dénomination : LA VILLEROISE l'exploitation de toutes entreprises de plomberie, sanitaire, électricité, chauffage, les prestations de services techniques et administratives aux entreprises du bâtiment, toutes activités similaires ou connexes et d'une façon générale, tout ce qui s'y rattache directement ou indirectement. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : ESSIQUE Philippe Pierre Michel - Modification : Suppression activité (avec BODACC) Branche d'activité de couverture, zingage, isolation et étanchéité donnée en location-gérance à la SARL ESSIQUE COUVERTURE - RCS St-Quentin 2008B65 - Jal Picardie la Gazette du 19-25/03/2008
- vendredi 14 novembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 08 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090216 publié le 08/11/2009Annonce n° 8 N° RCS : 435193313 - Dénomination : LA VILLEROISE L'exploitation de toutes entreprises de plomberie, sanitaire, électricité, chauffage. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : ESSIQUE Philippe Pierre Michel - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de l'objet et de l'activité Apport de la branche d'activité de couverture, zingage, isolation et étanchéité sis et exploité à Villers Saint Christophe (02590) 1 bis rue de fo
- dimanche 08 novembre 2009: Vente
Bodacc A publié le 20/10/2009Annonce n° 7 N° RCS : 503284473 - Dénomination : ESSIQUE COUVERTURE 1 bis rue de Foreste 02590 Villers Saint Christophe Exploitation de toutes entreprises de couverture, zingage, isolation et étanchéité. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 86000.00 EUR - Administration : Gérant : ESSIQUE Philippe Pierre Michel - Categorie : Apport d'un établissement secondaire/complémentaire (personne morale, uniquement) - Journal : Picardie la Gazette - Opposition : - Origine : Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 125.362,16 EUR
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 20 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 02 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 10 décembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 15 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 15 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180052 publié le 15/03/2018Annonce n° 4 N° RCS : 435193313 - Dénomination : LA VILLEROISE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 416010 EUR - Administration : nomination du Gérant : Essique, Pierre Jean Paul ; Gérant associé unique partant : Essique, Philippe Pierre Michel - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
- mercredi 02 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180084 publié le 02/05/2018Annonce n° 11 N° RCS : 435193313 - Dénomination : LA VILLEROISE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 416010 EUR - Administration : modification du Président Essique, Pierre Jean Paul ; nomination du Commissaire aux comptes : SOGAREX - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 03 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LA VILLEROISE- mardi 13 octobre 2009 : Fermé
1 RUE DE FORESTE 02590 VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE - jeudi 01 mars 2018 : Ouvert
141 RUE MULOT 02100 SAINT-QUENTIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LA VILLEROISE- AIT CHIKH BRAHIM : 12 PL DE NAVARRE 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
- DOS SANTOS RAPHAEL : 5 PAS VICTORIA 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- GERARDO BRUNO : 25 BD DE L ETNA 34300 AGDE
- MACE CHRISTOPHE : 16 AV PIERRE LARRAMENDY 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
- POUPON ALAIN : 12 HENT VICTOR ROUSSIN 29700 PLOMELIN
- SAILLY PASCAL : 3 RUE DU PONT 62143 ANGRES
- TAPIE ALAIN : QUAI COUZIOT 65190 BURG
- ALLO GILLE & FILS : 2 RUE ETIENNE MAREY 75020 PARIS 20
- ENJ : 118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- LE BRAS SALLE DE BAIN PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE : POUL AR VRAN 29190 PLEYBEN
- MBP PLOMBERIE : 202 RTE DEPARTEMENTALE 96 13710 FUVEAU
- PLOMBERIE GUEDJ : 262 RUE DE LA CROIX BLANCHE 69250 MONTANAY
- PLOMBO : 29 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
- SARL MICHEL GIRAUDET : 16 RUE DE LA MARATTE 85580 TRIAIZE
- SAVITEC HABITAT : 16 RUE HENRI DELERUELLE 59160 LILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LA VILLEROISE- DA SILVA NEVES SYLVIE : 1 AV MICHEL DE L HOSPITAL 02100 SAINT-QUENTIN
- DANDOY MATHIEU CHARLES BERN : 39 RUE DE LA POMME ROUGE 02100 SAINT-QUENTIN
- DATCHY SEBASTIEN : 3 BD RICHELIEU 02100 SAINT-QUENTIN
- DELAPLACE CHLOE : 186 RUE PIERRE SERET 02100 SAINT-QUENTIN
- DHAUSSY VINCENT : 30 RUE DE BELLEVUE 02100 SAINT-QUENTIN
- LICHIHEB KAMEL : 6 RUE GAY LUSSAC 02100 SAINT-QUENTIN
- OUTELET SOPHIE : 17 RUE D ISLE 02100 SAINT-QUENTIN
- PAUPIERE ANAIS : 24 RUE ALBERT 1 ER 02100 SAINT-QUENTIN
- PIEKACZ BAPTISTE : 96 RUE CAMILLE DESMOULINS 02100 SAINT-QUENTIN
- ROHART DYLAN : 4 AV BUFFON 02100 SAINT-QUENTIN
- AUDIT ET DEVELOPPEMENT : 15 RUE DES CANONNIERS 02100 SAINT-QUENTIN
- EMAUJO AND CO : 38 RUE EMILE ZOLA 02100 SAINT-QUENTIN
- EUROPE CONSTRUCTION : 21 RUE DE LA SELLERIE 02100 SAINT-QUENTIN
- SCI DIAMANTISSIMMO : 1 AV ARCHIMEDE 02100 SAINT-QUENTIN
- SCI RELKA : 6 RUE MAURICE DUVERGET 02100 MORCOURT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LA VILLEROISERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives