TFX
Présentation générale de TFX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TFX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TFX est situé au 1 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 13 mars 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 444592216 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 60.20B ( Édition de chaînes thématiques)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de chaînes thématiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 60.20B (Édition de chaînes thématiques), les activités sont :
- - les activités d'édition de chaînes de télévision thématiques (informations, sport, enseignement, musique, programmes pour la jeunesse, etc.)Ces chaines sont souvent diffusées par l'intermédiaire de distributeurs tiers, sur une base d'abonnement, par
Chiffre d’affaire
TFX à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 73 136 988.00 € pour un résultat de 9 493 514.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
TFX est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si TFX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82444592216
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TFX de part son activité de 60.20B ( Édition de chaînes thématiques) sont :
- 02411 : Chaînes thématiques (43.1% des salariés)
- 01480 : Journalistes (34.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (11.4% des salariés)
- 02717 : Entreprises techniques au service création événement (4.6% des salariés)
- 00086 : Publicité (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aprikian ara alain
- ernst & young audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société TFX
- 2008-08-20 : Président : NOONAN Orla, Marie modification le 14 Mai 2007Commissaire aux comptes titulaire : RBA SA modification le 10 Janvier 2003. Commissaire aux comptes suppléant : ABTIBOL Christine en fonction le 11 Août 2008.
- 2011-06-16 : Président : PAOLINI Nonce en fonction le 21 Juillet 2010 Directeur général : DEQUET Caroline en fonction le 21 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011
- 2013-04-04 : Directeur général : DEQUET Caroline en fonction le 21 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011 Président : LANCELIER Jean-Francois en fonction le 26 Mars 2013
- 2015-10-02 : Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011 Président : LANCELIER Jean-Francois en fonction le 26 Mars 2013 Directeur général : NALLET Céline en fonction le 23 Septembre 2015
- 2016-03-23 : Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011 Directeur général : NALLET Céline en fonction le 23 Septembre 2015 Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 16 Mars 2016
- 2017-07-21 : Directeur général : NALLET Céline en fonction le 23 Septembre 2015 ; Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 16 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2017
- 2019-12-18 : Président : APRIKIAN Ara Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- aprikian ara alain :
- 2019-12-17 : TF1 Séries Films (493264733)
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TFX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TFX |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LA 4 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 444592216 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-03-13 : mercredi 13 mars 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 60.20B : Édition de chaînes thématiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation et diffusion |
Division | Programmation de télévision et télédiffusion |
Activite | Édition de chaînes thématiques |
Synonyme | chaînes de télévision, chaînes de télévision thématiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TFX- CO
2020 | 45 983 083.00 | 45 201 170.00 |
2019 | 781 913.00 | 43 676 858.00 |
2020 | 12 000 000.00 |
2019 | 12 000 000.00 |
2020 | 8 964 726.00 |
2019 | 250 675.00 |
2020 | 45 201 170.00 |
2019 | 43 676 858.00 |
2020 | 73 136 988.00 |
2019 | 75 869 412.00 |
2020 | 9 493 514.00 |
2019 | 885 069.00 |
2020 | 8 964 726.00 |
2019 | 250 675.00 |
2020 | 18 772 000.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TFX- mercredi 20 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080147 publié le 20/08/2008Annonce n° 1985 N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8351376.00 EUR - Administration : Président : NOONAN Orla, Marie modification le 14 Mai 2007Commissaire aux comptes titulaire : RBA SA modification le 10 Janvier 2003. Commissaire aux comptes suppléant : ABTIBOL Christine en fonction le 11 Août 2008. - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- samedi 31 juillet 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/07/2010N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8351376.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : RBA SA Commissaire aux comptes suppléant : ABTIBOL Christine Président : PAOLINI Nonce Directeur général : DEQUET Caroline
- jeudi 16 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110116 publié le 16/06/2011Annonce n° 2636 N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : PAOLINI Nonce en fonction le 21 Juillet 2010 Directeur général : DEQUET Caroline en fonction le 21 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 23 juin 2011: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 04 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130066 publié le 04/04/2013Annonce n° 3091 N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : DEQUET Caroline en fonction le 21 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011 Président : LANCELIER Jean-Francois en fonction le 26 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 17 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- samedi 30 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 02 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150189 publié le 02/10/2015Annonce n° 1240 N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011 Président : LANCELIER Jean-Francois en fonction le 26 Mars 2013 Directeur général : NALLET Céline en fonction le 23 Septembre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 23 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160058 publié le 23/03/2016Annonce n° 1444 N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 06 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 06 Juin 2011 Directeur général : NALLET Céline en fonction le 23 Septembre 2015 Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 16 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 07 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160133 publié le 07/07/2016Annonce n° 2920 N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 8300000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 21 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170138 publié le 21/07/2017Annonce n° 3964 N° RCS : 444592216 - Dénomination : NT1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : NALLET Céline en fonction le 23 Septembre 2015 ; Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 16 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 08 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180027 publié le 08/02/2018Annonce n° 2325 N° RCS : 444592216 - Dénomination : TFX - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mardi 05 juin 2018: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- mercredi 18 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190243 publié le 18/12/2019Annonce n° 1291 N° RCS : 444592216 - Dénomination : TFX Edition et diffusion de chaines de télévision incluant la production la coproduction l'acquisition d'oeuvres audiovisuelles televisuelles ou cinématographiques et de tous programmes en vue de la composition du contenu de ces chaines leur exploitation commerciales financière et leur gestion. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : APRIKIAN Ara Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 04 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TFX- vendredi 11 juin 2010 : Fermé
132 AV DU PRESIDENT WILSON 93200 SAINT-DENIS - dimanche 30 janvier 2011 : Ouvert
1 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TFX- AMET SIMON : 12 RUE SULLIVAN 33000 BORDEAUX
- AEROSTAR TV : 6 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
- AFRIMEDIA : 47 QUAI CARNOT 92210 SAINT-CLOUD
- AFRIQUE 24 : 37 RUE HENRI JULLIEN 26300 BOURG-DE-PEAGE
- CHAMP CONTRE CHAMP : 185 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE 15
- CINEPLUME : 2 AV PDT SALVADOR ALLENDE 93100 MONTREUIL
- ECLAIR MEDIAS TELEVISION : 530 RUE ALFRED LUMIERE 97122 BAIE-MAHAULT
- FPI MUSIC : 8 RUE ROBERT AYLE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- LA CHAINE PARLEMENTAIRE-ASSEMBLEE NATIONALE : 106 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7
- LADY AND THE FROG : 9 BD GEORGES MELIES 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- LE CABOTEUR : 16 RUE BUFFETERIE 17000 LA ROCHELLE
- ONAIR MEDIAS : 2085 AV OCTAVE BUTIN 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
- ORIXAR STUDIOS : 17 RUE DU PRESSOIR 95400 VILLIERS-LE-BEL
- RESEAU EUROREGIONAL DE RADIO ET DE TELEVISION SANS FRONTIERES : AU BOURG 47250 SAMAZAN
- TELE PAESE : COMPLEXE SAINT FRANCOIS 20220 MONTICELLO
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TFX- D'AUBER DE PEYRELONGUE SOPHIE : 83 AV VICTOR HUGO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- GUYONNET JULIETTE : 93 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- WASYLCZUK NICOLAS : 97 AV PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- BEST ETHIC : 61 RUE DES TILLEULS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- GET LOCATION : 147 RUE DE PARIS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- GROUPE AZEDEN : 9 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- INTERNATIONAL DE SECURITE GARDIENNAGE 92 : 8 RUE DE L'EST 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- KAP CONSULTING : 70 RUE DE PARIS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- KEOPS DEVELOPPEMENT & CAPITAL : 74 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- MATERIAL DESIGN GROUP : 47 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- PASCAL XUE : 18 QUAI ALPHONSE LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- QUALI INTERIM : 110 BD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI BER & CO : 72 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- THE IRON : 66 RUE DE SEVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ZE BUSINESS : 47 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TFXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives