TF1 SERIES FILMS
Présentation générale de TF1 SERIES FILMS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TF1 SERIES FILMS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TF1 SERIES FILMS est situé au 1 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 13 novembre 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 493264733 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 59.11A ( Production de films et de programmes pour la télévision)
L'activité déclarée au greffe est : Production de films et de programmes pour la télévision
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 59.11A (Production de films et de programmes pour la télévision), les activités sont :
- - la production et la réalisation de films et de programmes audiovisuels de tous types quelle qu'en soit la durée, destinés à la diffusion télévisuelle :
- - uvres de flux (émissions en direct ou retransmises telles que jeux, variétés, météo, sports, journaux d'information, etc.)
- - uvres de stock (séries, téléfilms, reportages, documentaires, dessins animés, etc.)
Chiffre d’affaire
TF1 SERIES FILMS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 48 042 938.00 € pour un résultat de 8 485 467.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
TF1 SERIES FILMS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si TF1 SERIES FILMS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41493264733
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TF1 SERIES FILMS de part son activité de 59.11A ( Production de films et de programmes pour la télévision) sont :
- 02642 : Production audiovisuelle (51.3% des salariés)
- 01480 : Journalistes (8.2% des salariés)
- 01297 : Communication production audiovisuel public (7.2% des salariés)
- 02412 : Production de films d'animation (5.4% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (4.2% des salariés)
- 05561 : Production cinématographique (2.2% des salariés)
- 02717 : Entreprises techniques au service création événement (1.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aprikian ara alain
- ernst & young audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société TF1 SERIES FILMS
- 2011-12-08 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Directeur général : MOLLIER Fabrice en fonction le 30 Novembre 2011 Président : PAOLINI Nonce en fonction le 30 Novembre 2011
- 2012-09-25 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Président : MOLLIER Fabrice modification le 17 Septembre 2012 Président : PAOLINI Nonce en fonction le 30 Novembre 2011 Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012
- 2014-01-02 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012 Président : LANCELIER Jean-François en fonction le 23 Décembre 2013
- 2016-03-22 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012 Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 15 Mars 2016
- 2017-07-21 : Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012 ; Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 15 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2017
- 2019-12-17 : Président : APRIKIAN Ara Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- aprikian ara alain :
- 2019-12-18 : TFX (444592216)
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TF1 SERIES FILMS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TF1 SERIES FILMS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 493264733 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-11-13 : lundi 13 novembre 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 59.11A : Production de films et de programmes pour la télévision |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Division | Activités cinématographiques, vidéo et de télévision |
Activite | Production de films et de programmes pour la télévision |
Synonyme | production audiovisuelle, producteur audiovisuel, production de films pour la télévision, producteur de films pour la télévision, production de programmes pour la télévision, producteur de programmes pour la télévision |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TF1 SERIES FILMS- CO
2020 | 41 866 810.00 | 40 000 276.00 |
2019 | 1 866 533.00 | 32 696 112.00 |
2020 | 40 000.00 |
2019 | 40 000.00 |
2020 | 7 324 321.00 |
2019 | 11 110 659.00 |
2020 | 40 000 276.00 |
2019 | 32 696 112.00 |
2020 | 48 042 938.00 |
2019 | 54 399 286.00 |
2020 | 8 485 467.00 |
2019 | 12 960 513.00 |
2020 | 7 324 321.00 |
2019 | 11 110 659.00 |
2020 | 12 567 000.00 |
2019 | 12 567 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TF1 SERIES FILMS- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 09 juillet 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 08 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110237 publié le 08/12/2011Annonce n° 1535 N° RCS : 493264733 - Dénomination : PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 4 - PREFAS 4 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Directeur général : MOLLIER Fabrice en fonction le 30 Novembre 2011 Président : PAOLINI Nonce en fonction le 30 Novembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 25 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120185 publié le 25/09/2012Annonce n° 1888 N° RCS : 493264733 - Dénomination : HD1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Président : MOLLIER Fabrice modification le 17 Septembre 2012 Président : PAOLINI Nonce en fonction le 30 Novembre 2011 Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant. Modification de la dénomination.
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 02 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140001 publié le 02/01/2014Annonce n° 2101 N° RCS : 493264733 - Dénomination : HD1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012 Président : LANCELIER Jean-François en fonction le 23 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- samedi 23 mai 2015: Depot des comptes
- mardi 22 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160057 publié le 22/03/2016Annonce n° 3274 N° RCS : 493264733 - Dénomination : HD1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 12 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012 Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 15 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 05 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160067 publié le 05/04/2016Annonce n° 941 N° RCS : 493264733 - Dénomination : HD1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Location gérance d'une branche d'activité de fonds de commerce liée aux activités Online, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction portant sur la branche du fonds de commerce lié
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170138 publié le 21/07/2017Annonce n° 3946 N° RCS : 493264733 - Dénomination : HD1 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : NALLET Celine en fonction le 17 Septembre 2012 ; Président : APRIKIAN Ara Alain en fonction le 15 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2017 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 08 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180027 publié le 08/02/2018Annonce n° 2324 N° RCS : 493264733 - Dénomination : TF1 Séries Films - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mardi 05 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 17 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190242 publié le 17/12/2019Annonce n° 3411 N° RCS : 493264733 - Dénomination : TF1 Séries Films LA CREATION ET L'EXPLOITATION DE TOUT SERVICE AUDIOVISUEL NOTAMMENT DE TELEVISION, EN LANGUE FRANCAISE OU ETRANGERE, SUR TOUT SUPPORT, NOTAMMENT HERTZIEN, CABLE, SATELLITE OU RESEAUX DE TELECOMMUNICATION ET COMMUNICATION ELECTRONIQUE, UTILISANT TOUTE TECHNOLOGIE ET NORME CONNUE OU INCONNUE A CE JOUR. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : APRIKIAN Ara Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mercredi 14 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TF1 SERIES FILMS- mardi 31 décembre 2013 : Ouvert
1 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TF1 SERIES FILMS- DELAUCHE AGNES : 52 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS 13
- DESQUEYROUX GERALDINE : 18 RUE DES CAMELIAS 94140 ALFORTVILLE
- MCEVOY THOMAS : 32 RUE DE VINCENNES 93100 MONTREUIL
- MELLAH AMINE : 3 RUE DE LA MARNE 94700 MAISONS-ALFORT
- WOJCIK ADAM : 53 RUE PIAT 75020 PARIS 20
- DISRUPTIVE : 441 RUE MARGUERITE PEREY 77127 LIEUSAINT
- FOOTBALL PASSION FRANCE : 24 RUE GARNIER PAGES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- FRENCH MOVIES CONNECTION : 7 BD MARITIME 13500 MARTIGUES
- INTERNATIONAL WEATHER CLIMATE COMPAGNY : 21 RUE DE L ODEON 75006 PARIS 6
- ROCAMBOLE : 2 PL ALEXANDRE FARNESE 84000 AVIGNON
- SARL NEWS T.V : MARINA RIVIERE SENS 97113 GOURBEYRE
- SPLIT PROD : 288 CHE DU CAILLETON 01090 LURCY
- STEADI AZUR : 925 CHE DES HAUTS DE BONNEHERBES 13400 AUBAGNE
- TELFRANCE & CIE : 14 AV GUSTAVE EIFFEL 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- TEOL PRODUCTIONS : 150 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TF1 SERIES FILMS- ARDELEAN CIPRIAN : 114 AV ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- DECHAUME ALEXIA : 19 AV J B CLEMENT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- LABBE CHRISTINE : 20 RUE TRAVERSIERE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- REYNAUD DENIS : 108 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- TABUAS RAOUL : 118 RUE DU CHATEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ADILEOS : 103 RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- BONGA HOLDING : 60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- FONTARABIE : 16 RUE ANNA JACQUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- M&M CONSEIL : 56 RUE FESSART 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- MARFEZ CONSEIL : 38 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI DU 249 RUE GALLIENI : 249 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI ILKAY LIN : 3 AV EMILE ZOLA 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI OSISME : 45 RUE CARNOT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SI3G : 112 AV J B CLEMENT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- TIMHOTEL : 60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TF1 SERIES FILMSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives