VINCI CONCESSIONS EP
Présentation générale de VINCI CONCESSIONS EP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VINCI CONCESSIONS EP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VINCI CONCESSIONS EP est situé au 12 RUE LOUIS BLERIOT 92500 RUEIL-MALMAISON
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 18 novembre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 450856125 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 422 030,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
VINCI CONCESSIONS EP à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -1 522.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
VINCI CONCESSIONS EP est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si VINCI CONCESSIONS EP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96450856125
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VINCI CONCESSIONS EP de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- mathieu olivier
- pricewaterhousecoopers audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société VINCI CONCESSIONS EP
- 2008-09-09 : Commissaire aux comptes suppléant : PAVARD Francois modification le 25 Avril 2007. Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL modification le 25 Avril 2007. Président : VINCI CONCESSIONS représenté par BUGARD Louis Roch modification le 29 Août 2008.
- 2009-08-18 : Président : VINCI CONCESSIONS représenté par BURGARD Louis Roch modification le 04 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 10 Août 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 10 Août 2009
- 2012-05-29 : Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 10 Août 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 10 Août 2009 Président : MATHIEU Olivier en fonction le 21 Mai 2012
- 2014-08-01 : Président : MATHIEU Olivier en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 24 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2014
- 2020-08-04 : Président : MATHIEU Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- mathieu olivier :
- 2020-08-04 : ADELANDES (509559878)
- 2020-08-02 : SOC 24 (509585758)
- 2020-03-10 : CONCESSOC 16 (493334254)
- 2020-01-01 : MATHIEU OLIVIER (879941995)
- 2019-11-26 : ALYSE (537910846)
- 2019-10-15 : COFIROUTE PARTICIPATIONS (352579353)
- 2019-01-02 : MATHIEU OLIVIER (849964689)
- 2017-10-04 : MATHIEU OLIVIER (839032141)
- 2017-01-10 : MATHIEU OLIVIER (824801237)
- 2016-11-01 : MATHIEU OLIVIER (824595557)
- 2015-08-27 : D.E.M.T.V. SARL (410523682)
- 2015-01-05 : MATHIEU OLIVIER (809289622)
- 2014-07-22 : SOMABACO (803608074)
- 2014-05-16 : SCI du 16 rue des Potiers (802317040)
- 2014-01-28 : JD2M (380693465)
- 2013-11-18 : MATHIEU OLIVIER (798424719)
- 2011-05-29 : MATHIEU OLIVIER (532600301)
- 2010-03-01 : MATHIEU OLIVIER (521646760)
- 2010-02-01 : MATHIEU OLIVIER (520618851)
- 2009-04-01 : MATHIEU OLIVIER (511917379)
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
- 2021-01-27 : GEOBIO (343133344)
- 2021-01-27 : Mobility by Colas Service (830087607)
- 2021-01-27 : CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D' ENERGIE DE GRANDBOIS (492767520)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VINCI CONCESSIONS EP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VINCI CONCESSIONS EP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 450856125 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-11-18 : mardi 18 novembre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VINCI CONCESSIONS EP- CO
2019 | 1 489 635.00 | 1 489 635.00 |
2018 | 1 916 538.00 |
2019 | 1 422 030.00 |
2018 | 1 422 030.00 |
2019 | -1 522.00 |
2018 | -2 910.00 |
2019 | 1 489 635.00 |
2018 | 1 916 538.00 |
2019 | -1 522.00 |
2018 |
2019 | -1 522.00 |
2018 | -2 910.00 |
2019 | 71 054.00 |
2018 | 71 054.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VINCI CONCESSIONS EP- mardi 09 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080161 publié le 09/09/2008Annonce n° 892 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VEN 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PAVARD Francois modification le 25 Avril 2007. Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL modification le 25 Avril 2007. Président : VINCI CONCESSIONS représenté par BUGARD Louis Roch modification le 29 Août 2008. - Modification : Modification de représentant.
- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- mardi 18 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090157 publié le 18/08/2009Annonce n° 1517 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VEN 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VINCI CONCESSIONS représenté par BURGARD Louis Roch modification le 04 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 10 Août 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 10 Août 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 16 avril 2012: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120102 publié le 29/05/2012Annonce n° 1437 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VEN 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 10 Août 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 10 Août 2009 Président : MATHIEU Olivier en fonction le 21 Mai 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 01 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140146 publié le 01/08/2014Annonce n° 2013 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VEN 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MATHIEU Olivier en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 24 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180015 publié le 23/01/2018Annonce n° 4748 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VEN 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 22 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180118 publié le 22/06/2018Annonce n° 2161 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VEN 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1422030.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 26 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180120 publié le 26/06/2018Annonce n° 1974 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VINCI Concessions EP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 04 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200149 publié le 04/08/2020Annonce n° 2727 N° RCS : 450856125 - Dénomination : VINCI Concessions EP L'ACQUISITION, LA DETENTION, LA GESTION ET LA DISPOSITION DE TOUTES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR TOUTE SOCIETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MATHIEU Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VINCI CONCESSIONS EP- mercredi 01 décembre 2004 : Fermé
24 RUE THOMAS EDISON 72000 LE MANS - vendredi 30 mars 2007 : Fermé
4 RUE AMPERE 14123 CORMELLES-LE-ROYAL - lundi 11 avril 2016 : Fermé
1 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL-MALMAISON - lundi 11 avril 2016 : Ouvert
12 RUE LOUIS BLERIOT 92500 RUEIL-MALMAISON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VINCI CONCESSIONS EP- B R : CHE DE LA RAMELLERIE 49070 BEAUCOUZE
- CASPIAN : 1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
- COMMERCE ET SERVICES : DE LA RUE DU TRAICT 44490 LE CROISIC
- HALS 49 : 5 BD DU SOLEIL LEVANT 49230 SEVREMOINE
- HOLDING CATHERINE BERNARD EN ABREGE HCB : LE GRAND COCOR 73150 VAL D'ISERE
- HOLDING CHARLISA : 1 BD DES ETATS UNIS 78110 LE VESINET
- HOLDING GANGATE : 42 RUE DE L AMIRAL DECAEN 97400 SAINT-DENIS
- HOLDING RMJP : 18 RUE SAINT REMI 33000 BORDEAUX
- IMAD INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS : 89 RUE NUNGESSER ET COLI 27930 GUICHAINVILLE
- LA HOLDING INSPIRE : 1 RUE DES CHALANDS 95610 ERAGNY
- SAS LL HOLDING : 399 AV DU CHATEAU DE JOUQUES 13420 GEMENOS
- SC MELANIE CUDEL : 6 RUE DU MOULIN 10200 COLOMBE-LA-FOSSE
- SOCIAB : 1 IMP DU BOURG BAUDRY 49300 CHOLET
- TERANA : 679 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE 06270 VILLENEUVE-LOUBET
- TRY : 13 RUE LES FRERES MONTGOLFIER 49240 AVRILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VINCI CONCESSIONS EP- LAIDOUNI AZZEDINE : 5 RUE GUY DE MAUPASSANT 92500 RUEIL-MALMAISON
- PRAT CLAUDETTE : 6 IMP DU DONJON 92500 RUEIL-MALMAISON
- &CO : 79 RUE DES BONS RAISINS 92500 RUEIL-MALMAISON
- FORCES VIVES EFFICIENCE : 22 RUE EDMOND BLANC 92500 RUEIL-MALMAISON
- GUINOT & LORILLARD : 10 BD MAL JOFFRE 92500 RUEIL-MALMAISON
- HISMAN : 17 BD NATIONAL 92500 RUEIL-MALMAISON
- MAGIC FIL TELECOM SAS : 21 AV EDOUARD BELIN 92500 RUEIL-MALMAISON
- MAGUAY : 1 ALL JEAN ANTOINE HOUDON 92500 RUEIL-MALMAISON
- PARIBOIS : 30 BD BELLERIVE 92500 RUEIL-MALMAISON
- SAY-IT : 6 RUE COLONEL DE ROCHEBRUNE 92500 RUEIL-MALMAISON
- SCI ANTILLE'S : 52 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 92500 RUEIL-MALMAISON
- SCI BOREAL : 37 RUE CHARLES FLOQUET 92500 RUEIL-MALMAISON
- SCM LABEDAN TURLAN : 140 AV PAUL DOUMER 92500 RUEIL-MALMAISON
- SIEMA APPLICATIONS : 23 RUE FRANCOIS JACOB 92500 RUEIL-MALMAISON
- SUD OPTIQUE : 16 PL JEAN JAURES 92500 RUEIL-MALMAISON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VINCI CONCESSIONS EPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives