E C M
Présentation générale de E C M
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société E C M et ses dirigeants.
Immatriculation
La société E C M est situé au 26 AV DES DEMOISELLES 95190 GOUSSAINVILLE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 28 juin 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438392870 au greffe de
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 750 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
E C M à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 79 490 852.00 € pour un résultat de 2 808 689.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
E C M est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si E C M est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48438392870
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à E C M de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société E C M
- 2015-08-19 : Président : ULGER David Laurent Commissaire aux comptes titulaire : GROUPEMENT D'EXPERTISE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : REICH Michel en fonction le 10 Août 2015
- 2016-07-24 : Commissaire aux comptes titulaire : GROUPEMENT D'EXPERTISE DE FRANCE Président : GROUPE ULGER en fonction le 19 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPEMENT D'EXPERTISE DE FRANCE BASTILLE en fonction le 19 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société E C M et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | E C M |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438392870 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-06-28 : jeudi 28 juin 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de E C M- CO
2019 | 54 345 126.00 | 51 269 491.00 |
2018 | 3 075 636.00 | 43 641 146.00 |
2019 | 750 000.00 |
2018 | 750 000.00 |
2019 | 1 968 492.00 |
2018 | 1 378 398.00 |
2019 | 51 269 491.00 |
2018 | 43 641 146.00 |
2019 | 79 490 852.00 | 79 490 852.00 |
2018 | 60 430 063.00 |
2019 | 2 808 689.00 |
2018 | 1 703 602.00 |
2019 | 1 968 492.00 |
2018 | 1 378 398.00 |
2019 | 33 062 559.00 | 101 064.00 |
2018 | 32 961 495.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société E C M- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 30 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080219 publié le 30/11/2008Annonce n° 4428 N° RCS : 438392870 - Dénomination : E C M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 750000 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- lundi 01 septembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150157 publié le 19/08/2015Annonce n° 1849 N° RCS : 438392870 - Dénomination : E C M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ULGER David Laurent Commissaire aux comptes titulaire : GROUPEMENT D'EXPERTISE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : REICH Michel en fonction le 10 Août 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 24 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160144 publié le 24/07/2016Annonce n° 2474 N° RCS : 438392870 - Dénomination : E C M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GROUPEMENT D'EXPERTISE DE FRANCE Président : GROUPE ULGER en fonction le 19 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPEMENT D'EXPERTISE DE FRANCE BASTILLE en fonction le 19 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 14 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180153 publié le 14/08/2018Annonce n° 2254 N° RCS : 438392870 - Dénomination : E C M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société E C M- mardi 31 décembre 2002 : Fermé
36 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8 - jeudi 01 décembre 2005 : Fermé
35 BD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT-DENIS - lundi 01 janvier 2018 : Fermé
18 RUE DES ARTISANS 95190 GOUSSAINVILLE - lundi 01 janvier 2018 : Ouvert
26 AV DES DEMOISELLES 95190 GOUSSAINVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société E C M- DE SAINT AUBIN PASCAL : 42 RUE LEON BOSQUET 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
- FERREIRA ANTOINE : 36 BD DE LA FEDERATION 13004 MARSEILLE 4
- KIZIL MEHMET : 4 LES JARDINS DE ST NICOLAS 57700 HAYANGE
- LEZAAR NORDINE : 3 PL DE LA CONVENTION 38130 ECHIROLLES
- PALIS PHILIPPE : 18 RUE MAURICE UTRILLO 31200 TOULOUSE
- QUEIROS MARINHO CARLOS MIGUEL : 55 RUE TURGOT 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- STORMS RAPHAEL : 21150 MENETREUX-LE-PITOIS
- VISS JEROME : 1 PL DE LA LIBERTE 26000 VALENCE
- DB SASU : 3 RUE AUX LEUX 02810 CHEZY-EN-ORXOIS
- MAISONS PASSION : 1 IMP DU CALVAIRE 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
- NAVASA ET FILS : 11 AV DU GENERAL DE GAULLE 11290 MONTREAL
- NOUVELLE D'AMENAGEMENT : 145 AV CHARLES ROUXEL 77340 PONTAULT-COMBAULT
- ROJIN : 15 RUE DE ROME 93000 BOBIGNY
- SARL FRERES MARIE CONSTRUCTION : 53 RUE DE L HORIZON 97480 SAINT-JOSEPH
- SBMG : 145 AV CHARLES ROUXEL 77340 PONTAULT-COMBAULT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société E C M- BAKIRI HAMID : 3 RUE DU COLONEL FABIEN 95190 GOUSSAINVILLE
- EL MOUGHIR SOUMAYA : 3 PL DANIELLE CASANOVA 95190 GOUSSAINVILLE
- GULSHAN SHARIF : 41 RUE RAYMOND LAPCHIN 95190 GOUSSAINVILLE
- KRAIMIA SALA : 197 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 95190 GOUSSAINVILLE
- SEMEDO WILTON : 1 RUE MARCEL CARNE 95190 GOUSSAINVILLE
- WARI YOUSSEF : 22 BD DES FRERES MONTGOLFIER 95190 GOUSSAINVILLE
- ASS FEMMES SOLITAIRES : 2 ALL MAURICE RAVEL 95190 GOUSSAINVILLE
- ASS D'ENTRAIDE DU VILLAGE HUYUCEK : 171 BD ROGER SALENGRO 95190 GOUSSAINVILLE
- ASS LES ENFANTS SAGES : 10 PL STALINGRAD 95190 FONTENAY-EN-PARISIS
- HELWIG : 6 RUE AUGUSTIN FRESNEL 95190 GOUSSAINVILLE
- LENS HABITAT : 6 VOIE ROSIERE 95190 GOUSSAINVILLE
- LES DELICES DE L ORIENT : 16 RUE MARYSE BASTIE 95190 GOUSSAINVILLE
- NT DISTRIBUTION : 17 RUE ROMY SCHNEIDER 95190 GOUSSAINVILLE
- SASU MCB FIE : 56 RUE LOUISE MICHEL 95190 GOUSSAINVILLE
- SCI SALEM : 1 RUE DU CLOS BOUCHARD 95190 FONTENAY-EN-PARISIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société E C MRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives