ZEUS
Présentation générale de ZEUS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ZEUS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ZEUS est situé au 115 CHE DU VAL DE CAGNES 06800 CAGNES-SUR-MER
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 décembre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 444700306 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : prestation immobilière de tous services, réalisation de prestations commerciales, techniques, de marketing, de communication, juridiques, administratives, financières, achat, et administration de titres de sociétés de services.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
ZEUS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 303 919.00 € pour un résultat de 88 088.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
ZEUS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ZEUS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81444700306
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ZEUS de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de paz max, franck
- fiduciaire ile de france mediterranee audit
- lorenzi frédéric, jacques, franck
Les modifications survenues dans l'administration de la société ZEUS
- 2008-09-24 : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007. Commissaire aux comptes suppléant : DEPAZ Max en fonction le 15 Septembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : GAVARRI Edmond Claude en fonction le 15 Septembre 2008.
- 2010-04-08 : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : DEPAZ Max modification le 26 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : DE PAZ Michel en fonction le 26 Mars 2010
- 2013-12-10 : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : POTIER Denis en fonction le 02 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CASON Michel en fonction le 02 Décembre 2013
- 2017-07-27 : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE AUDIT en fonction le 24 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DE PAZ Max Franck en fonction le 24 Juillet 2017
- 2020-01-17 : Président : LORENZI Frédéric, Jacques, Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : DE PAZ Max, Franck ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- de paz max, franck :
- 2016-06-05 : Entr'mets (519724520)
- 2014-03-18 : PACA PARTICIPATIONS (387486715)
- fiduciaire ile de france mediterranee audit :
- 2020-12-04 : VINOTINI (844822148)
- 2020-07-09 : RIOULE (394942346)
- 2020-06-11 : SAS HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN (956804611)
- 2020-02-25 : LUMTEAM (483341731)
- 2019-12-04 : MMDB (794503193)
- 2013-12-19 : OSSELET (582094702)
- 2012-10-24 : RIVAGES (410428874)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ZEUS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ZEUS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 444700306 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-12-01 : dimanche 01 décembre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ZEUS- CO
2018 | 2 504 362.00 | 2 400 219.00 |
2017 | 104 142.00 | 2 408 927.00 |
2018 | 37 000.00 |
2017 | 37 000.00 |
2018 | -50 864.00 |
2017 | 45 343.00 |
2018 | 2 400 219.00 |
2017 | 2 408 927.00 |
2018 | 303 919.00 | 303 919.00 |
2017 | 308 766.00 |
2018 | 88 088.00 |
2017 | 77 415.00 |
2018 | -50 864.00 |
2017 | 45 343.00 |
2018 | 803 768.00 |
2017 | 803 768.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ZEUS- mercredi 24 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080172 publié le 24/09/2008Annonce n° 110 N° RCS : 444700306 - Dénomination : ZEUS - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007. Commissaire aux comptes suppléant : DEPAZ Max en fonction le 15 Septembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : GAVARRI Edmond Claude en fonction le 15 Septembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 01 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 08 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100068 publié le 08/04/2010Annonce n° 231 N° RCS : 444700306 - Dénomination : ZEUS - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : DEPAZ Max modification le 26 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : DE PAZ Michel en fonction le 26 Mars 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 17 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 11 avril 2011: Depot des comptes
- mardi 20 décembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- mardi 10 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130237 publié le 10/12/2013Annonce n° 220 N° RCS : 444700306 - Dénomination : ZEUS - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : POTIER Denis en fonction le 02 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CASON Michel en fonction le 02 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 02 février 2017: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 27 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170142 publié le 27/07/2017Annonce n° 73 N° RCS : 444700306 - Dénomination : ZEUS - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Président : LORENZI Frédéric Jacques Franck modification le 24 Avril 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE AUDIT en fonction le 24 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DE PAZ Max Franck en fonction le 24 Juillet 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 02 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 12 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 17 janvier 2020: Creation
Bodacc A publié le 17/01/2020N° RCS : 444700306 - Dénomination : ZEUS - Adresse : 115 Chemin Le Val de Cagne C/o Sci Valor - 06800 Cagnes-sur-Mer - Activité : prestation immobilière de tous services, réalisation de prestations commerciales, techniques, de marketing, de communication, juridiques, administratives, financières, achat, et administration de titres de sociétés de services. - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Président : LORENZI Frédéric, Jacques, Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : DE PAZ Max, Franck ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE AUDIT
- vendredi 17 janvier 2020: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/01/2020N° RCS : 444700306 - Dénomination : ZEUS - Adresse : 115 Chemin Le Val de Cagne C/o Sci Valor - 06800 Cagnes-sur-Mer - Activité : prestation immobilière de tous services, réalisation de prestations commerciales, techniques, de marketing, de communication, juridiques, administratives, financières, achat, et administration de titres de sociétés de services. - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Président : LORENZI Frédéric, Jacques, Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : DE PAZ Max, Franck ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE AUDIT
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ZEUS- vendredi 25 octobre 2019 : Fermé
6 PL GARIBALDI 06300 NICE - lundi 10 juillet 2006 : Fermé
75 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 RUE DE REMUSAT 75016 PARIS 16 - vendredi 25 octobre 2019 : Ouvert
115 CHE DU VAL DE CAGNES 06800 CAGNES-SUR-MER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ZEUS- AGUILLON THOMAS : 6 AV DU BOIS WEBER 86530 NAINTRE
- HAYDEN VANESSA : SENIBRAT 47290 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
- LEHN SARAH : 5 RUE DU TEMPLE 67260 BURBACH
- LEONARDET KARINE : 15 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 65700 MAUBOURGUET
- MADELMONT MIETTE-CATHERINE : 51 AV DE LA REVOLUTION 87000 LIMOGES
- MONNET PHILIPPE : 16 MTE DE RUFFIN 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
- PINEAU THIBAULT : 2 RUE DES COQUELICOTS 11100 NARBONNE
- RONGBA RAYNALD : 2 RUE DU PROF ANDRE LAMBINET 33100 BORDEAUX
- SANFILIPPO FRANCK : 861 AV DE JUIN 1940 38340 VOREPPE
- THEVENON ANNE-LAURE : 8 RUE D ARCUEIL 92120 MONTROUGE
- DESTINATION RIVIERA : 251 PRO ALBERT CAMUS 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
- ENTRE RHONE ET SAONE IMMOBILIER : 3 RUE BLAISE PASCAL 69660 COLLONGES AU MONT D'OR
- EURO PATRIMOINE FONCIER : 15 RUE MASSENA 06000 NICE
- MARIVEL IMMOBILIER : 18 RUE DE JOUY 78220 VIROFLAY
- SYNDIC COPRO DU 5 5B RUE D'ANJOU : RUE D ANJOU 78000 VERSAILLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ZEUS- BALDINI CYRILLE : 46 CHE DU VAL FLEURI 06800 CAGNES-SUR-MER
- CERUTTI MICHEL : 21 IMP DES ARUMS 06800 CAGNES-SUR-MER
- LEDON TIFFANY : 31 AV CYRILLE BESSET 06800 CAGNES-SUR-MER
- VELASCO NICOLAS : 73 AV DES ALPES 06800 CAGNES-SUR-MER
- CIGALONS IMMOBILIER : 6 IMP DU PEROUSIN 06800 CAGNES-SUR-MER
- J.L.C COIFFURE : 50 BD MAL JUIN 06800 CAGNES-SUR-MER
- LE 88 BIS : 88 AV DE GRASSE 06800 CAGNES-SUR-MER
- MAXTONN : 9 AV VICTORIA 06800 CAGNES-SUR-MER
- MO LA CASE CREOLE : 7 RUE GENERAL BERENGER 06800 CAGNES-SUR-MER
- QUALITY SERVICES : 33 BD MAL JUIN 06800 CAGNES-SUR-MER
- SASU RIVIERA TRANSPORTING SERVICES : 20 AV MAURICE DONAT 06800 CAGNES-SUR-MER
- SCI TREMOET : 101 CHE DE LA MAURE 06800 CAGNES-SUR-MER
- TAD : 14 CHE DES PAQUERETTES 06800 CAGNES-SUR-MER
- VDM J CONSEIL : 10 CHE DE SAINT JEAN 06800 CAGNES-SUR-MER
- WEFIXMAC RIVIERA : AV DES ALPES 06800 CAGNES-SUR-MER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ZEUSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives