MAJOR
Présentation générale de MAJOR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MAJOR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MAJOR est situé au 9 RUE DE L ORME 91690 GUILLERVAL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 02 avril 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 448680710 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.33Z ( Travaux de revêtement des sols et des murs)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de revêtement des sols et des murs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.33Z (Travaux de revêtement des sols et des murs), les activités sont :
- - la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques
- - papiers peints
- - parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtements muraux en bois
- - revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
- - revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille ; installation de poêles en céramique
Chiffre d’affaire
MAJOR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
MAJOR est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MAJOR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11448680710
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MAJOR de part son activité de 43.33Z ( Travaux de revêtement des sols et des murs) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.2% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (38.5% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.7% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MAJOR
- 2010-11-28 : Gérant : NAULET Marc en fonction le 18 Novembre 2010
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MAJOR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MAJOR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 448680710 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2003-04-02 : mercredi 02 avril 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 43.33Z : Travaux de revêtement des sols et des murs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de revêtement des sols et des murs |
Synonyme | revêtement sols, revêtement murs, carreleur, poseur de revêtement, solier, moquettiste, parqueteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MAJORIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MAJOR- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 28 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100041 publié le 28/02/2010Annonce n° 3352 N° RCS : 448680710 - Dénomination : MAJOR - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique.
- dimanche 28 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100230 publié le 28/11/2010Annonce n° 1514 N° RCS : 448680710 - Dénomination : MAJOR - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : NAULET Marc en fonction le 18 Novembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 06 décembre 2010: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- lundi 20 janvier 2014: Depot des comptes
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- mardi 26 janvier 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/01/2016N° RCS : 448680710 - Dénomination : MAJOR - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : NAULET Marc
- mercredi 03 janvier 2018: Depot des comptes
- mercredi 03 janvier 2018: Depot des comptes
- dimanche 22 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MAJOR- lundi 21 décembre 2009 : Fermé
1 RUE DE LA PRAIRIE 91690 GUILLERVAL - lundi 02 novembre 2015 : Fermé
35 AV DE LA RESISTANCE 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE - lundi 02 novembre 2015 : Ouvert
9 RUE DE L ORME 91690 GUILLERVAL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MAJOR- BOUHEZZA ABBES : 13 RUE DU VIEUX CHEMIN 22940 SAINT-JULIEN
- BROUCK CHRISTOPHE : CHAUSSE MONTGOMERY 24
- ERGUL MURAT : 359 RUE DES LAITIERES 33140 CADAUJAC
- GUINIO SYLVAIN : 8 CHE DES COUDRAYES 91140 VILLEJUST
- MEKDOUR ALI : CHE DE BARULAS 07220 VIVIERS
- MOYNIHAN KEVIN : RUE DU BOURG 24590 BORREZE
- SUILEA DRAGHICI DUMITRU : 3 RUE ALBERT DECRAIS 33700 MERIGNAC
- ZDRAVKOV LACHEZAR : 21 IMP PIERRE LOUVET 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- ALSACHAPE : 18 RUE DES SAPINS 67580 MERTZWILLER
- CARRELAGE 49 : 32 RUE DES SORINS 93100 MONTREUIL
- CHRISTIAN GUICHETEAU : 14 RUE DU PONT BADEAU 85500 LES HERBIERS
- LARENOV : 5200 RTE DE STOUPAN 97351 MATOURY
- LUC DECO : 25 RUE DE LA FORET 68120 RICHWILLER
- RESTREPO RESTREPO : 56 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20
- TROMBINI STEPHANE : 2 LOTISSEMENT DU COUCHANT 54170 COLOMBEY-LES-BELLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MAJOR- DIETRICH ELIETTE : 13 RUE DE LA MAIRIE 91690 SACLAS
- DUPRE LOUIS : 12 RUE DE MEREVILLE 91690 SACLAS
- EYEMARD GREGORY : 17 GRAND BOIS 91690 SAINT-CYR-LA-RIVIERE
- KAYANAKIS CARL : 12 RUE JOLIOT CURIE 91690 SACLAS
- LAFOUASSE MARCEL : 91690 SAINT-CYR-LA-RIVIERE
- POIROT CHRISS-MIKAEL : 149 RUE DE LA CHARRIERE FLEURIE 91690 GUILLERVAL
- ATRIA : 7 CHE DES CLERS 91690 BOISSY-LA-RIVIERE
- CAISSE DES ECOLES DE SACLAS : 19 RUE DE LA MAIRIE 91690 SACLAS
- KERJEAN HABITAT : 42 RUE DE MARANCOURT 91690 SAINT-CYR-LA-RIVIERE
- LES PIERRES NATURELLES : 9 RUE DE L'ORME 91690 GUILLERVAL
- LES TERRIERS DE SACLAS : 10 RUE JULIEN BIDOCHON 91690 SACLAS
- SCI CHATILLON : 17 RUE JEAN MOULIN 91690 SACLAS
- SCI FIRMIN : 16 RUE DE VOISINS 91690 SAINT-CYR-LA-RIVIERE
- SCI PROCYON : 49 RTE DE MEREVILLE 91690 SACLAS
- SSCE TRANSPORTS : 564 RUE DE LA GUYMONT 91690 GUILLERVAL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MAJORRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives