SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE
Présentation générale de SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE est situé au 777 CTRE COMMERCIAL EURALILLE 59777 LILLE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 06 décembre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 444388250 au greffe de
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 138 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 92.00Z ( Organisation de jeux de hasard et d'argent)
L'activité déclarée au greffe est : Organisation de jeux de hasard et d'argent
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 92.00Z (Organisation de jeux de hasard et d'argent), les activités sont :
- - l'exploitation de machines à sous automatiques
- - l'exploitation de sites web de jeux de hasard virtuels
- - la prise de paris et autres opérations de paris
- - la vente de billets de loterie
- - les paris mutuels hors hippodrome
Chiffre d’affaire
SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 20 120 037.00 € pour un résultat de -8 686 904.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR60444388250
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE de part son activité de 92.00Z ( Organisation de jeux de hasard et d'argent) sont :
- 02257 : Casinos (77.7% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (8.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.6% des salariés)
- 00911 : Métallurgie Seine et Marne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex,
- balmier, laurent
- berteloot,
- cagnon, bruno ;
- cavillon, eric
- ernst & young et autres,
- georghiou, jean-christophe
- pricewaterhousecoopers audit ;,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE
- 2008-05-11 : Président de la société : CAGNON BrunoDirecteur général délégué : BERTELOOT Patricia. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : JOB Nicolas.
- 2009-06-05 : Président de la société : CAGNON Bruno. Directeur général délégué : BERTELOOT Patricia. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
- 2010-04-30 : Président de la société : CAGNON Bruno Directeur général délégué : BERTELOOT Patricia Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2015-03-22 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ;, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2019-02-14 : Président partant : Cagnon, Bruno ; nomination du Président : Cavillon, Eric
- 2019-08-08 : Directeur général délégué partant : Berteloot, nom d'usage : Legros, Patricia ; nomination du Directeur général délégué : Balmier, Laurent
Les autres mandats des administrateurs
- auditex, :
- 2017-10-22 : SEVELIND (388561110)
- 2017-09-19 : THIONVILLE DISTRIBUTION (528040132)
- 2016-07-20 : CENTRE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES - CEF (502807167)
- 2016-06-14 : REXEL DEVELOPPEMENT SAS (480172840)
- 2015-11-30 : ALLIANCE ETIQUETTES (811822170)
- 2015-02-17 : SNC COEUR D'ORLY COMMERCES (504831207)
- 2015-02-05 : SCI COEUR D'ORLY BUREAUX (504255118)
- 2014-04-25 : GAMDIS (801944794)
- 2014-01-22 : SAS Pôle de Santé de Mentale la Confluence (790533772)
- 2013-09-15 : EPHIGEA (475483319)
- 2013-09-12 : GALILEE (795237353)
- 2013-06-07 : FINANCIERE CEP (532452737)
- 2012-06-06 : REXEL FRANCE (309304616)
- 2012-03-23 : SAS SANTOLINE (484759055)
- 2012-03-11 : SOLOGNE FINANCES (398784645)
- 2011-04-10 : SECANT FRANCE (450275771)
- 2010-09-22 : G D F INVESTISSEMENTS (420851974)
- 2009-05-31 : LYMER (402711394)
- 2008-12-12 : DISTRITUR (411285232)
- 2008-10-17 : INOVALIS (420780835)
- ernst & young et autres, :
- 2018-02-01 : HOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 20 (805050721)
- 2017-12-05 : SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. (303952675)
- 2017-11-28 : EUROCOMMERCIAL PROPERTIES TAVERNY SNC (380973560)
- 2017-11-21 : MALAUSSENA NOREV (509497830)
- 2017-11-19 : PARADIS SAINT MICHEL (413810359)
- 2017-11-09 : FINANCIERE NRE PARTNERS (501193536)
- 2017-11-05 : NORALEAD (450502737)
- 2017-11-05 : SCCV REZE - Jean Jaurès (788521375)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-24 : TOKHEIM HOLDING (485008684)
- 2017-10-11 : ELYSEES MARBEUF DISTRIBUTION - EMD (485209910)
- 2017-09-15 : GIAMBATTISTA VALLI (480127968)
- 2017-09-07 : RESIDALYA SEOLANES (501479638)
- 2017-08-30 : PATHE AVIGNON (392957635)
- 2017-08-30 : PATHE DAMMARIE (786750604)
- 2017-08-30 : SOCIETE DES GRANDS ECRANS DE THILLOIS (424730596)
- 2017-08-30 : PATHE EVREUX (593650583)
- 2017-08-30 : PATHE VERSAILLES (423888957)
- 2017-08-30 : PATHE NICE (065803454)
- 2017-08-30 : GAUMONT ITALIE (552100844)
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- pricewaterhousecoopers audit ;, :
- 2015-03-22 : SOCIETE LUCIEN BARRIERE RESERVATIONS HOTELLERIE ET LOISIRS-SLBRHL (450450283)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE |
Sigle de l'unité légale | SLAT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 444388250 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-12-06 : vendredi 06 décembre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 92.00Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Arts, spectacles et activités récréatives |
Sous section | Organisation de jeux de hasard et d'argent |
Activite | Organisation de jeux de hasard et d'argent |
Synonyme | française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE- CO
2020 | 128 896 480.00 | 44 667 610.00 |
2019 | 84 228 870.00 | 49 960 337.00 |
2020 | 138 000.00 |
2019 | 138 000.00 |
2020 | -8 298 134.00 |
2019 | -6 615 632.00 |
2020 | 44 667 610.00 |
2019 | 49 960 337.00 |
2020 | 20 120 037.00 | 20 120 037.00 |
2019 | 28 621 632.00 |
2020 | -8 686 904.00 |
2019 | -7 122 161.00 |
2020 | -8 298 134.00 |
2019 | -6 615 632.00 |
2020 | 37 271 549.00 | 207 724.00 |
2019 | 37 063 825.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE- dimanche 11 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080079 publié le 11/05/2008Annonce n° 668 N° RCS : 444388250 - Dénomination : SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE L'Acquisition, et/ou la vente, et/ou la construc- tion de casino, pouvant comprendre notamment tout ou partie des activités suivantes salles de jeux appareils de jeux automatiques (machines à sous) restaurants, bars et activités d'animation musi- cale et de spectacles, quelque soit le cadre juridique choisi pour l'exploitation de ces acti- vités. L' Acquisition, et/ou la vente, et/ou la construction d'hôtel, d'activité de transport de clientèle et toutes activités de loisirs. La prise à bail de tous immeubles. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4500000.00 EUR - Administration : Président de la société : CAGNON BrunoDirecteur général délégué : BERTELOOT Patricia. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : JOB Nicolas. - Modification : Augmentation de capital Départ du directeur général
- lundi 02 juin 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090106 publié le 05/06/2009Annonce n° 557 N° RCS : 444388250 - Dénomination : SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE L'Acquisition, et/ou la vente, et/ou la construc- tion de casino, pouvant comprendre notamment tout ou partie des activités suivantes salles de jeux appareils de jeux automatiques (machines à sous) restaurants, bars et activités d'animation musi- cale et de spectacles, quelque soit le cadre juridique choisi pour l'exploitation de ces acti- vités. L' Acquisition, et/ou la vente, et/ou la construction d'hôtel, d'activité de transport de clientèle et toutes activités de loisirs. La prise à bail de tous immeubles. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10350000.00 EUR - Administration : Président de la société : CAGNON Bruno. Directeur général délégué : BERTELOOT Patricia. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. - Modification : Réduction du capital Augmentation de capital Changement de commissaire aux comptes
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 30 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100084 publié le 30/04/2010Annonce n° 2078 N° RCS : 444388250 - Dénomination : SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE L'Acquisition, et/ou la vente, et/ou la construc- tion de casino, pouvant comprendre notamment tout ou partie des activités suivantes salles de jeux appareils de jeux automatiques (machines à sous) restaurants, bars et activités d'animation musi- cale et de spectacles, quelque soit le cadre juridique choisi pour l'exploitation de ces acti- vités. L' Acquisition, et/ou la vente, et/ou la construction d'hôtel, d'activité de transport de clientèle et toutes activités de loisirs. La prise à bail de tous immeubles. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10350000.00 EUR - Administration : Président de la société : CAGNON Bruno Directeur général délégué : BERTELOOT Patricia Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 03 mai 2010: Depot des comptes
- vendredi 13 mai 2011: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 29 avril 2013: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- dimanche 22 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150057 publié le 22/03/2015Annonce n° 555 N° RCS : 444388250 - Dénomination : SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique (à associé unique) - capital : 138000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ;, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 30 avril 2015: Depot des comptes
- mardi 05 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 14 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190032 publié le 14/02/2019Annonce n° 2511 N° RCS : 444388250 - Dénomination : SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique (à associé unique) - capital : 138000 EUR - Administration : Président partant : Cagnon, Bruno ; nomination du Président : Cavillon, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 08 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190152 publié le 08/08/2019Annonce n° 1338 N° RCS : 444388250 - Dénomination : SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique (à associé unique) - capital : 138000 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Berteloot, nom d'usage : Legros, Patricia ; nomination du Directeur général délégué : Balmier, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE- lundi 23 février 2004 : Fermé
605 AV DU GAL DE GAULLE 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE - vendredi 02 mars 2007 : Fermé
352 RUE LEON GAMBETTA 59320 HAUBOURDIN - jeudi 19 mars 2009 : CASINO DE LILLE Fermé
ALL DE SAFED 59777 LILLE - mercredi 04 août 2010 : CASINO DE LILLE Ouvert
777 CTRE COMMERCIAL EURALILLE 59777 LILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE- LEROUGE ANAIS : 2 RUE SAINT JEAN 06150 CANNES
- TCHING-SIN THIERRY : 46 RUE ROGER PAYET 97438 SAINTE-MARIE
- BRIDGE CLUB DROLES DE DAMES : 14 RUE ROUGEMONT 75009 PARIS 9
- CASINO DE LUC SUR MER SA : 20 RUE GUYNEMER 14530 LUC-SUR-MER
- CASINO DE SAINT AUBIN : 128 RUE PASTEUR 14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER
- CHEZ PIERROT ET YVETTE : 104 RUE MARCEL PAGNOL 97480 SAINT-JOSEPH
- COTE D'AZUR DIFFUSION : 32 RUE HOTEL DES POSTES 06000 NICE
- FOOTENNIS : 99 AV VERDIER 92120 MONTROUGE
- JAAR LOISIRS : ALL ALLEE DU PARC 66820 VERNET-LES-BAINS
- JAAR PLAISIRS : 4 AV DOCTEUR BOUIX 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
- MAKO : 7 PL GUYNEMER 06600 ANTIBES
- SARL LE CASINO DE SAINT NECTAIRE : CASINO MUNICIPAL 63710 SAINT-NECTAIRE
- SING-CHEONG SCMR : 28 CHE DES COMBAVAS 97411 SAINT-PAUL
- SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE : AV DES THERMES 01220 DIVONNE-LES-BAINS
- WAYS : 11 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD 97410 SAINT-PIERRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE- AZOUAGH MOHAMED : 160 RUE DE PRAGUE 59777 LILLE
- DEBROISE REGIS : 213 BD DE TURIN 59777 LILLE
- MOREL JEAN : 271 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- WOZNIAK INGRID : 99 RUE DE PRAGUE 59777 LILLE
- CONSEIL REGIONAL DE L ORDRE DES ARCHITECTES DES HAUTS DE FRANCE : PL FRANCOIS MITTERRAND 59777 LILLE
- DIMA CONSULTING HAUTS DE FRANCE : 253 BD DE LEEDS 59777 LILLE
- EAST PARK 1 : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- IUFM - S : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- LILLE INVESTISSEMENT FRANCE : 213 BD DE TURIN 59777 LILLE
- MPMAN FRANCE : 67 RUE DE LUXEMBOURG 59777 LILLE
- PHI (PORTAGE HAUTS DE FRANCE INGENIERIE) : 213 BD DE TURIN 59777 LILLE
- SCCV FOUGERES - GEORGES POMPIDOU : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- SCCV LES URSULINES : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- SCI MEDITERRANEE : 99 RUE DE PRAGUE 59777 LILLE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS : 1 BD DES CITES UNIES 59777 LILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives