JMT FRANCE
Présentation générale de JMT FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JMT FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JMT FRANCE est situé au 23 RUE GAY LUSSAC 95500 GONESSE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 octobre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 443814207 au greffe de
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 82.30Z ( Organisation de foires, salons professionnels et congrès)
L'activité déclarée au greffe est : Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 82.30Z (Organisation de foires, salons professionnels et congrès), les activités sont :
- - l'organisation de salons à destination des particuliers
- - l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où
Mais exclus
- - l'aménagement de stands (cf43.32C)
- - l'organisation de foires et salons de nature récréative (cf93.29Z)
- - la location et l'exploitation de centres de conférences et de lieux d'exposition (cf.68.20B)
Chiffre d’affaire
JMT FRANCE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 11 758 084.00 € pour un résultat de 1 322 000.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
JMT FRANCE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si JMT FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69443814207
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JMT FRANCE de part son activité de 82.30Z ( Organisation de foires, salons professionnels et congrès) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (61.2% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (13.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (6.6% des salariés)
- 00086 : Publicité (2.7% des salariés)
- 01710 : Agences de voyages (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société JMT FRANCE
- 2012-10-04 : Gérant : VERICEL Denis Gérant : BEENS Rob Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 25 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 25 Septembre 2012
- 2015-12-30 : Gérant : VERICEL Denis en fonction le 03 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Décembre 2013 Gérant : STULTIENS Jasper en fonction le 22 Décembre 2015
- 2016-10-21 : Gérant : VERICEL Denis en fonction le 03 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Décembre 2013 ; Gérant : STULTIENS Jasper en fonction le 22 Décembre 2015 ; Gérant : LUB Jeroen en fonction le 18 Octobre 2016 ; Gérant : BOS Herman en fonction le 18 Octobre 2016
- 2017-05-11 : Directeur général : VERICEL Denis modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID modification le 05 Mai 2017 ; Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017
- 2017-06-07 : Directeur général : VERICEL Denis modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID modification le 05 Mai 2017 ; Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : ANDRES Xavier en fonction le 01 Juin 2017
- 2018-06-19 : Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID modification le 05 Mai 2017 ; Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : ANDRES Xavier en fonction le 01 Juin 2017
- 2018-10-18 : Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : ANDRES Xavier en fonction le 01 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 16 Octobre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JMT FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JMT FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 443814207 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-10-01 : mardi 01 octobre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 82.30Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Division | Organisation de salons professionnels et congrès |
Activite | Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
Synonyme | foire, salon, congrès, conférence, brocante, organisation de foires, organisation de salons, organisation de congrès, organisation de conférences, organisation de brocantes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JMT FRANCE- CO
2018 | 11 897 080.00 | 8 136 139.00 |
2017 | 3 760 941.00 | 8 167 681.00 |
2018 | 150 000.00 |
2017 | 150 000.00 |
2018 | 758 598.00 |
2017 | 154 733.00 |
2018 | 8 136 139.00 |
2017 | 8 167 681.00 |
2018 | 11 758 084.00 | 12 582 522.00 |
2017 | 824 438.00 | 9 106 881.00 |
2018 | 1 322 000.00 |
2017 | 687 930.00 |
2018 | 758 598.00 |
2017 | 154 733.00 |
2018 | 4 840 756.00 | 4 197.00 |
2017 | 4 836 559.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JMT FRANCE- jeudi 30 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- lundi 06 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 04 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120192 publié le 04/10/2012Annonce n° 1151 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT LOCAMEUBLES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VERICEL Denis Gérant : BEENS Rob Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 25 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 25 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 11 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130238 publié le 11/12/2013Annonce n° 4576 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT LOCAMEUBLES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 30 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150251 publié le 30/12/2015Annonce n° 3739 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT LOCAMEUBLES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VERICEL Denis en fonction le 03 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Décembre 2013 Gérant : STULTIENS Jasper en fonction le 22 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160207 publié le 21/10/2016Annonce n° 4694 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT LOCAMEUBLES - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : VERICEL Denis en fonction le 03 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Décembre 2013 ; Gérant : STULTIENS Jasper en fonction le 22 Décembre 2015 ; Gérant : LUB Jeroen en fonction le 18 Octobre 2016 ; Gérant : BOS Herman en fonction le 18 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 11 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170090 publié le 11/05/2017Annonce n° 1298 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT FRANCE l'organisation de foires salons professionnels et congrès et toutes prestations de Ervice dans ce cadre. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 150000.00 EUR - Administration : Directeur général : VERICEL Denis modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID modification le 05 Mai 2017 ; Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification du capital. Modification de représentant..
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 07 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170107 publié le 07/06/2017Annonce n° 1831 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : VERICEL Denis modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID modification le 05 Mai 2017 ; Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : ANDRES Xavier en fonction le 01 Juin 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 19 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180115 publié le 19/06/2018Annonce n° 2797 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 05 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID modification le 05 Mai 2017 ; Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : ANDRES Xavier en fonction le 01 Juin 2017 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180199 publié le 18/10/2018Annonce n° 5690 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : STULTIENS Jasper modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : BOS Herman modification le 05 Mai 2017 ; Directeur général : ANDRES Xavier en fonction le 01 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 16 Octobre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 02 décembre 2020: Jugement
Bodacc A publié le 02/12/2020Annonce n° 2680 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT FRANCE 23 Bis Rue Gay Lussac 95500 Gonesse l'organisation de foires salons professionnels et congrès et toutes prestations de service dans ce cadre. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 novembre 2020 désignant administrateur Me Jeannerot Philippe 7 rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes de gestion, mandataire judiciaire SCP Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.Nature de la procédure d'insolvabilité : non concerné. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- dimanche 14 février 2021: Jugement
Bodacc A publié le 14/02/2021Annonce n° 2864 N° RCS : 443814207 - Dénomination : JMT FRANCE 23 Bis Rue Gay Lussac 95500 Gonesse l'organisation de foires salons professionnels et congrès et toutes prestations de service dans ce cadre. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Jugement : Jugement arrêtant le plan de cession. - Nature : Jugement arrêtant un plan de cession
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JMT FRANCE- dimanche 01 septembre 2013 : Fermé
11 RUE DE VILLEVERT 60300 SENLIS - mercredi 11 décembre 2013 : Fermé
24 RUE DE L ESCOUVRIER 95200 SARCELLES - dimanche 01 septembre 2013 : JMT LOCAMEUBLES Fermé
3 RUE FORT DE LA BRICHE 93200 SAINT-DENIS - vendredi 14 avril 2017 : Ouvert
23 RUE GAY LUSSAC 95500 GONESSE - mercredi 03 mai 2017 : Ouvert
2855 RTE DE LA FENERIE 06580 PEGOMAS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JMT FRANCE- LEDUC YOANN : 29 RUE ARISIDE BRIAND 44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC
- SOUSSOU KOMI : 2 PL PIERRE SEMARD 94600 CHOISY-LE-ROI
- VERNISSE CHRISTOPHE : 5 AV DE LYON 03200 VICHY
- AXIO : 5 AV SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- BE WHO YOU ART : 19 RUE AUGUSTIN THIERRY 75019 PARIS 19
- ERHIA : 20 RUE VICTOR HUGO 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- GRU VI CREATIONS LTD : STATIONLEI 7 BUS 8
- JMIE : 5225 RTE DE RADINGHEM 62560 AUDINCTHUN
- L. EVENT : 31 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS 8
- LES ENFANTS SAGES : 114 RUE DU MONT CENIS 75018 PARIS 18
- LES PHILAN'BROCS : PL ALBERT RIGOULET 33190 LA REOLE
- LEV : 34 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER 75010 PARIS 10
- NEW SOUND MUSIC : 21 RUE DE STALINGRAD 93000 BOBIGNY
- PHOTODOC : 16 QUAI SAINT PIERRE 13200 ARLES
- TEMPS DENSE : 13 RUE DU CAMARD 60000 BEAUVAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JMT FRANCE- LACENE NECER RAYAN : 36 RUE DE LA MADELEINE 95500 GONESSE
- SADKI ABDERRAHIM : 24 AV DES CHARMILLES 95500 LE THILLAY
- SEGBEAYA DESIRE : 12 PARC D ORGEMONT 95500 GONESSE
- 'GROUPE MAINTENANCE & CONSEIL EN ECLAIRAGE' EN ABREGE 'GROUPE M.C.E' : 27 RUE LOUIS DE BROGLIE 95500 LE THILLAY
- A G AUTO : 88 RUE DE PARIS CD 84 95500 GONESSE
- ASS SPORTIVE POLICE CIRCONSCRIPT GONESSE : 4 RUE HENRI DUNANT 95500 GONESSE
- AUTO TRUCK SERVICES : 1 AV DE FLORE 95500 LE THILLAY
- BK : 1 AV DE FLORE 95500 LE THILLAY
- BUREAU EXPERTISE ENVIRONNEMENT(B.E.E.) : RTE NATIONALE 370 95500 GONESSE
- DEMIRBAT : RTE NATIONALE 370 95500 GONESSE
- DM LUXURY : 13 RUE DE LA CALARDE 95500 GONESSE
- LADJOV TRANSPORT : 30 RUE D AULNAY 95500 GONESSE
- SCI 3MC IMMOBILIER FAUVEAU : 73 RUE DE PARIS 95500 LE THILLAY
- SHL RENOV : 4 RUE DU CHATEL 95500 GONESSE
- T.C TRANSPORTS : 6 RUE ANDRE DUPUIS 95500 GONESSE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JMT FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives