MORA
Présentation générale de MORA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MORA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MORA est situé au 16 RUE HALEVY 06000 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 09 octobre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 443900394 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 270 570,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
MORA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 9 028.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
MORA est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MORA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28443900394
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MORA de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MORA
- 2008-02-20 : gérant : MORAZZANI Alain Charles Joseph radié le 14 Novembre 2007. gérant : BARTOLI Jean Luc entré en fonction le 20 Novembre 2007.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MORA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MORA |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LA TAVERNE LORRAINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 443900394 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2002-10-09 : mercredi 09 octobre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MORA- CO
2019 | 1 218 892.00 | 850 145.00 |
2018 | 368 747.00 | 914 392.00 |
2019 | 270 570.00 |
2018 | 270 570.00 |
2019 | 9 028.00 |
2018 | -6 737.00 |
2019 | 850 145.00 |
2018 | 914 392.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MORA- mercredi 20 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080030 publié le 20/02/2008Annonce n° 378 N° RCS : 443900394 - Dénomination : MORA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : gérant : MORAZZANI Alain Charles Joseph radié le 14 Novembre 2007. gérant : BARTOLI Jean Luc entré en fonction le 20 Novembre 2007. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 février 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 22 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 17 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- lundi 27 avril 2015: Depot des comptes
- mardi 17 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150221 publié le 17/11/2015Annonce n° 93 N° RCS : 443900394 - Dénomination : MORA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 270570.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 12 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 02 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MORA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
16 RUE HALEVY 06000 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MORA- BENEK MILOS : 19 RUE DE LA CITADELLE 83990 SAINT-TROPEZ
- BEVACQUA DOMENICO : 2 RUE DES BANCS 71400 AUTUN
- BRELEUR BRUNO : RUE DE L'IMPERATRICE 97229 LES TROIS-ILETS
- ROQUAIN BERNARD : 3 RUE DE L ETOILE 83000 TOULON
- BARBE BLEUE : 6 RUE DU CHEVALIER BUHARD 49170 BEHUARD
- C.C.J : 24 RUE POISSONNIERE 75002 PARIS 2
- CP SAINT PIERRE : 2 QUAI PERRIERE 74000 ANNECY
- CS3D : 70 AV BREBANT 51100 REIMS
- LA TROISIEME : 354 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- LATISE : 2 RUE DE LA TET 66270 LE SOLER
- NAPOLEON DYNAMITE : 2 ENCLOS TISSIE SARRUS 34000 MONTPELLIER
- RAJPOOT II : 1 AV LATECOERE 31700 CORNEBARRIEU
- ROYAL D'ANGKOR : 1 AV DES PINS 66700 ARGELES-SUR-MER
- SAS TOUR DE PISE : 10 RUE LESUEUR 76600 LE HAVRE
- T.O.M. : 2 PL DE LA NATION 75012 PARIS 12
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MORA- ADENOT AURELIE : 5 RUE EUGENE EMMANUEL 06000 NICE
- BALLUAIS CAROLLE : 5 AV DE NORMANDIE 06000 NICE
- GOUIRAND ROMAIN : 6 RUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD 06000 NICE
- MAILLAT EUGENE : 177 AV MARECHAL LYAUTEY 06000 NICE
- PONZANELLI GREGORY : 56 AV DU DOMAINE DU PIOL 06000 NICE
- CAP 400 : 455 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE
- DARINKA-IMELDA : 13 AV GENERAL ESTIENNE 06000 NICE
- EUREKA : 37 RUE VERDI 06000 NICE
- GLOBAL RH CONSULTING : 12 AV AUBER 06000 NICE
- GROUPE PROSECURE LUXURY SERVICE : 35 BD VICTOR HUGO 06000 NICE
- NET PEINTURE : 1 RUE DIDEROT 06000 NICE
- SCI DU 219 BOULEVARD DU MONT BORON : 87 AV DU DOMAINE DU PIOL 06000 NICE
- SCI LEVA : 8 BD DUBOUCHAGE 06000 NICE
- SELARL ASSO CHRESTIA : 31 BD VICTOR HUGO 06000 NICE
- SURICATES : BD CIMIEZ 06000 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MORARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives