CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT
Présentation générale de CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT est situé au RUE D ECANCOURT 95280 JOUY-LE-MOUTIER
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 14 décembre 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 440234953 au greffe de
Elle emploie avec 200 à 249 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 24 099 967.00 € pour un résultat de -2 044 871.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 200 à 249 salariés
Greffe
CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13440234953
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT
- 2010-02-10 : Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe en fonction le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président : FREROT Antoine en fonction le 28 Janvier 2010
- 2012-06-05 : Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe en fonction le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président : FREROT Antoine en fonction le 28 Janvier 2010 Personne ayant pouvoir d'engager à titre habituel la société vis-à-vis des tiers : LAMBERT Jean-Marie Gabriei en fonction le 25 Mai 2012
- 2013-10-23 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président : FREROT Antoine en fonction le 28 Janvier 2010 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : LAMBERT Jean Marie, Gabriei modification le 22 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 15 Octobre 2013
- 2014-05-25 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : LAMBERT Jean Marie, Gabriei modification le 16 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 15 Octobre 2013
- 2019-10-04 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 14 Juin 2017 ; Président Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : LAMBERT Jean Marie, Gabriei modification le 16 Mai 2014 ; Directeur général : CARLAT Olivier en fonction le 02 Octobre 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 440234953 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-12-14 : vendredi 14 décembre 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 31 avec 200 à 249 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT- CO
2019 | 84 444 544.00 | 25 108 717.00 |
2018 | 59 335 826.00 | 27 377 658.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | -2 757 870.00 |
2018 | -3 254 646.00 |
2019 | 25 108 717.00 |
2018 | 27 377 658.00 |
2019 | 24 099 967.00 | 24 104 968.00 |
2018 | 5 001.00 | 23 728 920.00 |
2019 | -2 044 871.00 |
2018 | -3 905 955.00 |
2019 | -2 757 870.00 |
2018 | -3 254 646.00 |
2019 | 25 837 682.00 |
2018 | 25 837 682.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- mardi 15 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090241 publié le 15/12/2009Annonce n° 2790 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 26130000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 10 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100028 publié le 10/02/2010Annonce n° 1669 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe en fonction le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président : FREROT Antoine en fonction le 28 Janvier 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 05 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120106 publié le 05/06/2012Annonce n° 3502 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe en fonction le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président : FREROT Antoine en fonction le 28 Janvier 2010 Personne ayant pouvoir d'engager à titre habituel la société vis-à-vis des tiers : LAMBERT Jean-Marie Gabriei en fonction le 25 Mai 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 23 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130205 publié le 23/10/2013Annonce n° 3587 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président : FREROT Antoine en fonction le 28 Janvier 2010 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : LAMBERT Jean Marie, Gabriei modification le 22 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 15 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- dimanche 25 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140100 publié le 25/05/2014Annonce n° 2294 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 02 Août 2007 Président Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : LAMBERT Jean Marie, Gabriei modification le 16 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 15 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 28 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170101 publié le 28/05/2017Annonce n° 3222 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 04 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190192 publié le 04/10/2019Annonce n° 2387 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 14 Juin 2017 ; Président Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : LAMBERT Jean Marie, Gabriei modification le 16 Mai 2014 ; Directeur général : CARLAT Olivier en fonction le 02 Octobre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 02 mars 2021: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 3918 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 02 mars 2021: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 3919 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 02 mars 2021: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 3920 N° RCS : 440234953 - Dénomination : CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT- mercredi 10 juillet 2002 : Fermé
36 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE D ECANCOURT 95280 JOUY-LE-MOUTIER - jeudi 01 janvier 2015 : Fermé
84 AV DE PARIS 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY - vendredi 25 juillet 2014 : Fermé
37 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
25 AV LIONEL TERRAY 69330 JONAGE - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
6 RUE NATHALIE SARRAUTE 44200 NANTES - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
RUE DU NEOUVIELLE 65420 IBOS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT- BEGUIER STEPHANE : 59 CHE DES GAILLARDES 69210 SAIN-BEL
- DEROUBIN ODILE : 2 RUE GUSTAVE LARROUMET 75015 PARIS 15
- DURAN LOUIS : 16 RUE HOFFALT MORTES 32300 MIRANDE
- EMERY CELINE : 42 RUE MARCEAU 29200 BREST
- LE BIHAN DOMINIQUE : 14 RUE DE COLMAR 68280 ANDOLSHEIM
- LECLUSE VIRGINIE : LD LA BUOTIERE 14770 CONDE-EN-NORMANDIE
- QUENOUILLE ALEXANDRE : 1 RUE DE BLANQUEFORT 78990 ELANCOURT
- SITRUK ROUX : 131 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- AGEA FORMATION : 30 RUE OLIVIER NOYER 75014 PARIS 14
- ASSOCIATION DES MONITEURS EN MANIEMENT DES ARMES D AIX EN PROVENCE : 2 CRS DES MINIMES 13100 AIX-EN-PROVENCE
- ATELIER DES P'TITS ARCHIS : 5 AV VION WHITCOMB 75016 PARIS 16
- JC FORMA : 56 RUE LOUIS VANNINI 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
- KCRG : 59 AV JEAN JAURES 93800 EPINAY-SUR-SEINE
- MY WINE COMPANY : 249 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- SHOW ME : 76 AV DES BAUMETTES 06000 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT- BIAOU OLATOUNDJI : 12 COUR DU LEVANT 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- BOUREZEG MEHENA : 1 MAIL HECTOR BERLIOZ 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- CHERY MARTINE : 16 RUE DES CROIX SAINT MARC 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- CHOURAK JAOUAD : 2 AV CAMILLE SAINT SAENS 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- GUYARD JEAN-MICHEL : 22 RUE DES CERISIERS 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- MAO REINNAISE : 84 AV DES BRUZACQUES 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- PARENT YVES : 84 AV DES BRUZACQUES 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- ROTTIER DAVID : 22 RUE DE VAUREAL 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- EFFIDUCIA : 106 RUE DE LA CROIX VILLECOQ 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- FINANCIERE EDM : 30 RUE DES FORBEUX 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- FLIZBERT S CREATION : 9 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- IB IMMOBILIER : 15 PL SAINT EXUPERY 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- LES 7 FRERES : 1 PL DU BIEN ETRE 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- LKB HOME : 4 PL SAINT EXUPERY 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- MAT IN MAC : 2 SQ DES RETENTIS 95280 JOUY-LE-MOUTIER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives