O.NI
Présentation générale de O.NI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société O.NI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société O.NI est situé au 6 RUE KRUGER 44100 NANTES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 mars 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 452682065 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : En france et à L' étranger l'acquisition par tous moyens et la gestion de toutes participations.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
O.NI à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
O.NI est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si O.NI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35452682065
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à O.NI de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- adecac 78 - societe a responsabilite limitee
- ni, omali,
- sarl dba - societe a responsabilite limitee a associe unique
- sarl dba - societe a responsabilite limitee a associe unique,
Les modifications survenues dans l'administration de la société O.NI
- 2013-07-03 : Président : NI Omali modification le 25 Juin 2013 Commissaire aux comptes suppléant : ADECAC 78 en fonction le 25 Juin 2013 Commissaire aux comptes titulaire : SARL DBA en fonction le 25 Juin 2013
- 2015-01-23 : Président : Ni, Omali, Commissaire aux comptes titulaire : SARL DBA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE, Commissaire aux comptes suppléant : ADECAC 78 - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
- 2019-10-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SARL DBA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ADECAC 78 - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société O.NI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | O.NI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 452682065 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-03-01 : lundi 01 mars 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de O.NIIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société O.NI- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 03 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130126 publié le 03/07/2013Annonce n° 4556 N° RCS : 452682065 - Dénomination : O. NI - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NI Omali modification le 25 Juin 2013 Commissaire aux comptes suppléant : ADECAC 78 en fonction le 25 Juin 2013 Commissaire aux comptes titulaire : SARL DBA en fonction le 25 Juin 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2015: Creation
Bodacc A publié le 23/01/2015N° RCS : 452682065 - Dénomination : O.NI - Adresse : 7 avenue Jules Verne 44700 Orvault - Activité : En france et à L' étranger l'acquisition par tous moyens et la gestion de toutes participations. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Président : Ni, Omali, Commissaire aux comptes titulaire : SARL DBA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE, Commissaire aux comptes suppléant : ADECAC 78 - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
- vendredi 23 janvier 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/01/2015N° RCS : 452682065 - Dénomination : O.NI - Adresse : 7 avenue Jules Verne 44700 Orvault - Activité : En france et à L' étranger l'acquisition par tous moyens et la gestion de toutes participations. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Président : Ni, Omali, Commissaire aux comptes titulaire : SARL DBA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE, Commissaire aux comptes suppléant : ADECAC 78 - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 12 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 06 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 12 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180136 publié le 20/07/2018Annonce n° 524 N° RCS : 452682065 - Dénomination : O.NI - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- vendredi 02 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 18 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190202 publié le 18/10/2019Annonce n° 203 N° RCS : 452682065 - Dénomination : O.NI En france et à L' étranger l'acquisition par tous moyens et la gestion de toutes participations ou valeurs mobilières ainsi que l'exercice de tous les droits attachés à ces participations et valeurs mobilières, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, agricoles, financières, mobilières ou immobilières, l'acquisition, la prise à bail, la construction et la location de tous terrains et immeubles comme de tous biens et droits immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SARL DBA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ADECAC 78 - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société O.NI- vendredi 12 décembre 2014 : Fermé
140 AV DE LA REPUBLIQUE 92400 COURBEVOIE - lundi 02 juillet 2018 : Fermé
7 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT - lundi 02 juillet 2018 : Ouvert
6 RUE KRUGER 44100 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société O.NI- AJ-ALC HOLDING : 103 AV ARISTIDE BRIAND 15000 AURILLAC
- AKUIT : 4 RUE DES EPINGLIERS 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
- ARGS INVEST : ZA LES GRANGES 01150 LEYMENT
- AWRH : 16 RUE DU VIEUX CHATEAU 28410 BOUTIGNY-PROUAIS
- BALEIR HOLDING : 19 RTE DE CHARSAY 37130 LANGEAIS
- DEUX DOLLARS : 83 AV DE PARIS 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
- HED AVENIR : RUE ANATOLE FRANCE 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
- HOLDING DULONGCOURTY : 5 RUE ROI DAGOBERT 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- HOLDING LS : 17 RUE DES VERGERS 68000 COLMAR
- INSIEME INVEST : 19 RUE BERTHIER 78000 VERSAILLES
- PURE : 47 RTE D ESPAGNE 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- SAMA INVEST : 36 BD PERIER 13008 MARSEILLE 8
- SHAMALU : 13 AV DE CONDE 60500 CHANTILLY
- SIBLUE : 16 RUE D ORLEANS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- ZIKA : 8 AV DES JADES 44300 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société O.NI- BENUREAU ARNAUD : 9 RUE FABERT 44100 NANTES
- FATIMI RIAD : 3 RUE JACQUES FEYDER 44100 NANTES
- LESIGNE ERWAN : 82 RUE BAPTISTE MARCET 44100 NANTES
- SALMON CLEMENT : 116 BD DES ANGLAIS 44100 NANTES
- ARZEL MANAGEMENT : 78 RTE DE VANNES 44100 NANTES
- ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION A L'ECO-CITOYENNETE : 15 QUAI ERNEST RENAUD 44100 NANTES
- ATLANTIS CONSTRUCTION : 21 BD BATONNIER CHOLET 44100 NANTES
- BHM : 16 BD EMILE ROMANET 44100 NANTES
- COMITE DES 40 DE NANTES : 8 AV PAUL EUDEL 44100 NANTES
- FLIP FLOP : 6 RUE TIMOTHEE 44100 NANTES
- GROUPE RLG : 1 BD SALVADOR ALLENDE 44100 NANTES
- RAAR : 2 RUE SAINT GOHARD 44100 NANTES
- SCI BEAU SOLEIL : 18 RUE MELLIER 44100 NANTES
- SCI GUVEN : PL D ORADOUR SUR GLANE 44100 NANTES
- YOUDIG PRODUCTION : 6 SQ COMMODORE GUINE 44100 NANTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société O.NIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives