SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE
Présentation générale de SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE est situé au 775 RUE ROMANETTE 02000 LAON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 04 mars 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 447806027 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 150 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.21Z ( Activité des médecins généralistes)
L'activité déclarée au greffe est : Activité des médecins généralistes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.21Z (Activité des médecins généralistes), les activités sont :
- - les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les médecins généralistes
Mais exclus
- - les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- - les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
Chiffre d’affaire
SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 83 846.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06447806027
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE de part son activité de 86.21Z ( Activité des médecins généralistes) sont :
- 01147 : Cabinets médicaux (48% des salariés)
- 00897 : Services interentreprises de médecine du travail (31.5% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- besson, pascaline marie-jeanne ;
- bigot, clément gaëtan bernard,
- bonhomme, alicia françoise yvette
- debarque, davy voltaire robert
- remise, clément louis michel
Les modifications survenues dans l'administration de la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE
- 2011-05-10 : Co-gérant : QUEVREUX Yves Co-gérant : MARCHAND Mathieu Daniel André
- 2012-09-12 : nomination du Co-gérant : Bigot, Clément Gaëtan Bernard
- 2014-02-28 : modification du Gérant Marchand, Mathieu Daniel André, nomination du Gérant : Besson, Pascaline Marie-Jeanne, nomination du Gérant : Bonhomme, Alicia Françoise Yvette
- 2014-12-17 : Gérant partant : Bonhomme, Alicia Françoise Yvette
- 2015-10-14 : Gérant partant : Bigot, Clément Gaëtan Bernard, nomination du Gérant : Debarque, Davy Voltaire Robert
- 2018-06-07 : Gérant partant : Debarque, Davy Voltaire Robert
- 2019-02-15 : nomination du Gérant : Braida, Lilian Louis
- 2019-06-30 : Gérant partant : Besson, Pascaline Marie-Jeanne ; nomination du Gérant : Remise, Clément Louis Michel
- 2020-07-01 : Gérant partant : Remise, Clément Louis Michel
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 447806027 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 2003-03-04 : mardi 04 mars 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 86.21Z : Activité des médecins généralistes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Activité des médecins et des dentistes |
Activite | Activité des médecins généralistes |
Synonyme | médecin, médecin généraliste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE- CO
2020 | 566 296.00 | 369 782.00 |
2019 | 196 514.00 | 340 101.00 |
2020 | 150 000.00 |
2019 | 150 000.00 |
2020 | 83 846.00 |
2019 | 6 355.00 |
2020 | 369 782.00 |
2019 | 340 101.00 |
2020 | 65 729.00 |
2019 | 65 729.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE- samedi 06 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 31 août 2009: Depot des comptes
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 10 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110091 publié le 10/05/2011Annonce n° 24 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE chirurgie dentaire - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 7660.00 EUR - Administration : Co-gérant : QUEVREUX Yves Co-gérant : MARCHAND Mathieu Daniel André - Modification : Nomination d'un co-gérant
- lundi 05 mars 2012: Depot des comptes
- mercredi 12 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120176 publié le 12/09/2012Annonce n° 5 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 7660 EUR - Administration : nomination du Co-gérant : Bigot, Clément Gaëtan Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 28 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140042 publié le 28/02/2014Annonce n° 4 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 7660 EUR - Administration : modification du Gérant Marchand, Mathieu Daniel André, nomination du Gérant : Besson, Pascaline Marie-Jeanne, nomination du Gérant : Bonhomme, Alicia Françoise Yvette - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 15 mai 2014: Depot des comptes
- mercredi 17 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140242 publié le 17/12/2014Annonce n° 2 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 7660 EUR - Administration : Gérant partant : Bonhomme, Alicia Françoise Yvette - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 29 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150062 publié le 29/03/2015Annonce n° 107 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 15 avril 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 53 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant partant : Bigot, Clément Gaëtan Bernard, nomination du Gérant : Debarque, Davy Voltaire Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 25 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 07 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180107 publié le 07/06/2018Annonce n° 6 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant partant : Debarque, Davy Voltaire Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 15 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190033 publié le 15/02/2019Annonce n° 69 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Braida, Lilian Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 mai 2019: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190124 publié le 30/06/2019Annonce n° 31 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant partant : Besson, Pascaline Marie-Jeanne ; nomination du Gérant : Remise, Clément Louis Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 01 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200126 publié le 01/07/2020Annonce n° 8 N° RCS : 447806027 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE DE FRANCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant partant : Remise, Clément Louis Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE- mercredi 30 novembre 2005 : Fermé
49 RUE SAINT JEAN 02000 LAON - dimanche 29 janvier 2012 : Ouvert
775 RUE ROMANETTE 02000 LAON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE- ANDREU CECILE : 167 AV DES PYRENEES 33140 VILLENAVE D'ORNON
- BREMOND LAURENT : 1 RUE PIERRE ET 44210 PORNIC
- CIMPAN ANDREI LAURENTIU : 6 ROUTE DE MARTEL 46200 SOUILLAC
- DETEVE JULIEN : 3 ROUTE AMERICAINE 56390 LOCQUELTAS
- FANCELLI OLIVIER : 6 AV DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE
- GONDRY MARIANNE : 163 AV DE GRANDE BRETAGNE 31300 TOULOUSE
- LECUYER SYLVIE : 13 RUE JULES LADOUMEGUE 49300 CHOLET
- LENICOLAIS SIMON : 2 RUE PAUL MATHIEU 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
- LY JEAN : 23 HLM ROMAIN ROLLAND 83130 LA GARDE
- PLA JEAN : 154 AV JEAN JAURES 77550 MOISSY-CRAMAYEL
- PLANTIN NATHALIE : 45 AV FRANCOIS MITTERRAND 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- RAPHENON GEORGES : 163 BD JOURDAN 53000 LAVAL
- CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT-GEORGES (C.S.M.D.S.G.) : 21 RUE SAINT GEORGES 54000 NANCY
- CTRE MED REEDUC FONCTIONN CHAMPS ELYSEES : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SCP DES DOCTEURS GARRIGUES LATAPIE : RTE DE REVEL 31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCE- AUBIN PASCAL : 1 RUE DE LA PISCINE 02000 AULNOIS-SOUS-LAON
- BERAULT CEDRIC : 20 RUE DES CORDELIERS 02000 LAON
- COLLET MEGAN : 6 RUE DES MARGUERITES 02000 LAON
- JACQUELET MARTIAL : 16 RUE MARC SANGNIER 02000 LAON
- LECLERCQ CECILE : 18 RUE DE LAON 02000 MONS-EN-LAONNOIS
- SELLIER FREDERIC : 24 BD PIERRE BROSSOLETTE 02000 LAON
- ASS STRUCTURES AXONAISES INSERTION ECONO : 22 RUE ROGER SALENGRO 02000 LAON
- AVEO SPS : 9 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT 02000 CHAMBRY
- COMITE DES FETES BARENTON BUGNY : 1 RUE DENISET 02000 BARENTON-BUGNY
- FFLIN : 8 AV CARNOT 02000 LAON
- MONTAGNE COURONNEE : RUE PIERRE CURTIL 02000 LAON
- SCI HMCV : 8 RUE DU PAS D'ANE 02000 VAUCELLES-ET-BEFFECOURT
- SCI SAINT GEORGES ET SAINT QUIRIN : 12 RUE DES CORDELIERS 02000 LAON
- SELARL DES QUATRE PROVINCES : 80 RUE PIERRE CURTIL 02000 LAON
- SOCIETE NAUTIQUE LAONNOISE : CHE DU MOULINET 02000 MONAMPTEUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SEARL CHIRURGIENS DENTISTES ILE FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives