PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS
Présentation générale de PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS est situé au 3 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 06 mars 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 441255254 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 44 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 847 486.00 € pour un résultat de 1 809 558.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81441255254
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- brugère,
- kpmg s.a.,
- nicolas, yves,
- pricewaterhousecoopers audit,
- rispe, françois ;
- salustro reydel
- vericat roure, manuel,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS
- 2008-12-14 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Directeur général : SMIT Jeroen modification le 25 Juillet 2007. Président : RISPE Francois en fonction le 27 Juin 2007. Directeur général : BARZEGAR Mohammad en fonction le 02 Décembre 2008.
- 2014-09-17 : Directeur général partant : Vericat Roure, Manuel, Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2016-03-29 : nomination du Gérant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile
- 2018-05-06 : modification du Président du comité d'administration Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile
- 2020-08-14 : Président partant : Rispe, François ; nomination du Président : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile ; Directeur général partant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg s.a., :
- 2019-07-08 : BC2 (852233881)
- 2018-04-16 : ART-TOGETHER (839004595)
- 2017-12-03 : FONCIERE DES ARTS (384677647)
- 2017-12-03 : ABERDEEN PROPERTY INVESTORS FRANCE SAS (489628420)
- 2017-11-30 : ITHPP HOLDING (513552059)
- 2017-11-28 : BIZZ INVEST (422350579)
- 2017-11-26 : YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE (429057276)
- 2017-11-24 : ARTES (410268437)
- 2017-11-21 : TII SALES FRANCE SAS (527921381)
- 2017-11-19 : TOMS France (810929703)
- 2017-11-16 : BPI (329463715)
- 2017-10-25 : CEE PARC EOLIEN ST. MANDE (533256921)
- 2017-10-24 : PHILGEN (385334347)
- 2017-10-17 : ZTP Services (344124177)
- 2017-10-15 : SCA TEXTILE (383527355)
- 2017-10-15 : ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES (493530513)
- 2017-10-12 : FIDELITE GRAPHIQUE (381829860)
- 2017-09-29 : FASHION AND FASHION (479056079)
- 2017-09-26 : DOMAXIS Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (322315557)
- 2017-09-24 : AUTOGESTION (389696436)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT (307547398)
- 2021-01-24 : GE IS&T SAS (447767344)
- 2021-01-24 : GT CANALISATIONS (415127273)
- vericat roure, manuel, :
- 2014-09-19 : PROLOGIS FRANCE IX EURL (424518652)
- 2014-09-12 : PROLOGIS FRANCE CXXVII ( A ) SAS (500740071)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 441255254 00068 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-03-06 : mercredi 06 mars 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS- CO
2020 | 31 297 469.00 | 13 260 830.00 |
2019 | 18 036 640.00 | 14 552 245.00 |
2020 | 44 400.00 |
2019 | 44 400.00 |
2020 | 1 606 882.00 |
2019 | 1 004 112.00 |
2020 | 13 260 830.00 |
2019 | 14 552 245.00 |
2020 | 4 847 486.00 | 4 847 486.00 |
2019 | 4 754 259.00 |
2020 | 1 809 558.00 |
2019 | 1 189 169.00 |
2020 | 1 606 882.00 |
2019 | 1 004 112.00 |
2020 | 10 552 582.00 | 8 996 161.00 |
2019 | 1 556 421.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS- dimanche 02 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080038 publié le 02/03/2008Annonce n° 7454 N° RCS : 441255254 - Dénomination : AMB CDG CARGO CENTER SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement.
- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 14 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080229 publié le 14/12/2008Annonce n° 4002 N° RCS : 441255254 - Dénomination : AMB CDG CARGO CENTER SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Directeur général : SMIT Jeroen modification le 25 Juillet 2007. Président : RISPE Francois en fonction le 27 Juin 2007. Directeur général : BARZEGAR Mohammad en fonction le 02 Décembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 20 juin 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/06/2013N° RCS : 441255254 - Dénomination : PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS - Adresse : 3 avenue Hoche Hall 15ème étage 75008 Paris - Activité : L'acquisition, la gestion, la location, la prise à bail, la vente, l'échange et l'activité de marchands de biens c'est à dire l'acquisition en vue de revente d'immeubles fonds de commerce, actions, parts ou titres de sociétés, valeurs mobilières ( pour son propre compte ) et plus généralement de tous droits réels ou personnels, de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers, l'aménagement de tous terrains, la construction de tous immeubles, l'équipement de tous ensembles immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président : Rispe, François, Directeur général : Vericat Roure, Manuel, Directeur général : Cuvelier, Laurence, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves.
- lundi 14 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 15 septembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 17 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140178 publié le 17/09/2014Annonce n° 1830 N° RCS : 441255254 - Dénomination : PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Directeur général partant : Vericat Roure, Manuel, Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 29 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160062 publié le 29/03/2016Annonce n° 3574 N° RCS : 441255254 - Dénomination : PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 06 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180087 publié le 06/05/2018Annonce n° 2293 N° RCS : 441255254 - Dénomination : PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40700 EUR - Administration : modification du Président du comité d'administration Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 20 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180243 publié le 20/12/2018Annonce n° 4094 N° RCS : 441255254 - Dénomination : PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 44400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 14 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 14 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200157 publié le 14/08/2020Annonce n° 1165 N° RCS : 441255254 - Dénomination : PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS Acquérir et de détenir des droits et actifs immobiliers en particulier acquérir des immeubles bâtis ou à bâtir ou des terrains nus et notamment les développer les gérer les exploiter les valoriser les louer et ou les vendre le tout dans le cadre d'une activité immobilière à prédominance de logistique activité messagerie transports et distribution. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 44400 EUR - Administration : Président partant : Rispe, François ; nomination du Président : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile ; Directeur général partant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
- mercredi 21 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS- mardi 20 janvier 2004 : Fermé
17 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8 - samedi 15 janvier 2005 : Fermé
42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8 - vendredi 18 janvier 2008 : Fermé
8 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92300 LEVALLOIS-PERRET - vendredi 24 juin 2011 : Fermé
77 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX - vendredi 29 mars 2013 : Fermé
4 PL DE LONDRES 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - vendredi 29 mars 2013 : Ouvert
3 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS- BARTHELEMY HUBERT : CHAUMIANE 05400 CHABESTAN
- MROCZYNSKI PHILIPPE : 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- SOUILLAT ANDREE : LES BONNINS 03230 GANNAY-SUR-LOIRE
- AU BORD DE L'EAU : 16 BD YVES FARGE 69007 LYON 7EME
- BMV FRANCE INVEST : 34 RUE DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS 16
- GREGORY : 91 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- MONA'TOU : ESCA LINADA JULES SIOLY 06440 L'ESCARENE
- NEO : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- S..C SOGELEN : 45 ALL DES PINS 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
- SCI 10 RUE KLEBER : 10 RUE KLEBER 94700 MAISONS-ALFORT
- SCI DU MONT DES PRINCES : RUE DE MERAL 74910 SEYSSEL
- SCI EDETURE : 14 RUE DES SAULES 27460 ALIZAY
- SCI G.C. BALMONT : 17 RUE DE GOURVILLE 45000 ORLEANS
- SCI LE VIRGILE : 870 BD DES ANGLAIS 83700 SAINT-RAPHAEL
- SCI LUCIAELE : LE CHAMP PERIOT 58240 LIVRY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SAS- DIAZ OLIVIER : 15 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- GODARD LAURA : 5 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- IEVTUSHENKO TETIANA : 187 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- APPOLONIA 405 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- ARCADE GROUP : 12 RUE BEAUJON 75008 PARIS 8
- BALAOU : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- BODYGUARD INSTITUTION : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- CIPRIANI 201 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- ELLIE & CO : 42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- MQSN : 59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- NANOKI : 11 AV MYRON HERRICK 75008 PARIS 8
- SCI CARRAVEN PARIS : 8 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- SUP SANTE : 64 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- THETA : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- VAN DER MEULEN & MARIAN : 30 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PROLOGIS FRANCE CXXXII ( A ) SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives