CANTREL
Présentation générale de CANTREL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CANTREL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CANTREL est situé au 5 RUE DE L AUBRAC MIN 94550 CHEVILLY-LARUE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 02 juillet 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 477527279 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.39B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.39B (Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé), les activités sont :
Chiffre d’affaire
CANTREL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 7 992 886.00 € pour un résultat de 246 746.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
CANTREL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CANTREL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04477527279
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CANTREL de part son activité de 46.39B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (71.8% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (8.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (7.6% des salariés)
- 01624 : Commerces de gros confiserie chocolaterie (2% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1.2% des salariés)
- 02410 : Biscotteries biscuiteries chocolateries (1.2% des salariés)
- 01534 : Industrie et commerce en gros des viandes (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CANTREL
- 2008-04-03 : Gérant : IVANCIC Jean-Pierre en fonction le 07 Avril 2008.
- 2008-07-04 : Gérant : IVANCIC Nicolas en fonction le 25 Juin 2008
- 2011-09-21 : Gérant : IVANCIC Nicolas en fonction le 25 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : FERCO en fonction le 13 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : FORESTIER Daniel en fonction le 13 Septembre 2011
- 2018-08-30 : Commissaire aux comptes suppléant : FERCO en fonction le 13 Septembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : FORESTIER Daniel en fonction le 13 Septembre 2011 ; Président : IVANCIC INVESTISSEMENTS en fonction le 28 Août 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CANTREL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CANTREL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 477527279 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-07-02 : vendredi 02 juillet 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 46.39B : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CANTREL- CO
2019 | 4 063 496.00 | 3 765 613.00 |
2018 | 297 883.00 | 2 826 555.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | 139 540.00 |
2018 | 103 101.00 |
2019 | 3 765 613.00 |
2018 | 2 826 555.00 |
2019 | 7 992 886.00 | 8 267 066.00 |
2018 | 274 180.00 | 6 824 383.00 |
2019 | 246 746.00 |
2018 | 141 213.00 |
2019 | 139 540.00 |
2018 | 103 101.00 |
2019 | 1 445 170.00 |
2018 | 1 445 170.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CANTREL- jeudi 03 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080057 publié le 03/04/2008Annonce n° 3232 N° RCS : 477527279 - Dénomination : CANTREL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : IVANCIC Jean-Pierre en fonction le 07 Avril 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 04 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080117 publié le 04/07/2008Annonce n° 2179 N° RCS : 477527279 - Dénomination : CANTREL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : IVANCIC Nicolas en fonction le 25 Juin 2008 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 21 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110183 publié le 21/09/2011Annonce n° 2677 N° RCS : 477527279 - Dénomination : CANTREL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : IVANCIC Nicolas en fonction le 25 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : FERCO en fonction le 13 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : FORESTIER Daniel en fonction le 13 Septembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 30 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180164 publié le 30/08/2018Annonce n° 1595 N° RCS : 477527279 - Dénomination : CANTREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : FERCO en fonction le 13 Septembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : FORESTIER Daniel en fonction le 13 Septembre 2011 ; Président : IVANCIC INVESTISSEMENTS en fonction le 28 Août 2018 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 28 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190062 publié le 28/03/2019Annonce n° 3876 N° RCS : 477527279 - Dénomination : CANTREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CANTREL- samedi 25 décembre 2004 : Fermé
AV DE L EUROPE 94320 THIAIS - mercredi 01 août 2007 : Fermé
37 RUE DE STRASBOURG 94150 RUNGIS - mercredi 20 mars 2019 : Fermé
9 RUE DE LA BRESSE MIN 94550 CHEVILLY-LARUE - mercredi 20 mars 2019 : Ouvert
5 RUE DE L AUBRAC MIN 94550 CHEVILLY-LARUE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CANTREL- CHAMBONNET PHILIPPE : 51 AV ROGER ALBOY 93220 GAGNY
- GUIDEZ HERVE : 1 RUE DE L ARDECHE 57160 MOULINS-LES-METZ
- KEGBE DEROU : 12 RUE DE KIROVAKAN 92220 BAGNEUX
- ABR : 103 BD MACDONALD 75019 PARIS 19
- AOC IBERICO : 9 IMP NADIA BOULANGER 31100 TOULOUSE
- EXPORT MARKETING INTERNATIONAL : 70 IMP DE VARSOVIE 82000 MONTAUBAN
- GADUS VIVANDA : 6 RUE DU CALVAIRE 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
- GROUPE IMMO 26 : 19 RUE DE L INDUSTRIE 93000 BOBIGNY
- LE CHALET FERMIER : RTE LES FONTENIS 70190 RIOZ
- LG ARBUS DISTRIBUTION : 18 RUE DES GARRIGUES 34130 MUDAISON
- MEDITERRANEE DISTRIBUTION : 455 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE
- RIFRA : 12 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
- SOACAM : 118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- TADIM FRANCE : 13 RUE PIERRE DEGEYTER 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
- TERRE D'ORIGINES : 2 PAS GRUFFAZ 74000 ANNECY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CANTREL- COBBAUT PATRICE : 26 RUE GEORGES BRASSENS 94550 CHEVILLY-LARUE
- DEPOULAIN BAPTISTE : 22 RUE GEORGES BRASSENS 94550 CHEVILLY-LARUE
- GIRONA EUGENIO ELODIE : 7 BD JEAN MERMOZ 94550 CHEVILLY-LARUE
- MOUTON CAROLE : 37 RUE ANATOLE FRANCE 94550 CHEVILLY-LARUE
- PICARD ANTHONY : 1 ALL ROLAND GARROS 94550 CHEVILLY-LARUE
- ZOBIRI HAMID : 16 RUE DU LIEUTENANT ALAIN LE COZ 94550 CHEVILLY-LARUE
- BEMA : 218 ALL DES IRIS 94550 CHEVILLY-LARUE
- GREEN CONCEPT : 110 AV DES MARAICHERS 94550 CHEVILLY-LARUE
- IKAJJAN : 14 RUE DU POITOU 94550 CHEVILLY-LARUE
- LES FRERES NEDJAR : 26 RUE EDITH PIAF 94550 CHEVILLY-LARUE
- MAROUZE-SARRETTE INDIVISION : AV DE STALINGRAD 94550 CHEVILLY-LARUE
- PCH EURL : 23 RUE HENRI DUNANT 94550 CHEVILLY-LARUE
- PGA : 3 RUE DES BLEUETS 94550 CHEVILLY-LARUE
- SOC D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE : 6 RUE DE LILLE 94550 CHEVILLY-LARUE
- SYNDICAT EPICERIE FR ALIMENT GENERALE : 1 RUE DE LA CORDERIE 94550 CHEVILLY-LARUE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CANTRELRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives