VISIPLUS
Présentation générale de VISIPLUS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VISIPLUS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VISIPLUS est situé au 1300 RTE DES CRETES 06560 VALBONNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 23 août 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 443211867 au greffe de
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en relations publiques et communication
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.21Z (Conseil en relations publiques et communication), les activités sont :
- - Cette classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication.
Mais exclus
- - les activités des agences de publicité et la régie publicitaire de médias (cf73.1)
- - les études de marché et sondages (cf73.20Z)
Chiffre d’affaire
VISIPLUS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 4 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
VISIPLUS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si VISIPLUS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62443211867
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VISIPLUS de part son activité de 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (53.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (13.7% des salariés)
- 00086 : Publicité (13.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (5.4% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VISIPLUS
- 2009-04-10 : Président : MICHELI Regis Guy modification le 02 Avril 2009.
- 2019-05-23 : MICHELI Regis Guy nom d'usage : MICHELI n'est plus président. Sté par actions simplifiée OKTOGONE GROUP devient président
- 2019-08-01 : MICHEL Régis Guy nom d'usage : MICHEL devient directeur général
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VISIPLUS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VISIPLUS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 443211867 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-08-23 : vendredi 23 août 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil en relations publiques et communication |
Synonyme | conseil de gestion, conseiller en relations publiques, conseiller en communication, lobbying |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VISIPLUSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VISIPLUS- jeudi 22 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080086 publié le 22/05/2008Annonce n° 112 N° RCS : 443211867 - Dénomination : VISIPLUS - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : 120000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 27 mai 2008: Depot des comptes
- mercredi 04 février 2009: Depot des comptes
- vendredi 10 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090071 publié le 10/04/2009Annonce n° 22 N° RCS : 443211867 - Dénomination : VISIPLUS - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : Président : MICHELI Regis Guy modification le 02 Avril 2009. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 26 avril 2010: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 27 février 2012: Depot des comptes
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- lundi 18 mai 2015: Depot des comptes
- mercredi 18 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190099 publié le 23/05/2019Annonce n° 43 N° RCS : 443211867 - Dénomination : VISIPLUS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : MICHELI Regis Guy nom d'usage : MICHELI n'est plus président. Sté par actions simplifiée OKTOGONE GROUP devient président - Modification : Modification de l'administration.
- dimanche 30 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190147 publié le 01/08/2019Annonce n° 79 N° RCS : 443211867 - Dénomination : VISIPLUS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : MICHEL Régis Guy nom d'usage : MICHEL devient directeur général - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 29 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 26 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190186 publié le 26/09/2019Annonce n° 129 N° RCS : 443211867 - Dénomination : VISIPLUS Prestations de conseils en communication, digital, marketing, management, ressources humaines et toutes prestations de conseils accessoires ou complémentaires. Activités de formations initiales, continues et en apprentissages relatives aux activités de la société. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VISIPLUS- mercredi 28 février 2007 : Fermé
1 AV DE LA LIBERATION 06600 ANTIBES - mercredi 01 avril 2020 : Ouvert
1300 RTE DES CRETES 06560 VALBONNE - lundi 09 décembre 2019 : Fermé
20 CHE LOUIS CHIRPAZ 69130 ECULLY - lundi 18 avril 2016 : Ouvert
7 RUE HENRI BOCQUILLON 75015 PARIS 15 - lundi 01 juillet 2019 : Ouvert
24 RUE ASSALIT 06000 NICE - lundi 09 décembre 2019 : Ouvert
27 CHE DES PEUPLIERS 69570 DARDILLY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VISIPLUS- ABBAS FERHAT : 48 RUE DE LANCRY 75010 PARIS 10
- BAS CLAUDINE : 4 AV J F KENNEDY 63500 ISSOIRE
- BORTOLOTTI VERONIQUE : 1595 AV VERTES RIVES 84140 AVIGNON
- KUENZNER CAROLIN : 30 RUE MARX DORMOY 75018 PARIS 18
- OLLIVIER CHARLOTTE : 26 RUE CAUCHOISE 76000 ROUEN
- TELLIER CAROLINE : 1 RUE LEON BLUM IMPASSE E 62575 BLENDECQUES
- TISSONNIERES BAPTISTE : 380 AV DE VILLAUDRIC 31620 FRONTON
- VLIELANDER LUCILA : 17 SQ EDOUARD VII 75009 PARIS 9
- CHANTAL SOUTARSON COMMUNICATION : 11 RUE FALRET 92170 VANVES
- CMT : 163 AV JEAN LOLIVE 93500 PANTIN
- DIGISTRR : 14 RUE CHARLES-V 75004 PARIS 4
- ECHOES : 2 RUE TURGOT 75009 PARIS 9
- EMPWR : 30 AV CARNOT 91300 MASSY
- SAMUEL LEHNER CONSULTING : 481 AV DU MARECHAL LECLERC 34070 MONTPELLIER
- TZ CONSEIL : 8 RUE DE LA CHABRIERE 19170 LACELLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VISIPLUS- CHAPUIS OLIVIER : 6 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- MAURICE MURIELLE : 948 RTE DE CANNES 06560 VALBONNE
- QUATTROCCHI MICHEL : 287 RTE DE NICE 06560 VALBONNE
- REVELL DEBORAH : 23 RUE ALEXIS JULIEN 06560 VALBONNE
- SCHNEIKERT VERONIQUE : PL DE L HOTEL DE VILLE 06560 VALBONNE
- TISSIER GUILLAUME : 250 CHE DE LA VEYRIERE 06560 VALBONNE
- CLYH : 80 RTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE
- COTE DESIGN II : 4 RUE GAMBETTA 06560 VALBONNE
- FRANCE ELEVATOR : 930 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- GLASSWATER : 55 ALL PIERRE ZILLER 06560 VALBONNE
- JMK INVESTISSEMENTS : 1260 CHE DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE
- OCHEL : 1785 RTE DE BIOT 06560 VALBONNE
- SKEMA JOB SERVICE NICE SOPHIA ANTIPOLIS : 60 RUE DOSTOIEVSKI 06560 VALBONNE
- SOCIETE CIVILE G-SOFT : 300 RTE DES CRETES 06560 VALBONNE
- VIANDES COTE AZUR : 108 DOM SAINTE HELENE 06560 VALBONNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VISIPLUSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives